|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 取締役会長 兼CEO | | 古川 実 | 1943年6月13日生 |
|
| | 1966年4月 | 当社入社 | 1998年6月 | 取締役 | 1999年6月 | 執行役員 | 2000年4月 | 経営企画部経理・財務グループ長 | 2001年6月 | 専務取締役 | 2001年6月 | 業務管理統轄 | 2003年6月 | 社長補佐(総務、人事、経理、資材管掌) | 2004年6月 | 社長補佐(経営企画、総務、人事、経理、資材、関連企業管掌) | 2005年4月 | 取締役社長 | 2010年6月 | 取締役会長兼取締役社長 | 2013年4月 | 取締役会長兼CEO(現在) |
| (注)4 | 114 |
代表取締役 取締役社長 兼COO | | 谷所 敬 | 1949年2月26日生 |
|
| | 1973年4月 | 当社入社 | 2002年10月 | 事業開発推進室 | 2003年3月 | 株式会社富士第一製作所取締役社長 | 2005年10月 | 株式会社Hitzハイテクノロジー常務取締役 | 2007年4月 | 同社取締役副社長 | 2009年4月 | 当社執行役員 | 2009年4月 | 当社精密機械本部副本部長兼システム機械事業部長 | 2010年4月 | 当社精密機械本部長兼築港工場長 | 2010年6月 | 当社取締役 | 2010年6月 | 当社精密機械本部担当兼精密機械本部長兼築港工場長 | 2011年4月 | 当社精密機械本部担当兼精密機械本部長兼精密機械本部開発センター長 | 2012年4月 | 当社常務取締役 | 2012年4月
| 当社事業・製品開発本部、精密機械本部担当兼事業・製品開発本部長 | 2013年4月 | 当社取締役社長兼COO(現在) |
| (注)4 | 35 |
取締役副会長 | | 橋川 真幸 | 1949年1月25日生 |
|
| | 1971年4月 | 株式会社三和銀行入行 | 1998年6月 | 同行取締役 | 1999年6月 | 同行執行役員 | 2001年3月 | 同行常務執行役員 | 2002年1月 | 株式会社UFJ銀行常務執行役員 | 2002年5月 | 同行専務執行役員 | 2003年4月 | ニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社取締役副社長執行役員 | 2003年6月 | 日商岩井株式会社副社長執行役員 | 2004年4月 | 双日株式会社代表取締役会長 | 2004年7月 | 双日ホールディングス株式会社取締役副社長執行役員 | 2004年10月 | 双日株式会社取締役副社長執行役員 | 2005年10月 | 同社代表取締役副社長執行役員 | 2008年4月 | 同社代表取締役副会長 | 2012年6月 | 同社顧問 | 2013年6月 | 当社取締役副会長(現在) |
| (注)4 | 2 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 取締役副社長 | 社長補佐(機械・インフラ本部、調達本部、生産技術部管掌)兼機械・インフラ本部長兼調達本部長 | 松分 久雄 | 1949年7月16日生 |
|
| | 1972年4月 | 当社入社 | 1991年4月 | 船舶・防衛事業本部有明工場陸機部製造課長 | 1995年1月 | 日立造船メカニカル株式会社取締役 | 1996年4月 | 同社取締役社長 | 2006年6月 | 当社取締役 | 2008年4月 | 当社ものづくりプロジェクト推進室担当 | 2008年6月 | 当社ものづくりプロジェクト推進室、品質保証部担当 | 2009年4月 | 当社常務取締役 | 2009年4月 | 当社機械・インフラ本部、生産技術部担当兼機械・インフラ本部長 | 2011年4月 | 当社海外事業推進本部担当兼海外事業推進本部長 | 2012年4月
| 当社生産担当兼調達本部、事業企画本部、生産技術部担当兼調達本部長 | 2013年4月 | 当社取締役副社長(現在) | 2013年4月 | 当社社長補佐(機械・インフラ本部、調達本部、生産技術部管掌)兼機械・インフラ本部長兼調達本部長(現在) |
| (注)4 | 14 |
常務取締役 | 経営企画部、経理部、関連企業部、海外業務室担当 | 森方 正之 | 1951年9月2日生 |
|
