有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001ZNF
株式会社ミツバ 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役会長 (代表取締役) | 日 野 昇 | 1937年11月27日生 | 1962年4月 | 日立工機㈱に入社 | (注)4 | 269 | |
1966年6月 | 当社に入社 | ||||||
1974年4月 | 品質部長 | ||||||
1976年2月 | 取締役に就任 | ||||||
1979年6月 | 常務取締役に就任 | ||||||
1981年6月 | 専務取締役に就任 | ||||||
1985年6月 | 代表取締役副社長に就任 | ||||||
1988年6月 | 代表取締役社長に就任 | ||||||
2007年6月 | 代表取締役会長に就任、 現在に至る | ||||||
取締役社長 (代表取締役) | 社長執行役員 経営企画管掌、情報システム管掌、営業管掌 | 長 瀬 裕 一 | 1954年1月6日生 | 1976年4月 | 当社に入社 | (注)4 | 13 |
2002年4月 | 技術開発部長 | ||||||
2005年4月 | 執行役員に就任 | ||||||
2012年4月 | 常務執行役員に就任 | ||||||
2013年4月 | 社長執行役員に就任 | ||||||
2013年6月 | 代表取締役社長に就任、 現在に至る | ||||||
代表取締役 | 副社長執行役員 事業統括、生産管掌、経営企画・環境管理担当 | 高 原 勝 男 | 1945年2月14日生 | 1968年3月 | 当社に入社 | (注)4 | 32 |
1991年10月 | 生産技術部長 | ||||||
1995年6月 | 取締役に就任 | ||||||
1997年6月 | 開発支援室長 | ||||||
2003年6月 | 自動車電機工業㈱取締役常務執行役員に就任 | ||||||
2005年4月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
2007年4月 | 常務執行役員に就任 | ||||||
2007年6月 | 取締役常務執行役員に就任 | ||||||
2010年4月 | 取締役専務執行役員に就任 | ||||||
2012年6月 | 代表取締役専務執行役員 に就任 | ||||||
2013年4月 | 代表取締役副社長執行役員 に就任、現在に至る | ||||||
取締役 | 専務執行役員 事業副統括 | 阿 部 登 | 1948年1月30日生 | 1970年3月 | 当社に入社 | (注)4 | 27 |
2000年4月 | 二輪・汎用営業部長 | ||||||
2001年6月 | 取締役に就任 | ||||||
2006年6月 | 取締役執行役員に就任 | ||||||
2011年4月 | 取締役常務執行役員に就任 | ||||||
2012年4月 | 取締役専務執行役員に就任、現在に至る | ||||||
取締役 | 専務執行役員 調達統括、事業副統括 | 高 橋 良 和 | 1951年10月22日生 | 1975年4月 | 当社に入社 | (注)4 | 16 |
1998年4月 | 開発第一部専任部長 | ||||||
2001年6月 | 開発第二部担当部長 | ||||||
2004年1月 | 執行役員に就任 | ||||||
2008年6月 | 取締役執行役員に就任 | ||||||
2011年4月 | 取締役常務執行役員に就任 | ||||||
2012年4月 | 取締役専務執行役員に就任、現在に至る | ||||||
取締役 | 専務執行役員 総務・人事統 括、財務統括 | 三 田 賢 一 | 1949年3月31日生 | 1972年3月 | 当社に入社 | (注)4 | 17 |
1992年4月 | 経理部長 | ||||||
1998年10月 | 物流部長 | ||||||
2004年1月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
2008年6月 | ㈱オフィス・アドバン代表取締役社長に就任(兼職)、現在に至る | ||||||
2008年6月 | 当社取締役執行役員に就任 | ||||||
2011年4月 | 取締役常務執行役員に就任 | ||||||
2013年4月 | 取締役専務執行役員に就任、現在に至る |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役相談役 | 阿久戸 庸 夫 | 1944年9月13日生 | 1971年8月 | 当社に入社 | (注)4 | 80 | |
1994年4月 | 電子技術部長 | ||||||
1994年6月 | 取締役に就任 | ||||||
1997年6月 | 常務取締役に就任 | ||||||
2002年4月 | 経営企画室長 | ||||||
2002年6月 | 専務取締役に就任 | ||||||
2003年6月 | 代表取締役専務に就任 | ||||||
2006年6月 | 代表取締役専務執行役員に就任 | ||||||
2007年6月 | 代表取締役社長に就任 | ||||||
2013年4月 | 代表取締役相談役に就任 | ||||||
2013年6月 | 取締役相談役に就任、 現在に至る | ||||||
取締役 | 原 光 宏 | 1963年2月15日生 | 1985年4月 | ㈱横浜銀行入行 | (注)4 | ― | |
