有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10026YA
株式会社MCJ 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長兼会長 | 髙 島 勇 二 | 1974年4月2日生 | 1993年4月 | ㈲高島屋衣類店(㈲タカシマ、マウスコンピュータージャパン㈱に社名変更後、当社に吸収合併)入社 | 注1 | 16,675,400 | |
1996年5月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
1998年8月 | ㈲エムシージェイ(現当社) 代表取締役社長 | ||||||
2005年9月 | ㈱シネックス(現テックウインド㈱) 取締役 アロシステム㈱(現㈱ユニットコム) 取締役 | ||||||
2006年2月 | ㈱秀和システム 取締役会長 | ||||||
2006年3月 | 当社 代表取締役会長 | ||||||
2006年7月 | 当社 取締役会長 | ||||||
2006年10月 | ㈱マウスコンピューター 取締役 | ||||||
2008年6月 | 当社 代表取締役社長兼会長 (現任) | ||||||
2012年11月 | ㈱ユニットコム 代表取締役社長 (現任) | ||||||
2013年8月 | ㈱アイエスコーポレーション(現㈱aprecio)代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | コーポ レート 本部長 | 浅 貝 武 司 | 1966年12月21日生 | 1990年4月 | ㈱協和銀行(現㈱埼玉りそな銀行)入社 | 注1 | 588,500 |
2001年4月 | 当社 入社 取締役(現任) | ||||||
2006年2月 | ㈱秀和システム 取締役(現任) | ||||||
2006年3月 | 当社 代表取締役社長 | ||||||
2006年10月 | ㈱マウスコンピューター 取締役(現任) | ||||||
2008年6月 | 当社 取締役兼コーポレート本部長(現任) | ||||||
2013年8月 | ㈱アイエスコーポレーション(現㈱aprecio)取締役(現任) | ||||||
取締役 | 最高財務 責任者 | 石 戸 謙 二 | 1968年4月18日生 | 1991年4月 | ㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | 注1 | 66,400 |
2000年11月 | パーキテック㈱ 経営企画室長 | ||||||
2003年12月 | ㈱ヨコハマ地所 管理部次長 | ||||||
2004年4月 | 同社 取締役兼管理部長 | ||||||
2005年7月 | ㈱アライヴコミュニティ(現ルーデン・ホールディングス㈱) 管理本部長 | ||||||
2006年5月 | 同社 取締役兼管理本部長 | ||||||
2007年6月 | 当社 入社 コーポレート本部 経営企画室長 | ||||||
㈱アドテック 取締役 | |||||||
2007年8月 | 当社 コーポレート本部 財務経理部門統括執行役員 | ||||||
2008年6月 | 当社 取締役兼財務経理部門統括 | ||||||
2008年10月 | 当社 取締役兼最高財務責任者(現任) | ||||||
2011年6月 | ㈱シネックス(現テックウインド㈱)取締役(現任) | ||||||
2012年6月 | ㈱エムヴィケー(現㈱アユート) 取締役(現任) | ||||||
2013年8月 | ㈱アイエスコーポレーション(現㈱aprecio)取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 経営 企画室長 | 廣 田 重 徳 | 1968年4月4日生 | 1992年4月 | 国際電信電話㈱(現KDDI㈱)入社 | 注1 | 40,000 |
2001年1月 | ㈱ドリームインキュベータ入社 | ||||||
2002年10月 | 同社 プロジェクトマネジャー | ||||||
2005年1月 | ㈱永谷園 経営企画部 マネージャー | ||||||
2006年1月 | 当社 入社 執行役員 | ||||||
2006年4月 | ㈱イーヤマ販売(㈱iiyamaに社名変更後、㈱マウスコンピューターに吸収合併)取締役 | ||||||
2006年4月 | ㈱iiyama(㈱マウスコンピューターに吸収合併)代表取締役社長 | ||||||
2008年10月 | 当社 上席執行役員兼経営企画室長 | ||||||
2009年6月 | 当社 取締役兼経営企画室長(現任) ㈱ユニットコム 取締役(現任) ㈱シネックス(現テックウインド㈱)取締役(現任) | ||||||
2012年3月 | ソルナック㈱ 代表取締役(現任) | ||||||
2014年5月 | ㈱ワールド情報システム 取締役(現任) | ||||||
取締役 | 有 村 佳 人 | 1964年2月11日生 | 1997年4月 | 弁護士登録 | 注1・3 | 25,000 | |
1999年7月 | 有村総合法律事務所設立(現任) | ||||||
2007年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 池 尻 赳 夫 | 1937年5月27日生 | 1963年4月 | 岡谷鋼機㈱ 入社 | 注2 | ― | |
1995年10月 | 旭興産㈱ 理事 | ||||||
1996年10月 | 旭エレクトロニクス㈱ 取締役 | ||||||
