有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10023JB
東光電気工事株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役社長 (代表取締役) | 馬田 榮 | 1940年1月24日生 | 1963年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 190 | |
1989年4月 | 営業第一部長 | ||||||
1993年6月 | 取締役 | ||||||
1995年6月 | 常務取締役 | ||||||
1999年6月 | 専務取締役 | ||||||
2000年6月 | 取締役副社長(代表取締役) | ||||||
2001年6月 | 取締役社長(代表取締役)(現任) | ||||||
取締役 副社長 | 営業関連業務担任 | 小松 英明 | 1947年11月30日生 | 1970年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 229 |
2004年4月 | 九州支社長 | ||||||
2004年6月 | 執行役員 | ||||||
2005年6月 | 取締役 | ||||||
2007年6月 | 常務取締役 | ||||||
2008年6月 | 専務取締役 | ||||||
2011年6月 | 取締役副社長(現任) | ||||||
常務取締役 | 総務関連業務担任 経営企画部長、総務部長 | 白石 秀樹 | 1957年4月2日生 | 2011年6月 | 当社入社 経営企画部長 | (注) 3 | 103 |
2011年11月 | 執行役員 | ||||||
2012年6月 | 取締役 | ||||||
2013年6月 | 常務取締役(現任) | ||||||
常務取締役 | 丸の内支社長 | 竹澤 秀昭 | 1949年4月21日生 | 1972年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 115 |
2005年4月 | 関西支社長 | ||||||
2006年6月 | 執行役員 | ||||||
2013年6月 | 常務取締役(現任) | ||||||
常務取締役 | 営業部門、設計・積算業務担任 | 井形眞寿夫 | 1951年4月23日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 56 |
2011年4月 | 中央支社長 | ||||||
2011年6月 | 執行役員 | ||||||
2013年6月 | 常務取締役(現任) | ||||||
常務取締役 | 新エネルギー・交通事業部関連業務担任 新エネルギー事業部長 | 青木 宏明 | 1953年9月6日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 110 |
2009年4月 | E&E関連事業部長 | ||||||
2011年6月 | 執行役員 | ||||||
2013年6月 | 常務取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 針生 貞克 | 1951年1月1日生 | 1973年4月 2005年4月 | 当社入社 人事部長 | (注) 4 | 185 | |
2009年6月 | 執行役員 | ||||||
2014年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 井上 幸彦 | 1937年11月4日生 | 2003年9月 | ㈶日本盲導犬協会理事長(現任) | (注) 4 | - | |
2006年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 内田 茂 | 1939年3月15日生 | 2010年6月 | 当社監査役(現任) | (注) 4 | - | |
計 | 989 |
2.監査役井上幸彦及び内田 茂は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は2002年6月より取締役及び監査役とは別に、取締役会が決定した経営方針に基づき業務執行を行う「執行役員」を選任しております。現在の「執行役員」は次のとおりであります。
なお、前記の社長以下全取締役は「執行役員」を兼務しております。
役名 | 氏名 | 職名 |
常務執行役員 | 中野 正三 | 海外事業関連業務担任、海外事業部長 |
執行役員 | 清水 秀二 | 調達・原価・安全・教育・工事管理関連業務担任 |
〃 | 川井 宏一 | 営業部担任 |
〃 | 小田原 茂雄 | 関西支社長 |
〃 | 宮部 康仁 | 東京支社長 |
〃 | 仲辻 和明 | 九州支社長 |
〃 | 上田 恵司 | 交通事業部長 |
〃 | 坪田 雅幸 | 東北支社長 |
〃 | 鈴木 康彦 | 工事管理担任 |
〃 | 菅野 一博 | 東北支社駐在 |
〃 | 野口 明 | 東光エンジニアリングインドネシア担任 |
〃 | 伊月 直樹 | 北関東支社長 |
〃 | 山本 隆洋 | 東京南支社長 |
〃 | 河野 克己 | 経理部長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00265] S10023JB)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。