2000年10月 | 同行法人部グループ長 | ||||||
2001年10月 | 同行リテール企画部グループ長 | ||||||
2004年4月 | 同行営業統括部グループ長 | ||||||
2004年10月 | 同行伊勢原支店長 | ||||||
2006年11月 | 同行本店営業部 営業第1部長 | ||||||
2008年4月 | 同行法人営業部長 | ||||||
2009年4月 | 同行町田支店長 | ||||||
2012年5月 | 同行営業企画部長 | ||||||
2013年4月 | 同行執行役員に就任、 現在に至る | ||||||
2014年6月 | 当社取締役に就任(兼職)、現在に至る | ||||||
常勤監査役 | 平 井 良 幸 | 1949年9月22日生 | 1968年4月 | ㈱横浜銀行入行 | (注)5 | 9 | |
2002年3月 | 自動車電機工業㈱入社 | ||||||
2004年6月 | 同社執行役員総務部長に就任 | ||||||
2007年4月 | 執行役員に就任 | ||||||
2011年6月 | 常勤監査役に就任、 現在に至る | ||||||
常勤監査役 | 小 林 幸 治 | 1953年2月26日生 | 1976年4月 | 当社に入社 | (注)7 | 12 | |
1999年4月 | 研究部長 | ||||||
2002年4月 | 第二開発部長 | ||||||
2005年4月 | 工機部長 | ||||||
2006年4月 | 執行役員に就任 | ||||||
2014年6月 | 常勤監査役に就任、 現在に至る | ||||||
監査役 | 塚 越 紀 隆 | 1951年2月11日生 | 1976年3月 | 桐生瓦斯㈱入社 | (注)6 | 17 | |
1989年3月 | 同社代表取締役専務に就任 | ||||||
1999年12月 | 同社代表取締役副社長に就任 | ||||||
2003年3月 | 沼田ガス㈱代表取締役に就任(兼職)、現在に至る | ||||||
2004年3月 | 桐生瓦斯㈱代表取締役社長に就任、現在に至る | ||||||
2004年6月 | 当社監査役に就任(兼職)、現在に至る | ||||||
2007年1月 | ㈱FM桐生代表取締役社長に就任(兼職)、現在に至る | ||||||
2009年3月 | 桐生プロパンガス㈱代表取締役社長に就任(兼職)、 現在に至る | ||||||
監査役 | 藤 原 晃 | 1947年3月22日生 | 1972年4月 | 弁護士登録 | (注)6 | 4 | |
2008年6月 | 当社監査役に就任(兼職)、現在に至る | ||||||
計 | 501 |
(注) 1.取締役原光宏は、社外取締役であります。
2.監査役塚越紀隆及び藤原晃は、社外監査役であります。
3.当社では、意思決定機能と業務執行機能を明確にして、経営の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は取締役を兼務している5名のほか、下記の24名であります。
役名 | 氏名 | 担当 |
専務執行役員 | 木村 好正 | 北米統括 アメリカン・ミツバ・コーポレーション 代表取締役社長 |
常務執行役員 | 大瀧 博行 | 第三事業責任者 |
常務執行役員 | 小山 正行 | 第二事業責任者 |
常務執行役員 | 飯塚 淳一 | 生産担当、三葉電器(大連)有限公司 総経理 |
常務執行役員 | 奈良 高志 | 生産担当、ミツバ・シカル・インディア・リミテッド 社長 |
執行役員 | 中山 博文 | 調達担当 |
執行役員 | 関田 茂夫 | 情報システム担当 |
執行役員 | 多田 巧 | 営業統括 |
執行役員 | 北田 勝義 | 第一事業責任者、横浜研究開発センター担当 |
執行役員 | 西川 真吾 | インドプロジェクト担当 |
執行役員 | 馬橋 一美 | 営業担当 |
執行役員 | 棚橋 得有 | 生産統括 |
執行役員 | 尾形 永 | 第五事業責任者、技術開発担当 |
執行役員 | 武 信幸 | 総務・人事担当、財務担当 |
執行役員 | 樋桁 秀男 | 事業担当 |
執行役員 | 白土 昌義 | 北米担当、アメリカン・ミツバ・コーポレーション |
執行役員 | 東海林 正範 | 生産担当、コルポラシオン・ミツバ・デ・メヒコ・エス・エー・デ・シー・ブイ 社長 |
執行役員 | 野末 裕 | 第四事業責任者 |
執行役員 | 新井 邦彦 | 第一事業副責任者 |
執行役員 | 茂木 真通 | 営業担当 |
執行役員 | 木内 啓治 | 品質保証統括 |
執行役員 | 南 秀行 | 品質保証担当 |
執行役員 | 武井 茂 | 生産担当 |
執行役員 | 永井 邦夫 | 生産技術担当 |
4.2014年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2011年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2012年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2014年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02205] S1001ZNF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。