有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10029KD
川崎重工業株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役社長 代表取締役 | - | 村山 滋 | 1950年2月27日生 | 1974年4月 | 入社 | (注)3 | 115 |
2003年4月 | 航空宇宙カンパニー技術本部付 | ||||||
2005年4月 | 執行役員、航空宇宙カンパニーバイスプレジデント | ||||||
2008年4月 | 常務執行役員 | ||||||
2010年4月 | 航空宇宙カンパニープレジデント | ||||||
2010年6月 | 常務取締役 | ||||||
2013年6月 | 取締役社長(現任) | ||||||
取締役副社長 代表取締役 | 社長補佐 本社管理部門管掌 | 松岡 京平 | 1949年9月16日生 | 1973年4月 | 入社 | (注)3 | 91 |
1997年4月 | 財務本部財務部副部長 | ||||||
2003年4月 | 車両カンパニー企画本部長 | ||||||
2006年4月 | 執行役員、車両カンパニー企画本部長 | ||||||
2008年4月 | 常務執行役員、車両カンパニーバイスプレジデント | ||||||
2009年4月 | 車両カンパニープレジデント | ||||||
2009年6月 | 常務取締役 | ||||||
2013年6月 | 取締役副社長(現任) | ||||||
取締役副社長 代表取締役 | 社長補佐 技術・営業・調達部門管掌 モーターサイクル&エンジンカンパニー管掌 | 髙田 廣 | 1950年1月5日生 | 1972年4月 | 入社 | (注)3 | 66 |
2007年4月 | 汎用機カンパニー技術本部長 | ||||||
2009年4月 | 常務執行役員、汎用機カンパニープレジデント | ||||||
2009年6月 | 常務取締役 | ||||||
2010年4月 | モーターサイクル&エンジンカンパニープレジデント | ||||||
2013年6月 | 取締役副社長(現任) | ||||||
常務取締役 代表取締役 | ガスタービン・機械 カンパニー プレジデント | 井城 讓治 | 1951年9月5日生 | 1977年4月 | 入社 | (注)3 | 33 |
2009年4月 | 執行役員、ガスタービン・機械カンパニー機械ビジネスセンター長 | ||||||
2012年4月 | 常務執行役員、ガスタービン・機械カンパニープレジデント(現任) | ||||||
2012年6月 | 常務取締役(現任) | ||||||
常務取締役 代表取締役 | プラント ・環境 カンパニー プレジデント | 井上 英二 | 1952年2月22日生 | 1974年4月 | 入社 | (注)3 | 47 |
2008年6月 | カワサキプラントシステムズ㈱ 取締役 | ||||||
2010年6月 | 同 常務取締役 | ||||||
2010年10月 | 当社執行役員、プラント・環境カンパニープロジェクト本部長、神戸技術部門担当 | ||||||
2011年4月 | プラント・環境カンパニーバイスプレジデント | ||||||
2012年4月 | 常務執行役員、プラント・環境カンパニープレジデント(現任) | ||||||
2012年6月 | 常務取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常務取締役 代表取締役 | 車両 カンパニー プレジデント | 金花 芳則 | 1954年2月19日生 | 1976年4月 | 入社 | (注)3 | 49 |
2009年1月 | 車両カンパニー車両ビジネスセンター長 | ||||||
2009年4月 | 執行役員、車両カンパニーバイスプレジデント | ||||||
2011年4月 | 常務執行役員 | ||||||
2012年4月 | マーケティング本部長 | ||||||
2012年6月 | 常務取締役(現任) | ||||||
2013年6月 | 車両カンパニープレジデント(現任) | ||||||
常務取締役 | 技術開発 本部長 | 牧村 実 | 1950年11月18日生 | 1975年4月 | 入社 | (注)3 | 49 |
2006年10月 | 技術開発本部技術企画部長 | ||||||
2008年4月 | 執行役員、技術開発本部副本部長 | ||||||
2011年4月 | 常務執行役員、技術開発本部長(現任) | ||||||
2013年6月 | 常務取締役(現任) | ||||||
常務取締役 代表取締役 | 船舶海洋 カンパニー プレジデント | 村上 彰男 | 1952年5月9日生 | 1975年4月 | 入社 | (注)3 | 23 |
2008年6月 | ㈱川崎造船取締役 | ||||||
