有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100296H
ノーリツ鋼機株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | |
代表取締役 社長 | CEO | 西 本 博 嗣 | 1970年10月20日生 | 1993年4月 | 当社入社 | 1年 (注1) | 285 |
2009年4月 | NKリレーションズ㈱ 代表取締役社長 | ||||||
2009年6月 | 当社 取締役 | ||||||
2009年12月 | 当社 代表取締役専務 | ||||||
2010年4月 | 当社 代表取締役社長 | ||||||
2012年2月 | NKワークス㈱ 代表取締役社長 | ||||||
2013年5月 | 当社 代表取締役社長CEO(現任) | ||||||
2013年6月 | NKリレーションズ㈱ 取締役(現任) | ||||||
取締役 副社長 | COO | 松 島 陽 介 | 1972年9月1日生 | 1995年4月 | 第一生命保険㈱入社 | 1年 (注1) | 13 |
2001年6月 | A.Tカーニー㈱入社 | ||||||
2005年10月 | マッキンゼー&カンパニー入社 | ||||||
2007年2月 | ㈱MKSパートナーズ入社 | ||||||
2009年11月 | 丸の内キャピタル㈱入社 | ||||||
2012年4月 | NKリレーションズ㈱ 代表取締役(現任) | ||||||
2012年11月 | いきいき㈱ 取締役(現任) | ||||||
2013年1月 | エヌエスパートナーズ㈱ 社外取締役(現任) | ||||||
2013年3月 | ㈱全国通販 取締役(現任) | ||||||
2013年5月 | 当社 副社長COO | ||||||
2013年5月 | NKワークス㈱ 取締役 | ||||||
2013年5月 | フィード㈱ 取締役(現任) | ||||||
2013年5月 | ㈱アイメディック 社外取締役(現任) | ||||||
2013年5月 | ㈱秋田ケーブルテレビ 取締役(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社 取締役副社長COO(現任) | ||||||
2013年10月 | ㈱日本医療データセンター 代表取締役社長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | |
取締役 | ─── | 山 本 道 | 1970年1月26日生 | 1995年4月 | 三洋電機㈱入社 | 1年 (注1) | 70 |
2005年9月 | ㈱テクノロジー・アライアンス・ グループ入社 | ||||||
㈱テクノロジー・アライアンス・ インベストメント入社 | |||||||
2009年4月 | NKリレーションズ㈱入社 マネージング ディレクター(現任) | ||||||
2010年2月 | 同社 取締役 | ||||||
2010年6月 | ㈱ドクターネット 取締役(現任) | ||||||
2010年8月 | 当社入社 経営企画室長 | ||||||
2011年1月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
2012年2月 | NKリレーションズ㈱ 代表取締役(現任) | ||||||
2013年3月 | ㈱全国通販 取締役(現任) | ||||||
2013年5月 | ㈱アイメディック 社外取締役(現任) | ||||||
2013年5月 | ㈱秋田ケーブルテレビ 取締役(現任) | ||||||
2013年6月 | ㈱日本医療データセンター 社外取締役(現任) | ||||||
2014年6月 | エヌエスパートナーズ㈱ 代表取締役(現任) | ||||||
取締役 | ─── | 生 駒 恭 明 | 1980年11月14日生 | 2006年4月 | シービー・リチャードエリス㈱入社 | 1年 (注1) | 120 |
2007年8月 | ㈱MKSパートナーズ入社 | ||||||
2009年11月 | NKリレーションズ㈱入社 | ||||||
2010年6月 | ㈱ドクターネット 取締役(現任) | ||||||
2010年7月 | NKメディコ㈱ 取締役 | ||||||
2011年1月 | NKリレーションズ㈱ 取締役(現任) | ||||||
2012年2月 | NKメディコ㈱ 代表取締役社長(現任) | ||||||
2012年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
2012年11月 | いきいき㈱ 取締役(現任) | ||||||
2013年1月 | エヌエスパートナーズ㈱ 社外取締役(現任) | ||||||
2013年3月 | ㈱全国通販 取締役(現任) | ||||||
2013年5月 | ㈱アイメディック 社外取締役(現任) | ||||||
2013年6月 | ㈱日本医療データセンター 社外取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | |
取締役 | CEO 室長 | 倉 森 和 幸 | 1977年7月7日生 | 2000年4月 | 大蔵省 造幣局入局 | 1年 (注1) | 139 |
2002年10月 | ㈱日本エル・シー・エー入社 | ||||||
2006年1月 | アーンストアンドヤング・ トランザクション・ アドバイザリー・サービス㈱入社 | ||||||
2007年12月 | メリルリンチ日本証券㈱入社 グローバルプライベートエクイティ | ||||||
2009年6月 | NKリレーションズ㈱入社 | ||||||
2011年1月 | 同社 取締役 | ||||||
