|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
代表取締役 社長 | ― | 藤井 修逸 | 1948年8月16日生 |
|
| | 1972年4月 | 備後通信工業株式会社入社 | 1972年10月 | 株式会社朝日電業社(現 株式会社朝日ナショナル)入社 | 1981年10月 | 石原電子産業設立(現 石原電子株式会社) | 1985年1月 | 株式会社アドテック設立(現 株式会社アドテック プラズマ テクノロジー)当社代表取締役社長(現任) | 1996年8月 | Adtec Technology,Inc.(米国) CEO(最高経営責任者) | 2000年11月 | Adtec Europe Limited(英国)取締役 | 2001年5月 | ローツェ株式会社取締役(現任) | 2004年12月 | 株式会社IDX代表取締役社長(現任) | 2006年9月 | Adtec Europe Limited(英国)CEO(最高経営責任者)(現任) | 2006年10月 | Adtec Technology,Inc.(米国) 取締役/CEO(最高経営責任者)(現任) |
| 注3 | 297,500 |
専務取締役 | ― | 島田 愼太郎 | 1956年1月23日生 |
|
| | 1979年4月 | ヤマト精機株式会社入社 | 1985年9月 | 当社入社 | 1989年10月 | 当社取締役製造部長 | 1994年3月 | 当社取締役管理部長 | 1994年12月 | 当社専務取締役(現任) | 1996年8月 | Adtec Technology,Inc.(米国)取締役 | 2000年11月 | Adtec Europe Limited(英国)取締役 | 2004年12月 | 株式会社IDX専務取締役 | 2006年1月 | 株式会社IDX代表取締役専務(現任) | 2009年10月 | 株式会社アプローズ取締役 |
| 注3 | 13,100 |
常務取締役 | 総務・経理部長 | 中山 浩之 | 1953年7月19日生 |
|
| | 1978年4月 | 株式会社中国銀行入行 | 2002年7月 | 株式会社中国銀行千年支店支店長 | 2006年7月 | 当社へ出向 | 2007年3月 | 当社総務・経理部長 | 2008年7月 | 当社入社総務・経理部長 | 2008年10月 | Adtec Technology,Inc.(米国) CFO(最高財務責任者) | 2008年11月 | 当社取締役総務・経理部長 | 2011年5月 | Phuc Son Technology Co.,Ltd.(ベトナム)代表取締役(現任) | 2011年5月 | Hana Technology Co.,Ltd.(韓国)代表理事(現任) | 2011年6月 | 株式会社コーコス信岡社外監査役(現任) | 2012年11月 | 当社常務取締役総務・経理部長(現任) | 2014年8月 | 愛笛科技有限公司(台湾)總經理(現任) |
| 注3 | 2,800 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
取締役 | ― | 崎谷 文雄 | 1945年4月13日生 |
|
| | 1985年3月 | ローツェ株式会社設立 代表取締役社長(現任) | 1996年1月 | RORZE TECHNOLOGY,INC.(台湾)代表取締役会長(現任) | 1996年3月 | RORZE INTERNATIONAL PTE.LTD.(シンガポール)代表取締役社長(現任) | 1996年11月 | RORZE AUTOMATION,INC.(米国)代表取締役(CEO)(現任) | 1996年11月 | RORZE ROBOTECH INC.(現 RORZE ROBOTECH CO.,LTD.)(ベトナム)代表取締役会長(現任) | 1997年11月 | RORZE SYSTEMS CORPORATION(韓国)代表取締役会長 | 2001年11月 | 当社取締役(現任) | 2008年6月 | RORZE TECHNOLOGY TRADING CO.,LTD.(中国)代表取締役会長(現任) |
| 注3 | 2,000 |
取締役 | ― | ジョー アムスター | 1963年2月23日生 |
|
| | 1988年8月 | San Fernando Community入社 | 1993年4月 | YMCA入社 | 1996年4月 | 当社入社 | 2000年6月 | Adtec Technology,Inc.(米国)入社 | 2006年9月 | Adtec Technology,Inc.(米国) President/Director(現任) | 2006年11月 | 当社取締役(現任) | 2010年11月 | RORZE AUTOMATION,INC.(米国)President/Director(現任) |
| 注3 | - |
取締役 | ― | メアリー マックガバン | 1968年8月23日生 |
|
| | 1989年9月 | Marks & Clerk入社 | 1991年5月 | Cruickshank & Co.入社 | 1992年7月 | I.C.S.英会話スクール入社 | 1993年12月 | 当社入社 | 2000年8月 | Adtec Europe Limited(英国)入社 Managing Director(現任) | 2006年11月 | 当社取締役(現任) |
| 注3 | - |
取締役 | 設計部長 | 後藤 浩樹 | 1961年2月3日生 |
|
| | 1995年11月 | 当社入社 | 2006年9月 | 当社品質部長 | 2011年9月 | 当社設計部長 | 2012年11月 | 当社取締役設計部長(現任) |
| 注3 | 800 |
取締役 | 品質部長 | 高原 敏浩 | 1969年6月28日生 |
|
| | 2000年8月 | 当社入社 | 2005年9月 | 当社設計部長 | 2011年9月 | 当社品質部長 | 2012年11月 | 当社取締役品質部長(現任) | 2014年9月 | Adtec Europe Limited(英国) 取締役(現任) | 2014年10月 | Adtec Technology,Inc.(米国) 取締役(現任) |
| 注3 | - |
取締役 | 営業部長 | 森下 秀法 | 1971年10月1日生 |
|
| | 1999年2月 | 当社入社 | 2007年9月 | 当社営業部長 | 2012年11月 | 当社取締役営業部長(現任) | 2014年2月 | Adtec Technology,Inc.(米国) 取締役(現任) |
| 注3 | 2,700 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
常勤監査役 | ― | 佐藤 正義 | 1937年4月24日生 |
|
| | 1956年3月 | 株式会社中国銀行入行 | 1989年6月 | 株式会社中国銀行公務部長 | 1991年6月 | 天野実業株式会社へ出向 | 1997年5月 | 株式会社福山インターパック代表取締役 | 1998年11月 | 天野実業株式会社常勤監査役 | 2001年3月 | 当社常勤監査役(現任) | 2005年9月 | 株式会社IDX監査役(現任) |
| 注4 | 2,600 |
監査役 | ― | 中西 正則 | 1953年2月10日生 |
|
| | 1980年1月 | 中西税理士事務所開業 | 1983年4月 | 中西公認会計事務所開業 | 1990年10月 | 当社監査役(現任) | 1994年6月 | 有限会社カルク・アシスト設立 | | 代表取締役(現任) | 1996年5月 | ローツェ株式会社監査役(現任) |
| 注4 | 900 |
監査役 | ― | 小原 紘一郎 | 1941年11月12日生 |
|
| | 1960年3月 | 株式会社中国銀行入行 | 1992年7月 | 株式会社中国銀行奉還町支店長 | 1996年11月 | 中銀リース株式会社入社 | 1997年7月 | 中銀リース株式会社 取締役営業部長 | 1999年11月 | 中銀リース株式会社 取締役福山営業所所長 | 2002年9月 | 府中市収入役 | 2006年9月 | 府中市助役(現 副市長) | 2011年11月 | 当社監査役(現任) |
| 注4 | 1,000 |
| | | | 計 | | 323,400 |
注1.取締役崎谷文雄氏は、社外取締役であります。
2.監査役佐藤正義氏、中西正則氏及び小原紘一郎氏は、社外監査役であります。
3.2014年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2011年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間