1997年10月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
2003年2月 | プロサイド㈱(現HPCシステムズ㈱)理事 | ||||||
2005年6月 | 同社 最高経営顧問 | ||||||
2006年10月 | ㈱シネックス(現テックウインド㈱) 常務執行役員 | ||||||
2006年12月 | 同社 取締役 | ||||||
2007年1月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
2009年6月 | 同社 取締役会長 | ||||||
2011年6月 | 同社 監査役(現任) | ||||||
当社 常勤監査役(現任) | |||||||
常勤監査役 | 堀 口 彰 一 | 1979年1月13日生 | 1997年8月 | マウスコンピュータージャパン㈱(当社に吸収合併)入社 | 注2 | ― | |
2003年4月 | 当社 メディア戦略室 室長 | ||||||
2005年1月 | 当社 システム開発室 室長 | ||||||
2007年5月 | 当社 内部監査室 室長 | ||||||
2011年6月 | ㈱ウインドウ 監査役(現任) | ||||||
㈱マウスコンピューター 監査役(現任) | |||||||
2013年6月 | ㈱秀和システム 監査役(現任) | ||||||
五反田電子商事㈱ 監査役(現任) | |||||||
2013年8月 | ㈱アイエスコーポレーション(現㈱aprecio)監査役(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社 監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | 麻 生 裕 之 | 1964年8月18日生 | 1988年4月 | ㈱リクルート 入社 | 注2・4 | 75,500 | |
2000年1月 | 麻生税理士事務所 開業(現任) | ||||||
2001年6月 | ㈱ビーマップ 社外取締役 | ||||||
2002年6月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||
2005年5月 | ㈱シネックス(現テックウインド㈱)社外監査役(現任) | ||||||
2006年2月 | ㈱秀和システム 社外監査役(現任) | ||||||
2006年10月 | ㈱マウスコンピューター 社外監査役(現任) | ||||||
2008年6月 | ㈱グラスキューブ 社外監査役 (現任) | ||||||
監査役 | 保 田 和 磨 | 1946年9月11日生 | 1969年4月 | コスモ証券㈱(現岩井コスモ証券㈱) 入社 | 注2・4 | 46,500 | |
1996年6月 | 同社 取締役 | ||||||
1998年4月 | コスモ・インフォメーション・センター㈱(現㈱富士通ミッションクリティカルシステムズ) 常務取締役 | ||||||
1999年4月 | 富士通エフ・エス・オー㈱(現㈱富士通ミッションクリティカルシステムズ) 取締役 | ||||||
1999年9月 | モルガン・スタンレー証券会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱)エグゼクティブ・ディレクター | ||||||
2001年12月 | プルデンシャル・ファイナンシャル・アドバイザーズ証券㈱(現キャピタル・パートナーズ証券㈱) 本店営業部長 | ||||||
2003年7月 | 富士警備保障㈱ 理事 | ||||||
2005年4月 | 同社 常駐警備事業本部長兼執行役員 | ||||||
2007年6月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||
計 | 17,517,300 |
(注) 1.2013年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間
2.2011年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間
3.取締役有村佳人は、社外取締役であります。
4.監査役麻生裕之及び保田和磨は、社外監査役であります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
都 甲 和 幸 | 1957年1月20日生 | 1980年4月 | 監査法人中央会計事務所 入所 | ― |
1983年3月 | 公認会計士登録 | |||
1990年7月 | 監査法人三優会計社(現三優監査法人)入所 | |||
2001年9月 | 同監査法人 代表社員 | |||
2005年3月 | 税理士登録 | |||
2008年7月 | 都甲公認会計士事務所開設 代表(現任) | |||
2009年1月 | ㈱RTBコンサルティング設立 代表取締役(現任) | |||
2009年1月 | SSJ税理士法人設立 代表社員(現任) | |||
2009年6月 | ㈱大戸屋ホールディングス 社外取締役(現任) | |||
2009年6月 | ㈱カカクコム 社外監査役 | |||
2010年6月 | ㈱エクセル 社外監査役(現任) |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02090] S10026YA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。