有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002D56
日本プラスト株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役会長 | 代表取締役 | 広 瀬 信 (1951年10月16日生) | 1982年4月 | 当社入社 | (注)2 | 1,528,000 |
1987年6月 | 同 取締役 | |||||
1988年6月 | 同 常務取締役 | |||||
1991年6月 | 同 専務取締役 | |||||
1993年6月 | 同 代表取締役社長 | |||||
2000年4月 | ニートン・ローム取締役会長(現任) | |||||
2003年3月 | 中山富拉司特工業有限公司董事長(現任) | |||||
2004年11月 | ニホンプラストタイランド取締役(現任) | |||||
2007年4月 | ニホンマグネシオ取締役(現任) | |||||
2008年8月 | 武漢富拉司特汽車零部件有限公司董事長(現任) | |||||
2009年6月 | ニホンプラストインドネシア監査役(現任) | |||||
2010年11月 | ニートン・オート・メヒカーナ取締役(現任) | |||||
2014年6月 | 当社代表取締役会長(現任) | |||||
取締役社長 | 代表取締役 | 須 藤 亘 (1953年5月20日生) | 1976年4月 | 当社入社 | (注)2 | 8,500 |
2002年1月 | ニートン・オート・プロダクツ副社長 | |||||
2005年4月 | 当社生産管理部長 | |||||
2007年6月 | 同 取締役 | |||||
2009年6月 | 同 取締役第二営業部長 | |||||
2009年6月 | ニホンプラストインドネシア取締役(現任) | |||||
2011年6月 | 当社常務取締役 営業本部長 | |||||
2011年6月 | 中山富拉司特工業有限公司董事(現任) | |||||
2012年6月 | 当社常務取締役 | |||||
2012年6月 | 日本プラスト運輸株式会社取締役(現任) | |||||
2012年6月 | 武漢富拉司特汽車零部件有限公司董事(現任) | |||||
2012年6月 2013年1月 | エヌピーサービス株式会社取締役(現任) ニホンプラストタイランド取締役(現任) | |||||
2013年8月 | 当社代表取締役副社長 | |||||
2014年6月 | 同 代表取締役社長(現任) | |||||
2014年6月 | ニートン・オート・プロダクツ取締役会長(現任) | |||||
2014年6月 | ニホンプラストメヒカーナ取締役会長(現任) | |||||
専務取締役 | 鈴 木 睦 男 (1955年6月10日生) | 1985年2月 | 当社入社 | (注)2 | 3,200 | |
2003年1月 | 同 企画室長兼監査室長 | |||||
2005年1月 | 同 経営企画室長 | |||||
2009年6月 | 同 取締役 | |||||
2009年10月 | 同 取締役経理部長 | |||||
2010年4月 | 同 取締役総務部長 | |||||
2010年5月 | エヌピーサービス株式会社取締役(現任) | |||||
2011年4月 | 当社取締役 管理本部長 兼 総務部長 | |||||
2012年6月 | 当社常務取締役 | |||||
2012年6月 | ニホンプラストインドネシア取締役(現任) | |||||
2012年6月 2013年1月 2013年3月 2013年6月 | 中山富拉司特工業有限公司董事(現任) ニホンプラストメヒカーナ取締役(現任) 当社常務取締役 管理購買本部長 兼 経理部長 同 常務取締役 管理本部長 兼 経理部長 | |||||
2014年1月 | 同 常務取締役 管理本部長 | |||||
2014年6月 | 同 専務取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常務取締役 | 北米事業統括 | 永 野 博 久 (1958年9月18日生) | 1982年4月 | 当社入社 | (注)2 | 4,400 |
2005年6月 | ニートン・オート・プロダクツ副社長 | |||||
2009年10月 | 当社経営企画室長 | |||||
2010年4月 | 同 経営管理部長 | |||||
2011年6月 | 同 取締役 | |||||
2011年6月 | ニホンプラストインドネシア監査役(現任) | |||||
2012年6月 | 当社取締役 管理購買本部長 兼 経理部長 | |||||
2013年3月 2013年3月 2013年3月 2013年6月 2013年6月 2013年6月 | 当社常務取締役 北米事業統括(現任) ニートン・オート・プロダクツ取締役社長(現任) ニートン・ローム取締役(現任) ニホンプラストメヒカーナ取締役(現任) ニホンマグネシオ取締役(現任) ニートン・オート・メヒカーナ取締役(現任) | |||||
常務取締役 | 中国事業統括 | 向 笠 完 (1953年9月3日生) | 1976年4月 | 当社入社 | (注)2 | 5,600 |
