|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役会長 (代表取締役) | | 大嶽 隆司 | 1939年9月15日生 |
|
| | 1962年4月 | 当社入社 | 1976年4月 | 管理部長兼海外部長 | 1979年6月 | 取締役 | 1983年6月 | 常務取締役 | 1985年6月 | 専務取締役 | 1992年7月 | 代表取締役副社長 | 2003年6月 | 代表取締役社長 | 2007年6月 | 代表取締役会長(現在) |
| (注)5 | 109 |
取締役社長 (代表取締役) | | 大嶽 昌宏 | 1947年3月15日生 |
|
| | 1977年4月 | 当社入社 | 1986年4月 | 経理部長 | 1987年6月 | 取締役 | 1993年6月 | 常務取締役 | 1999年6月 | 専務取締役 | 2000年6月 | 小糸工業㈱監査役 | 2002年1月 | ノースアメリカンライティングインク取締役会長(CEO) | 2005年6月 | 代表取締役副社長 | 2007年6月 | 代表取締役社長(現在) |
| (注)5 | 87 |
取締役副社長 (代表取締役) | 技術本部長、知的財産部・研究所・豊田設計部・新事業推進部・システム商品企画室・開発推進部担当 | 横矢 雄二 | 1950年1月21日生 |
|
| | 1975年4月 | トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 | 1996年1月 | 同社第2車両技術部部長 | 2000年1月 | 同社第3開発センターチーフエンジニアー | 2003年6月 | 同社レクサス企画部部長 | 2005年5月 | 当社常勤顧問 | 2005年6月 2009年6月 2011年6月 | 常務取締役 専務取締役 代表取締役副社長(現在) |
| (注)5 | 8 |
取締役副社長(代表取締役) | 生産本部長、人事部・静岡総務部・調達部・電子製造部・航空機器事業部・光源事業部担当 | 榊原 公一 | 1952年1月22日生 |
|
| | 1975年4月 | 当社入社 | 1999年6月 | 製品開発部長 | 2001年4月 | システム商品企画室長兼務 | 2001年6月 | 取締役 | 2007年6月 2009年6月 2013年6月 | 常務取締役 専務取締役 代表取締役副社長(現在) |
| (注)5 | 16 |
取締役副社長(代表取締役) | 国際本部長、国際管理部・中国部・米州部担当 | 三原 弘志 | 1955年2月19日生 |
|
| | 1978年4月 | 当社入社 | 2000年4月 | アジア部長 | 2003年6月 | 取締役 | 2006年6月 2011年6月 2013年6月 | 常務取締役 専務取締役 代表取締役副社長(現在) |
| (注)5 | 10 |
専務取締役 | 国際本部副本部長、欧州部担当、コイトチェコs.r.o.取締役社長、コイトヨーロッパリミテッド取締役会長、コイトヨーロッパNV取締役会長 | 植木 和雄 | 1950年2月4日生 |
|
| | 1968年4月 | 当社入社 | 1998年4月 | 生産管理部副部長 | 1999年10月 | 海外企画部主査兼生産管理部主査 | 2005年1月 | コイトヨーロッパリミテッド取締役社長 | 2005年6月 | 取締役 | 2007年6月 | 常務取締役 | 2009年6月
2011年6月 2013年6月 | コイトチェコs.r.o.取締役社長(現在) コイトヨーロッパリミテッド取締役会長(現在) コイトヨーロッパNV取締役社長 専務取締役(現在) コイトヨーロッパNV取締役会長(現在) |
| (注)5 | 3 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
専務取締役 | 技術本部副本部長、国際本部副本部長、品質保証部・製品開発部・静岡設計部・アジア部担当 | 有馬 健司 | 1954年9月11日生 |
|
| | 1977年4月 | 当社入社 | 2002年10月 | 設計技術部主管兼欧州テクニカルセンター所長 | 2005年1月 | コイトヨーロッパNV取締役 | 2005年6月 2011年6月 2012年6月 2013年6月 | 取締役 常務取締役 取締役常務執行役員 専務取締役(現在) |
| (注)5 | 7 |
専務取締役 | 営業本部長、東京支店長、総務部・部品用品企画部担当 | 川口 洋平 | 1951年5月9日生 |
|
| | 1974年4月 | 当社入社 | 2002年4月 | 調達部長 | 2003年6月 | 取締役 | 2006年6月 2012年6月 2013年6月 | 常務取締役 常務執行役員 専務取締役(現在) |
| (注)5 | 11 |
取締役 常務執行役員 | 生産本部副本部長、静岡工場長、榛原工場長、生産管理部・安全環境部・物流部担当 | 内山 正巳 | 1959年5月12日生 |
|
| | 1983年4月 | 当社入社 | 2001年4月 | 人事部主査 | 2005年6月 | 人事部長 | 2007年6月 2010年6月