2010年6月 | 同 常務取締役、技術本部長 | ||||||
2010年10月 | 当社執行役員、船舶海洋カンパニー企画本部長 | ||||||
2013年4月 | 常務執行役員、船舶海洋カンパニープレジデント(現任) | ||||||
2013年6月 | 常務取締役(現任) | ||||||
常務取締役 代表取締役 | 航空宇宙 カンパニー プレジデント | 石川 主典 | 1953年2月26日生 | 1975年4月 2009年4月 2012年4月 2013年4月 2013年6月 2014年6月 | 入社 航空宇宙カンパニー生産本部長 執行役員、航空宇宙カンパニー生産本部長 航空宇宙カンパニーバイスプレジデント 常務執行役員、航空宇宙カンパニープレジデント(現任) 常務取締役(現任) | (注)3 | 26 |
常務取締役 代表取締役 | 精密機械 カンパニー プレジデント | 肥田 一雄 | 1954年2月1日生 | 1978年4月 2009年6月 2011年4月 2011年9月 2013年4月 2014年4月 2014年6月 | 入社 ㈱カワサキプレシジョンマシナリ 取締役 当社執行役員 精密機械カンパニー技術本部長 精密機械カンパニーバイスプレジデント 常務執行役員、精密機械カンパニープレジデント(現任) 常務取締役(現任) | (注)3 | 23 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常務取締役 代表取締役 | モーターサイクル&エンジン カンパニー プレジデント | 紀山 滋彦 | 1954年2月4日生 | 1980年8月 2009年4月 2012年4月 2013年6月 2014年6月 | 入社 汎用機カンパニーサプライチェーン本部長 執行役員、モーターサイクル&エンジンカンパニーサプライチェーン本部長 常務執行役員、モーターサイクル&エンジンカンパニープレジデント(現任) 常務取締役(現任) | (注)3 | 40 |
常務取締役 | 企画本部長 | 富田 健司 | 1955年8月7日生 | 1978年4月 2003年4月 2007年4月 2009年4月 2012年4月 2013年4月 2013年7月 2014年4月 2014年6月 | 入社 財務経理部副部長 経営企画部副部長 企画管理本部副本部長 執行役員、企画本部副本部長 船舶海洋カンパニー企画本部長 企画本部長(現任) 常務執行役員 常務取締役(現任) | (注)3 | 27 |
取締役 | ― | 森田 嘉彦 | 1947年3月7日生 | 1969年4月 | 日本輸出入銀行(現 ㈱国際協力銀行)入行 | (注)3 | 2 |
2000年10月 | ㈱国際協力銀行 理事 | ||||||
2004年10月 | 同 副総裁 | ||||||
2012年6月 | (一財)海外投融資情報財団 理事長(現任)、東京瓦斯㈱ 監査役(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 村上 雄二 | 1952年10月30日生 | 1975年4月 | 入社 | (注)4 | 18 |
2005年6月 | 財務経理部副部長 | ||||||
2009年4月 | 監査部長 | ||||||
2012年6月 | 監査役(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 芝原 貴文 | 1953年8月5日生 | 1976年4月 2009年4月 2010年10月 2011年10月 | 入社 執行役員、企画管理本部副本部長 総務本部長 総務本部長 兼 人事本部長 | (注)5 | 34 |
2012年4月 | 人事本部長 | ||||||
2014年6月 | 監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 岡 道生 | 1946年3月19日生 | 1969年4月 | 川崎汽船㈱ 入社 | (注)6 | - |
1999年6月 | 川崎汽船㈱ 取締役 | ||||||
2000年6月 | 川崎汽船㈱ 常務取締役 | ||||||
2002年6月 | 川汽興産㈱ 代表取締役社長、ケイライン アカウンティング アンド ファイナンス㈱ 代表取締役社長 | ||||||
2009年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 藤掛 伸之 | 1955年4月24日生 | 1991年4月 | 弁護士登録 | (注)6 | - |
1993年4月 | 高島・藤掛法律事務所開設 | ||||||
2001年11月 | 藤掛法律事務所(現 神戸湊川法律事務所)開設 | ||||||
2008年4月 | 兵庫県弁護士会 副会長 | ||||||
2013年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 643 |
(注)1 取締役 森田 嘉彦は「社外取締役」である。