2003年1月 | 同 総務部長 | |||||
2007年6月 | 同 取締役 | |||||
2009年6月 | ニホンプラストインドネシア監査役(現任) | |||||
2010年4月 | 中山富拉司特工業有限公司副総経理 | |||||
2010年6月 | 同 董事総経理 | |||||
2011年6月 | 当社取締役 中国事業統括 | |||||
2011年6月 | 武漢富拉司特汽車零部件有限公司監事(現任) | |||||
2014年6月 | 当社常務取締役 中国事業統括 兼 中山富拉司特工業有限公司総経理(現任) | |||||
取締役 | 品質本部長 | 渡 辺 隆 雄 (1958年12月12日生) | 1981年4月 | 当社入社 | (注)2 | 4,100 |
2008年7月 | 同 中国第二準備室長 | |||||
2008年11月 | 武漢富拉司特汽車零部件有限公司董事総経理 | |||||
2013年6月 | 当社取締役 品質本部長(現任) | |||||
2013年6月 2013年6月 2013年6月 | ニホンプラストインドネシア取締役(現任) ニホンプラストメヒカーナ取締役(現任) ニートン・オート・プロダクツ取締役(現任) | |||||
取締役 | 購買本部長兼資材部長 | 森 昭 彦 (1958年6月10日生) | 1981年4月 | 当社入社 | (注)2 | 600 |
2010年1月 | 同 品質保証部長 | |||||
2012年6月 | 同 資材部長 | |||||
2013年6月 | 同 執行役員 購買本部長 兼 資材部長 | |||||
2014年6月 | 同 取締役 購買本部長 兼 資材部長(現任) | |||||
監査役 (常勤) | 内 海 厚 志 (1949年9月9日生) | 1968年9月 | 当社入社 | (注)3 | 23,100 | |
1999年1月 | 同 総務部長 | |||||
2003年1月 | ニートン・オート・プロダクツ副社長 | |||||
2003年6月 | 当社取締役 | |||||
2009年6月 | 同 取締役 業務監査室長 | |||||
2011年6月 | 同 監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | 松 下 正 美 (1948年6月14日生) | 1973年4月 | 株式会社協和銀行入行 | (注)4 | ― | |
1991年4月 | 株式会社協和埼玉銀行 長岡支店長 | |||||
2001年9月 | 株式会社あさひ銀行 執行役員 地域営業推進部長 | |||||
2003年3月 | 株式会社りそな銀行 執行役員 リスク統括部担当 | |||||
2004年6月 | 昭和リース株式会社 取締役社長 | |||||
2008年6月 | 株式会社レオパレス21 監査役 | |||||
2010年6月 | 当社監査役(現任) | |||||
監査役 | 深 澤 久 仁 汎 (1946年7月21日生) | 1970年4月 | 株式会社日本興業銀行入行 | (注)5 | ― | |
1995年5月 | 同 仙台支店長 | |||||
1998年6月 | 同 検査部長 | |||||
2000年6月 | 同 常任監査役 | |||||
2002年4月 | 常和興産株式会社(現常和ホールディングス)常務執行役員 | |||||
2002年6月 | 同 常務取締役管理本部長 | |||||
2004年4月 | 興銀システム開発株式会社(現みずほ情報総研)監査役 | |||||
2004年6月 | JSR株式会社常勤監査役 | |||||
2009年6月 | 東邦亜鉛株式会社常勤監査役 | |||||
2012年6月 | 当社監査役(現任) | |||||
計 | 1,577,500 |
2.2014年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間
3.2011年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間
4.2014年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.2012年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.当社では、取締役会の監督機能と執行機能の分離による意思決定の迅速化および業務執行の効率化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で、ニートン・ローム取締役社長 堀川尚希、ニホンプラストメヒカーナ取締役社長 内田宏巳、経営企画室長 新浜隆則、開発本部長兼開発管理部長 杉山剛夫、生産本部長兼国内工場統括兼九州工場長 楳澤淳一、アジア事業統括兼ニホンプラストタイランド取締役社長 根岸久雄、営業本部長 石川智張、管理本部長兼総務部長 大村貴史で構成されております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02216] S1002D56)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。