|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役社長 | | 徳永 克次 | 1948年9月2日生 |
|
| | 1971年4月 | 住友商事株式会社入社 | 2001年6月 | 住商建材株式会社(現 三井住商建材株式会社)取締役 | 2005年4月 | 三井住商建材株式会社代表取締役副社長 | 2009年4月 | 当社入社、執行役員営業統括第一部長 | 2009年6月 | 取締役就任 執行役員営業統括第一部長 | 2011年4月 | 取締役 執行役員社長補佐 | 2011年6月 | 代表取締役社長就任 執行役員 | 2013年4月 | 代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | 1 |
取締役 | 常務執行役員 管理本部長兼経理部長 | 金丸 英二 | 1952年10月24日生 |
|
| | 1990年3月 | 当社入社、経理課長 | 2002年4月 | 経理部長 | 2005年6月 | 取締役就任 経理部長 | 2009年4月 | 取締役 執行役員経理部長 | 2011年10月 | 取締役 執行役員管理本部長兼経理部長 | 2014年4月 | 取締役 常務執行役員管理本部長兼経理部長(現任) |
| (注)3 | 7 |
取締役 | 執行役員 営業統括本部長 | 田中 啓三 | 1950年10月1日生 |
|
| | 2000年11月 | 当社入社、営業第二部次長 | 2002年4月 | 営業第二部長 | 2007年4月 | 建築営業部長 | 2007年6月 | 取締役就任 建築営業部長 | 2007年12月 | 取締役 建築営業第二部長兼土木営業部長 | 2009年4月 | 取締役 執行役員営業統括第二部長兼営業所統括部長 | 2011年4月 | 取締役 執行役員営業統括本部長(現任) |
| (注)3 | 14 |
取締役 | | 菱山 保 | 1950年3月10日生 |
|
| | 1978年8月 | 当社入社 | 1998年4月 | 第一工事部長 | 2002年6月 | 取締役就任 第一工事部長 | 2007年4月 | 取締役 安全環境部長 | 2007年5月 | 株式会社テノックス技研 代表取締役社長 | 2007年6月 | 常務取締役就任 施工部門担当兼安全環境部長 | 2009年4月 | 常務取締役 執行役員第一工事部長 | 2011年4月 | 常務取締役 執行役員施工部門担当 | 2011年10月 | 常務取締役 執行役員施工本部長 | 2013年4月 | 取締役 常務執行役員施工本部長 | 2014年4月 | 取締役(現任) |
| (注)3 | 57 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | | 神林 昭夫 | 1951年10月16日生 |
|
| | 1991年3月 | 当社入社、総務課長 | 2002年4月 | 総務部長 | 2008年6月 | 取締役就任 総務部長 | 2009年4月 | 取締役 執行役員総務部長 | 2011年10月 | 取締役 執行役員管理本部副本部長兼総務部長 | 2012年6月 | 常勤監査役就任(現任) |
| (注)4 | 1 |
監査役 | | 藍田 耕毅 | 1954年4月13日生 |
|
| | 1986年5月 | エスケエエンジニアリング株式会社監査役 | 1988年6月 | 同社取締役 | 1996年4月 | 最高裁判所司法研修所司法修習生 | 1998年4月 | 弁護士登録(現任) | 1998年6月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)4 | - |
監査役 | | 竹口 圭輔 | 1973年11月6日生 |
|
| | 2002年1月 | 株式会社大和総研入社 | 2004年4月 | 法政大学経済学部助教授 | 2010年4月 | 法政大学経済学部教授(現任) | 2012年6月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)4 | - |
| | | | 計 | | 80 |
(注)1.監査役の藍田耕毅と竹口圭輔は、社外監査役であります。
2.監査役の藍田耕毅は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者を含む)は次のとおりであります。
|
| | |
役職 | 氏名 | 担当 |
代表取締役社長 | 徳永 克次 | |
取締役常務執行役員 | 金丸 英二 | 管理本部長兼経理部長 |
取締役執行役員 | 田中 啓三 | 営業統括本部長 |
執行役員 | 坂口 卓也 | 管理本部副本部長兼総務部長 |
執行役員 | 斎藤 光則 | 営業統括本部副本部長兼東日本営業部長 |
執行役員 | 齋藤 貴 | 施工本部長 |
執行役員 | 高橋 勝規 | 営業統括本部営業第一部長兼営業第三部長 |
執行役員 | 堀切 節 | 施工本部工事部長兼技術・開発部長 |
執行役員 | 倉島 孝 | 施工本部東京機材センター長 株式会社テノックス技研代表取締役社長 |