2011年6月 2012年6月 | 取締役 小糸工業㈱(現KIホールディングス㈱)取締役(現在) 常務取締役 取締役常務執行役員(現在) |
| (注)5 | 4 |
取締役 常務執行役員 | 経営企画部・コンプライアンス推進室・情報システム部担当 | 草川 克之 | 1956年7月30日生 |
|
| | 1980年4月 | トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 | 2001年1月 | 同社経理部主査 | 2009年1月 2011年3月 2011年6月 2012年6月 | 米国トヨタ出向 当社常勤顧問 常務取締役 取締役常務執行役員(現在) |
| (注)5 | 6 |
取締役 常務執行役員 | 経理本部長、内部監査室長、原価管理部担当 | 山本 英男 | 1958年4月1日生 |
|
| | 1980年4月 | ㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | 1999年4月 | 同行米州企画部総合リスク管理グループ次長 | 2008年6月 2010年10月 2011年6月 2012年6月 | 同行アジアCIB部長 当社常勤顧問 常務取締役 取締役常務執行役員(現在) |
| (注)5 | 4 |
取締役 常務執行役員 | 営業本部副本部長、国際本部副本部長、豊田支店長 | 加藤 充明 | 1959年6月23日生 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2004年6月 | 欧米部長 | 2005年6月 2011年6月 2012年6月 2013年6月 | 取締役 常務取締役 常務執行役員 取締役常務執行役員(現在) |
| (注)5 | 9 |
取締役 | | 上原 治也 | 1946年7月25日生 |
|
| | 1969年4月 | 三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入社 | 1996年6月 | 同社取締役 | 1998年6月 2001年6月 2002年6月 2004年4月 2005年10月 2008年6月 2012年4月 2013年6月 | 同社常務取締役 同社専務取締役 同社取締役副社長 同社取締役社長 三菱UFJ信託銀行㈱取締役社長 同社取締役会長 同社最高顧問(現在) 当社取締役(現在) |
| (注)5 | 0 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | | 後藤 周一 | 1945年2月15日生 |
|
| | 1969年4月 | トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 | 1994年1月 | 同社第2開発センターチーフエンジニアー | 1997年5月 | 当社常勤顧問 | 1997年6月 | 取締役 | 1999年6月 | 常務取締役 | 2003年6月 | 専務取締役 | 2007年6月 2011年6月 | 代表取締役副社長 常勤監査役(現在) |
| (注)6 | 26 |
常勤監査役 | | 菊地 光雄 | 1945年4月2日生 |
|
| | 1968年4月 | 当社入社 | 1995年4月 | 生産管理部長 | 1999年6月 | 取締役 | 2003年6月 | ノースアメリカンライティングインク取締役会長(CEO) | 2005年6月 | 常務取締役 | 2006年1月 | 小糸九州㈱代表取締役社長 | 2006年6月 2009年6月 2013年6月 | 専務取締役 代表取締役副社長 常勤監査役(現在) |
| (注)7 | 23 |
監査役 | | 草野 耕一 | 1955年3月22日生 |
|
| | 1977年10月 | 司法試験合格 | 1980年4月 | 弁護士登録 | 1986年11月 | 米国・ニューヨーク州弁護士資格取得 | 1994年6月 | 当社監査役(現在) |
| (注)8 | 1 |
監査役 | | 川島 信義 | 1936年9月8日生 |
|
| | 1955年4月 | 熊本国税局入局 | 1975年4月 | 税理士資格取得 | 1993年7月 | 東京国税局調査第2部次長 | 1994年7月 | 京橋税務署長 | 1995年9月 | 当社嘱託(非常勤) | 2000年7月 | 当社顧問(非常勤) | 2001年6月 | 当社監査役(現在) |
| (注)6 | 10 |
| | | | 計 | | 334 |
(注)1.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役社長大嶽昌宏は取締役会長大嶽隆司の実弟であります。
3.取締役上原治也は、社外取締役であります。
4.監査役草野耕一・川島信義は、社外監査役であります。
5.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
6.2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から3年間。
8.2011年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。