有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002217
大鉄工業株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役会長 兼 代表取締役社長 | 河 内 清 | 1949年2月28日生 | 1972年4月 | 日本国有鉄道入社 | (注)3 | 10 | |
1998年6月 | 西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部施設部長 | ||||||
1999年6月 | 同社執行役員神戸支社長 | ||||||
2002年6月 | 同社執行役員建設工事部長 | ||||||
2003年6月 | 同社常務執行役員建設工事部長 | ||||||
2006年6月 | ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社代表取締役社長 | ||||||
2011年6月 | 当社入社 代表取締役社長 兼 執行役員 | ||||||
2014年6月 | 取締役会長 兼 代表取締役社長 兼 執行役員(現任) | ||||||
取締役 副会長 | 西 川 直 輝 | 1950年9月13日生 | 1975年4月 | 日本国有鉄道入社 | (注)3 | ― | |
2003年6月 | 西日本旅客鉄道株式会社執行役員岡山支社長 | ||||||
2005年11月 | 同社常務執行役員鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長 | ||||||
2006年6月 | 同社取締役 兼 常務執行役員鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長 | ||||||
2008年6月 | 同社代表取締役副社長 兼 執行役員鉄道本部長 | ||||||
2012年6月 | 大阪ターミナルビル株式会社代表取締役社長 | ||||||
2014年6月 | 当社入社 取締役副会長(現任) | ||||||
代表取締役 副社長 | 建築本部長 | 上 田 信 二 | 1951年2月2日生 | 1974年4月 | 日本国有鉄道入社 | (注)3 | 9 |
1994年6月 | 西日本旅客鉄道株式会社建設工事部次長 | ||||||
2000年6月 | 同社建設工事部担当部長 | ||||||
2001年5月 | 当社常務取締役建築支店長 | ||||||
2001年6月 | 当社に出向 常務取締役建築支店長 | ||||||
2003年5月 | 取締役 兼 常務執行役員建築支店長 | ||||||
2005年7月 | 取締役 兼 常務執行役員建築本部長、建築支店長 | ||||||
2006年3月 | 当社入社 取締役 兼 常務執行役員建築本部長、建築支店長 | ||||||
2008年6月 | 取締役 兼 常務執行役員建築本部長 | ||||||
2009年6月 | 取締役 兼 専務執行役員建築本部長 | ||||||
2012年6月 | 代表取締役副社長 兼 執行役員建築本部長(現任) | ||||||
取締役 | 北陸支店長 | 出 村 正 文 | 1948年12月6日生 | 1967年10月 | 日本国有鉄道入社 | (注)3 | 8 |
2001年6月 | 西日本旅客鉄道株式会社福井地域鉄道部長 | ||||||
2003年6月 | 当社に出向 安全対策室部長 | ||||||
2004年1月 | 当社入社 安全対策室部長 | ||||||
2004年6月 | 執行役員線路本部線路部長 | ||||||
2006年9月 | 常務執行役員線路本部長 | ||||||
2008年6月 | 取締役 兼 常務執行役員線路本部長 | ||||||
2010年6月 | 取締役 兼 常務執行役員北陸支店長、北陸線路学園長 | ||||||
2014年6月 | 取締役 兼 常務執行役員北陸支店長(現任) | ||||||
取締役 | 土木本部長 | 杉 木 孝 行 | 1955年4月19日生 | 1978年4月 | 日本国有鉄道入社 | (注)3 | 8 |
1998年5月 | 西日本旅客鉄道株式会社大阪建設工事事務所次長 | ||||||
2002年7月 | 同社開発本部リーダー | ||||||
2006年6月 | 同社大阪工事事務所長 | ||||||
2009年7月 | 当社に出向 取締役 兼 常務執行役員土木支店長 | ||||||
2010年5月 | 当社入社 取締役 兼 常務執行役員土木支店長 | ||||||
2010年6月 | 西日本旅客鉄道株式会社入社 執行役員広島支社長 | ||||||
2013年6月 | 当社入社 取締役 兼 常務執行役員土木本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 線路本部長 安全本部長 北陸線路学園長 | 西 田 哲 郎 | 1955年1月4日生 | 1979年4月 | 日本国有鉄道入社 | (注)3 | 8 |
1999年6月 | 西日本旅客鉄道株式会社大阪支社次長 | ||||||
2005年11月 | 同社鉄道本部施設部長 | ||||||
2010年2月 | 株式会社レールテック専務取締役安全推進室長 | ||||||
2010年6月 | 当社入社 取締役 兼 常務執行役員線路本部長 | ||||||
2014年6月 | 取締役 兼 常務執行役員線路本部長、安全本部長、北陸線路学園長(現任) | ||||||
取締役 | 経営管理室長 | 三 浦 勝 義 | 1954年6月2日生 | 1978年4月 | 日本国有鉄道入社 | (注)3 | 8 |
2001年10月 | 西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部施設部担当マネジャー | ||||||
2003年6月 | 同社総合企画本部担当マネジャー | ||||||
2006年6月 | 同社大阪支社次長 | ||||||
2009年7月 | 同社大阪工事事務所長 | ||||||
2011年6月 | 同社執行役員金沢支社長 | ||||||
2013年6月 | 当社入社 取締役 兼 常務執行役員経営管理室長(現任) | ||||||
取締役 | 建築本部 副本部長 | 鈴 木 誠 | 1950年10月7日生 | 1969年4月 | 当社入社 | (注)3 | 8 |