| | 1974年4月 | 当社入社 | 2004年9月 | 環境事業本部企画・管理部長兼営業企画部長 | 2005年12月 | エンジニアリング本部業務部長 | 2006年6月 | 経理部長 | 2009年4月 | 執行役員 | 2010年6月 | 取締役 | 2010年6月 | 経営企画部、経理部、海外業務室担当兼経営企画部長 | 2012年4月 | 常務取締役(現在) | 2012年4月 | 経営企画部、経理部、海外業務室担当 | 2014年4月 | 経営企画部、経理部、関連企業部、海外業務室担当(現在) |
| (注)4 | 19 |
常務取締役 | 法務・知財部、総務・人事部、環境・安全部担当 | 安保 公資 | 1949年9月19日生 |
|
| | 1973年4月 | 当社入社 | 2005年12月 | 法務・知財部長 | 2009年4月 | 執行役員 | 2011年4月 | 常務執行役員 | 2012年6月 | 常務取締役(現在) | 2012年6月 | 法務・知財部、総務・人事部、環境・安全部担当(現在) |
| (注)4 | 33 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常務取締役 | 環境・エネルギー・プラント本部、水処理・産業装置本部、建築監理室、洋上風力発電事業化推進室、品質保証室担当兼環境・エネルギー・プラント本部長 | 吉岡 徹 | 1949年5月27日生 |
|
| | 1972年4月 | 当社入社 | 2008年4月 | 執行役員 | 2008年4月 | 環境・ソリューション本部営業部長 | 2009年4月 | 環境・ソリューション本部営業統括部長 | 2010年4月 | 常務執行役員 | 2010年4月 | エンジニアリング本部環境・ソリューション事業部長 | 2011年4月 | エンジニアリング本部副本部長 | 2012年4月 | エンジニアリング本部環境・ソリューション事業部長 | 2013年1月 | 環境・エネルギー・プラント本部副本部長 | 2013年4月 | 環境・エネルギー・プラント本部長 | 2013年6月 | 常務取締役(現在) | 2013年6月 | 環境・エネルギー・プラント本部、建築監理室、品質保証室担当兼環境・エネルギー・プラント本部長 | 2014年3月 | 環境・エネルギー・プラント本部、建築監理室、洋上風力発電事業化推進室、品質保証室担当兼環境・エネルギー・プラント本部長 | 2014年4月 | 環境・エネルギー・プラント本部、水処理・産業装置本部、建築監理室、洋上風力発電事業化推進室、品質保証室担当兼環境・エネルギー・プラント本部長(現在) |
| (注)4 | 20 |
常務取締役 | 技術開発本部、精密機械本部、情報システム部担当兼技術開発本部長 | 清水 徹 | 1951年3月10日生 |
|
| | 1975年4月 | 当社入社 | 2005年4月 | 技術本部技術研究所環境・エネルギー研究室長 | 2005年12月 | 事業・製品開発センター技術研究所長 | 2008年4月 | 執行役員 | 2009年10月 | 事業・製品開発本部技術研究所長 | 2010年4月 | 事業・製品開発本部長 | 2010年6月 | 取締役 | 2010年6月 | 事業・製品開発本部担当兼事業・製品開発本部長 | 2012年4月
| 精密機械本部長兼精密機械本部開発センター長 | 2013年4月
| 技術開発本部、精密機械本部担当兼技術開発本部長 | 2014年4月 | 常務取締役(現在) | 2014年4月 | 技術開発本部、精密機械本部、情報システム部担当兼技術開発本部長(現在) |
| (注)4 | 16 |
常務取締役 | 事業企画本部担当兼事業企画本部長 | 小橋 亙 | 1952年1月24日生 |
|
| | 1974年4月 | 当社入社 | 2005年12月 | 営業本部プラント営業部長 | 2008年4月 | プラント・エネルギー本部営業部長 | 2009年4月 | プラント・エネルギー本部営業統括部長 | 2009年10月 | 営業企画部長 | 2010年4月 | 執行役員 | 2012年4月 | 事業企画本部長 | 2012年6月 | 取締役 | 2013年4月
| 事業企画本部担当兼事業企画本部長(現在) | 2014年4月 | 常務取締役(現在) |
| (注)4 | 8 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取 締 役 | | 伊東 千秋 | 1947年10月10日生 |
|
| | 1970年4月 | 富士通株式会社入社 | 2004年6月 | 同社取締役専務 | 2006年6月 | 同社代表取締役副社長 | 2008年6月 | 同社取締役副会長 | 2010年4月 | 株式会社富士通総研代表取締役会長 | 2012年6月 | 同社相談役 | 2013年6月 | 当社取締役(現在) | 2014年6月 | 株式会社富士通総研顧問(現在) |