2 監査役 岡 道生、藤掛 伸之は「社外監査役」である。
3 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 監査役 村上 雄二の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 監査役 芝原 貴文の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までである
6 監査役 岡 道生、藤掛 伸之の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
幸 寺 覚 | 1958年12月30日生 | 1991年4月 | 弁護士登録、大白法律事務所(現 東町法律事務所)入所 | (※) | - |
1993年4月 | 東町法律事務所 パートナー弁護士(現任) | ||||
2003年4月 | 兵庫県弁護士会 副会長 | ||||
2012年4月 | 日本司法支援センター兵庫地方事務所 副所長(現任) |
8 当社では、コーポレートの全体最適を追求する戦略的意思決定機能と、それぞれの事業の業務執行機能を分離・強化して経営の効率性を高めるため、執行役員制度を導入している。提出日現在の業務執行体制は次のとおりである。
〔業務執行体制〕
地位 | 氏名 | 担当業務 | |
○ | 執行役員社長 | 村 山 滋 | |
○ | 執行役員副社長 | 松 岡 京 平 | 社長補佐、本社管理部門管掌 |
○ | 執行役員副社長 | 髙 田 廣 | 社長補佐、技術・営業・調達部門管掌、モーターサイクル&エンジンカンパニー管掌 |
○ | 執行役員常務 | 井 城 讓 治 | ガスタービン・機械カンパニープレジデント |
○ | 執行役員常務 | 井 上 英 二 | プラント・環境カンパニープレジデント |
○ | 執行役員常務 | 金 花 芳 則 | 車両カンパニープレジデント |
○ | 執行役員常務 | 牧 村 実 | 技術開発本部長 |
○ | 執行役員常務 | 村 上 彰 男 | 船舶海洋カンパニープレジデント |
○ | 執行役員常務 | 石 川 主 典 | 航空宇宙カンパニープレジデント |
○ | 執行役員常務 | 肥 田 一 雄 | 精密機械カンパニープレジデント |
○ | 執行役員常務 | 紀 山 滋 彦 | モーターサイクル&エンジンカンパニープレジデント |
○ | 執行役員常務 | 富 田 健 司 | 企画本部長 |
常務執行役員 | 衣 斐 正 宏 | マーケティング本部長 兼 MDプロジェクト部長 | |
執行役員 | 田 中 信 介 | 企画本部副本部長(特命事項担当) | |
執行役員 | 河 野 行 伸 | 技術開発本部副本部長 兼 システム技術開発センター長 兼 マーケティング本部付 | |
執行役員 | 中 川 雅 文 | モーターサイクル&エンジンカンパニー付(Kawasaki Motors Corp., U.S.A. 出向) | |
執行役員 | 河 部 香 | 船舶海洋カンパニーバイスプレジデント | |
執行役員 | 小河原 誠 | 車両カンパニーバイスプレジデント | |
執行役員 | 小 牧 博 一 | 航空宇宙カンパニーバイスプレジデント | |
執行役員 | 中 林 志 郎 | 総務本部長 | |
執行役員 | 久 山 利 之 | ガスタービン・機械カンパニー ガスタービンビジネスセンター長 | |
執行役員 | 阿 部 元 一 | 船舶海洋カンパニー プロジェクト本部長 兼 カンパニー付(特命事項担当) | |
執行役員 | 太 田 和 男 | 航空宇宙カンパニー 企画本部長 | |
執行役員 | 前 田 正 美 | 精密機械カンパニー プロジェクト本部長 | |
執行役員 | 岩 崎 宏 治 | 車両カンパニー 企画本部長 | |
執行役員 | 門 田 浩 次 | 技術開発本部 副本部長 兼 技術研究所長 | |
執行役員 | 橋 本 康 彦 | 精密機械カンパニー ロボットビジネスセンター長 | |
執行役員 | 渡 辺 達 也 | プラント・環境カンパニー エネルギープラント総括部長 | |
執行役員 | 大 畑 健 | ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター長 | |
執行役員 | 成 松 郁 廣 | 人事本部長 | |
執行役員 | 浅 野 剛 | モーターサイクル&エンジンカンパニー 営業本部長 | |
執行役員 | 三 村 利 行 | プラント・環境カンパニー 企画本部長 | |
執行役員 | 猫 島 明 夫 | 財務本部長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02127] S10029KD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。