2006年9月 | 執行役員名古屋支店長 | ||||||
2008年6月 | 執行役員建築支店長 | ||||||
2010年6月 | 常務執行役員建築支店長 | ||||||
2012年6月 | 取締役 兼 常務執行役員建築支店長 | ||||||
2013年6月 | 取締役 兼 常務執行役員建築本部副本部長(現任) | ||||||
取締役 | 土木支店長 | 市 川 弘 | 1951年7月20日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
2008年9月 | 大阪支店副支店長 | ||||||
2010年6月 | 土木支店副支店長 | ||||||
2011年7月 | 和歌山支店長 | ||||||
2012年6月 | 執行役員土木支店副支店長 | ||||||
2013年1月 | 執行役員土木支店長 | ||||||
2013年6月 | 取締役 兼 執行役員土木支店長 | ||||||
2014年6月 | 取締役 兼 常務執行役員土木支店長(現任) | ||||||
取締役 | 経営管理室 副室長 | 峯 本 忠 治 | 1955年3月17日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
2008年6月 | 建築本部建築営業部長 | ||||||
2012年11月 | 経営管理室副室長 | ||||||
2013年6月 | 執行役員経営管理室副室長 | ||||||
2014年6月 | 取締役 兼 執行役員経営管理室副室長(現任) | ||||||
取締役 | 生 駒 隆 生 | 1955年3月27日生 | 1980年4月 | 日本国有鉄道入社 | (注)3 | ― | |
2006年6月 | 西日本旅客鉄道株式会社安全研究所マネジャー | ||||||
2007年6月 | 同社安全研究所次長 | ||||||
2009年6月 | 同社執行役員運輸部長 | ||||||
2012年6月 | 同社執行役員岡山支社長(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 土 田 克 己 | 1956年3月30日生 | 1979年4月 | 日本国有鉄道入社 | (注)3 | ― | |
2001年10月 | 西日本旅客鉄道株式会社建設工事部マネジャー | ||||||
2004年6月 | 同社建設工事部担当部長 | ||||||
2011年6月 | 同社技術理事建設工事部副部長(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 半 田 真 一 | 1959年11月14日生 | 1982年4月 | 日本国有鉄道入社 | (注)3 | ― | |
2007年7月 | 当社に出向 取締役 兼 執行役員経営管理室長 | ||||||
2009年12月 | 西日本旅客鉄道株式会社秘書室担当部長 | ||||||
2010年12月 | 同社総合企画本部担当部長 | ||||||
2011年6月 | 同社監査部長 | ||||||
2012年6月 | 同社執行役員和歌山支社長(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 七 川 研 二 | 1953年8月23日生 | 1976年4月 | 日本国有鉄道入社 | (注)5 | ― | |
2010年6月 | 西日本旅客鉄道株式会社取締役 兼 常務執行役員福知山線列車事故対策審議室長、鉄道本部副本部長 | ||||||
2012年6月 | 同社取締役 兼 専務執行役員福知山線列車事故ご被害者対応本部長、福知山線列車事故対策審議室長 | ||||||
2013年6月 | 大阪ターミナルビル株式会社代表取締役専務取締役 | ||||||
2014年6月 | 当社入社 常勤監査役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 佐 藤 武 | 1949年3月23日生 | 1971年4月 | 当社入社 | (注)4 | 5 | |
2005年5月 | 和歌山支店長 | ||||||
2008年6月 | 執行役員土木本部土木部長 | ||||||
2011年6月 | 執行役員品質環境部長 | ||||||
2012年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 岩 崎 勉 | 1949年4月28日生 | 1972年4月 | 運輸省入省 | (注)4 | ― | |
2002年8月 | 日本鉄道建設公団理事 | ||||||
2003年10月 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事 | ||||||
2004年7月 | 西日本旅客鉄道株式会社監査役(現任) | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 澤 田 潤 之 | 1953年4月15日生 | 1978年4月 | 日本国有鉄道入社 | (注)5 | ― | |
2006年6月 | 天王寺ターミナルビル株式会社に出向 常務取締役ビル管理部長 | ||||||
2008年5月 | 天王寺ターミナルビル株式会社常務取締役経営企画部長 | ||||||
2008年6月 | 京都ステーションセンター株式会社監査役(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 74 |
(注) 1.取締役 生駒隆生・土田克己は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」である。
2.監査役 岩崎 勉・澤田潤之は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」である。
3.2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4.2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5.2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00264] S1002217)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。