2011年1月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
2012年2月 | 当社 事業革新室長 | ||||||
2012年2月 | NKワークス㈱ 取締役副社長 | ||||||
2013年5月 | 当社 CEO室長(現任) | ||||||
取締役 | ─── | 柴 田 英 利 | 1972年11月16日生 | 1995年4月 | 東海旅客鉄道㈱入社 | 1年 (注1・5) | ― |
2001年8月 | ㈱MKSパートナーズ入社 | ||||||
2004年8月 | 同社 パートナー | ||||||
2007年10月 | メリルリンチ日本証券㈱入社 グローバルプライベートエクイティ マネージング ディレクター | ||||||
2009年9月 | ㈱産業革新機構入社 投資事業グループ マネージング ディレクター | ||||||
2010年6月 | 当社 取締役 | ||||||
2010年12月 | 日本インター㈱ 取締役 | ||||||
2012年6月 | ㈱産業革新機構 投資事業グループ 執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
2013年10月 | ルネサスエレクトロニクス㈱ 社外取締役 | ||||||
2013年11月 | 同社 取締役執行役員常務兼CFO (現任) | ||||||
常勤監査役 | ─── | 下 出 一 益 | 1957年11月29日生 | 1981年3月 | 当社入社 | 4年 (注2) | 16 |
2003年4月 | 当社 経営企画室次長 | ||||||
2005年5月 | 当社 経営管理本部経営管理部 ゼネラルマネージャー | ||||||
2007年4月 | 当社 マーケティング本部営業管理部ゼネラルマネージャー | ||||||
2008年9月 | 当社 社長兼CEO付CPDプロジェクト社長補佐 | ||||||
2010年2月 | 当社 新規事業本部プラズマ事業推進部部長代理 | ||||||
2010年6月 | ㈱サイアン 取締役兼CFO | ||||||
2011年8月 | 同社 取締役副社長 | ||||||
2013年6月 | NKワークス㈱ 監査役(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社 常勤監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | |
監査役 | ─── | 紺 谷 宗 一 | 1953年4月14日生 | 1982年4月 | 弁護士登録 | 4年 (注3・6) | ― |
1982年4月 | 御堂筋法律事務所(現弁護士法人 御堂筋法律事務所)入所(現任) | ||||||
1989年8月 | 米国チュレーン大学ロースクール 修士課程入学 | ||||||
1990年8月 | 米国シアトルパーキンスクーイ 法律事務所入所 | ||||||
1991年8月 | 英国フィールドフィッシャー ウォーターハウス法律事務所入所 | ||||||
1993年6月 | ベルギークリアリーゴッドリーブ 法律事務所入所 | ||||||
2003年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
2013年8月 | 高見㈱ 監査役(現任) | ||||||
監査役 | ─── | 伊 庭 野 基 明 | 1951年6月13日生 | 1974年4月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | 4年 (注4・6) | 20 |
1988年4月 | ㈱リクルート 取締役 | ||||||
1993年4月 | International Career Information, Inc. (RECRUIT U.S.A., INC.) President | ||||||
2004年4月 | ㈱ピースマインド(現ピースマインド・イープ㈱) 社外取締役(現任) | ||||||
2005年2月 | 慶応義塾大学 デジタルメディア・ コンテンツ 統合研究機構 (NewYork,USA) 特別教授 | ||||||
2009年4月 | M's Holding International Corporation㈱ 代表取締役社長(現任) | ||||||
2012年6月 | 財団法人高度映像情報センター (現一般財団法人高度映像情報センター) 理事(現任) | ||||||
2012年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
計 | 663 |
(注) 1 2014年3月期に係る定時株主総会終結の時より2015年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
2 2013年3月期に係る定時株主総会終結の時より2017年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
3 2011年3月期に係る定時株主総会終結の時より2015年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4 2012年3月期に係る定時株主総会終結の時より2016年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 取締役 柴田英利は、社外取締役であります。
6 監査役 紺谷宗一及び伊庭野基明は、社外監査役であります。
なお、当社は監査役 伊庭野基明を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02322] S100296H)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。