| (注)4 | - |
常勤監査役 | | 徳平 正道 | 1948年7月28日生 |
|
| | 1973年4月 | 当社入社 | 2001年6月 | 経理部長 | 2005年4月 | 執行役員 | 2006年6月 | ユニバーサル造船株式会社執行役員 | 2009年4月 | 同社常勤監査役 | 2010年4月 | ユニバーサル特機株式会社取締役社長 | 2012年4月 | 当社顧問 | 2012年6月 | 当社常勤監査役(現在) |
| (注)5 | 16 |
常勤監査役 | | 藤井 基弘 | 1945年11月22日生 |
|
| | 1969年4月 | 当社入社 | 1999年4月 | 機械事業本部エンジニアリング事業部長 | 2001年6月 | 執行役員 | 2003年4月 | 機械・エンジニアリング事業本部エネルギー・プラント事業部長 | 2004年9月 | 環境事業本部副事業本部長〈建設・アフターサービス〉兼建設統括本部長、環境・安全担当部長 | 2005年12月 | アフターサービス本部長兼技術統括部担当 | 2006年6月 | 取締役 | 2006年6月 | アフターサービス本部長兼調達部、技術統括部担当 | 2006年12月 | ソリューション本部長兼調達部、技術統括部担当 | 2008年4月 | 常務取締役 | 2008年4月 | 環境・ソリューション本部、調達部、技術統括部担当兼環境・ソリューション本部長 | 2009年4月 | 環境・ソリューション本部、調達部担当兼環境・ソリューション本部長 | 2010年4月 | 社長付特命事項担当 | 2010年6月 | 常勤監査役(現在) |
| (注)6 | 19 |
監 査 役 | | 八木 誠 | 1949年10月13日生 |
|
| | 1972年4月 | 関西電力株式会社入社 | 2005年6月 | 同社取締役 | 2006年6月 | 同社常務取締役 | 2009年6月 | 同社取締役副社長 | 2010年6月 | 同社取締役社長(現在) | 2013年6月 | 当社監査役(現在) |
| (注)7 | - |
監 査 役 | | 高島 健一 | 1947年10月2日生 |
|
| | 1971年4月 | 社団法人日本能率協会入社 | 1976年9月 | 本田技研工業株式会社入社 | 1996年6月 | 同社財務部長 | 1998年6月 | 同社取締役経理部長 | 2000年6月 | 同社常勤監査役 | 2003年6月 | 同社特別顧問 | 2010年4月 | 年金積立金管理運用独立行政法人監事 | 2014年6月 | 当社監査役(現在) |
| (注)6 | - |
計 | 301 |
(注)1.取締役 伊東千秋は、社外取締役である。
2.監査役 八木 誠及び監査役 高島健一は、社外監査役である。
3.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
|
| | | |
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
山田 俊介 | 1950年1月29日生 |
|
| | 1978年4月 | 弁護士登録 | 1983年9月 | 山田俊介法律事務所開設 | 1992年1月 | ふじ総合法律事務所(現ふじ総合法律会計事務所)共同開設(現在) |
| - |
4.2014年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2012年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2014年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2013年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社では、取締役会の活性化、意思決定の迅速化、業務執行の効率化等をねらいとして、執行役員制度を導入している。執行役員は次の21名である。
常務執行役員 中田 康介
常務執行役員 坂井 正裕
常務執行役員 三野 禎男
執行役員 森 暢良
執行役員 谷川 雅之
執行役員 百瀬 祥一
執行役員 増水 豊
執行役員 三島 尚志
執行役員 島崎 雅徳
執行役員 家山 一夫
執行役員 森本 勝一
執行役員 芝山 直
執行役員 北側 彰一
執行役員 白木 敏之
執行役員 久森 弘至
執行役員 毛塚 昇吾
執行役員 熊谷 直和
執行役員 南 憲一郎
執行役員 山本 和久
執行役員 柴田 弘
執行役員 鎌屋 樹二