有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1003LTP
株式会社エスケーエレクトロニクス 役員の状況 (2014年9月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株 式数(株) | |
取締役会長 | 石 田 敬 輔 | 1945年12月23日 | 1967年2月 | 石田旭山印刷株式会社(現株式会社写真化学)取締役 | (注)4 | 659,700 | |
1975年4月 | DS.AMERICA INC.副社長 | ||||||
1978年6月 | 株式会社写真化学代表取締役社長 | ||||||
1996年4月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
2000年4月 | 同社代表取締役会長兼社長(現任) | ||||||
2001年10月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
2005年6月 | 株式会社堀場製作所社外監査役(現任) | ||||||
代表取締役 社長 | 石 田 昌 德 | 1969年9月10日 | 1992年4月 | 大日本スクリーン製造株式会社(現株式会社SCREENホールディングス)入社 | (注)4 | 306,500 | |
1997年7月 | 株式会社写真化学入社 | ||||||
2000年6月 | 同社取締役 | ||||||
2001年10月 | 当社取締役 | ||||||
2002年5月 | 頂正科技股份有限公司董事長 | ||||||
2003年10月 | 当社常務取締役 | ||||||
2005年11月 | SKE KOREA CO.,LTD.代表理事(現任) | ||||||
2008年10月 | 当社専務取締役 | ||||||
2010年9月 | 愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長 | ||||||
2011年10月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
2013年1月 | 愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長(現任) | ||||||
専務取締役 | 経営全般 経営戦略室 担当 管理本部担当 内部監査グループ担当 | 藤 原 英 博 | 1950年7月26日 | 1974年4月 | 株式会社京都銀行入行 | (注)4 | 8,800 |
1996年6月 | 同行木幡支店長 | ||||||
1998年4月 | 同行高槻支店長 | ||||||
1999年10月 | 同行本店営業部営業第一部長 | ||||||
2004年7月 | 同行営業統括部業務役(統括エリア長) | ||||||
2008年5月 | 当社顧問 | ||||||
2008年10月 | 当社管理本部長 | ||||||
2008年12月 | 当社取締役 | ||||||
2011年12月 | 当社常務取締役 | ||||||
2013年12月 | 当社専務取締役経営全般兼経営戦略室担当兼管理本部担当兼内部監査グループ担当(現任) | ||||||
取締役 | 事業開発室 担当 事業開発室長 | 前 野 隆 一 | 1959年9月19日 | 1983年10月 | 株式会社写真化学入社 | (注)4 | 2,900 |
2007年10月 | 頂正科技股份有限公司総経理 | ||||||
2008年10月 | 当社執行役員 | ||||||
2009年11月 | 頂正科技股份有限公司董事長 | ||||||
2011年12月 | 当社取締役 | ||||||
2013年11月 | 当社取締役事業開発室担当事業開発室長(現任) | ||||||
取締役 | 技術開発本部担当 技術開発 本部長 品質保証部 担当 | 塩 尻 和 也 | 1959年4月12日 | 1992年6月 | 株式会社写真化学入社 | (注)4 | 3,200 |
2007年10月 | 当社生産本部長 | ||||||
2008年10月 | 当社執行役員 | ||||||
2011年12月 | 当社取締役 | ||||||
2014年10月 | 当社取締役技術開発本部担当技術開発本部長兼品質保証部担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株 式数(株) | |
取締役 | フォトマスク事業本部担当 フォトマスク事業本部長 | 上 野 篤 雄 | 1961年12月20日 | 1987年4月 | 株式会社写真化学入社 | (注)4 | 6,300 |
2007年10月 | 当社営業本部長 | ||||||
2008年10月 | 当社執行役員 | ||||||
2010年4月 | 頂正科技股份有限公司総経理 | ||||||
2013年11月 | 同社董事長(現任) | ||||||
2013年12月 | 当社取締役フォトマスク事業本部担当フォトマスク事業本部長(現任) | ||||||
取締役 | 堀 修 史 | 1959年12月21日 | 1996年1月 | 京都司法書士会登録 | (注)4 | 10,000 | |
1996年1月 | 堀司法書士事務所開業 | ||||||
2002年4月 | 堀司法書士合同事務所(現梅小路司法書士事務所)所長(現任) | ||||||
2004年4月 | LEC東京リーガルマインド大学(現LEC東京リーガルマインド大学院大学)教員 | ||||||
2005年6月 | 株式会社写真化学監査役(現任) | ||||||
2006年12月 | 当社監査役 | ||||||
2014年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
監査役 (常勤監査役) | 古 田 一 臣 | 1949年11月20日 | 1974年4月 | 日本クロス工業株式会社(現ダイニック株式会社)入社 | (注)5 | 15,000 | |
1978年12月 | 株式会社写真化学入社 | ||||||
2000年7月 | 同社執行役員 | ||||||
2001年10月 | 当社取締役 | ||||||
2002年5月 | 頂正科技股份有限公司総経理 | ||||||
2007年10月 | 同社董事長 | ||||||
2008年10月 | 当社常務取締役 | ||||||
2012年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 榮 川 和 広 | 1955年11月1日 | 1997年4月 | 大阪弁護士会登録 | (注)5 | 4,500 | |
2000年2月 | 象印マホービン株式会社社外監査役(現任) | ||||||
2000年10月 | 中塚・榮川法律事務所開業 | ||||||
2003年8月 | 榮和法律事務所所長(現任) | ||||||
2006年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 中 野 雄 介 | 1969年5月15日 | 2002年4月 | 公認会計士登録 | (注)5 | ― | |
2005年7月 | 清友監査法人代表社員(現任) | ||||||
2006年4月 | 立命館大学専門職大学院経営管理研究科客員准教授 | ||||||
2010年1月 | 中野公認会計士事務所所長(現任) | ||||||
2011年6月 | 株式会社フジックス社外監査役(現任) | ||||||
2014年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 1,016,900 |
(注) 1 代表取締役社長 石田昌德は、取締役会長 石田敬輔の実子であります。
2 取締役 堀修史は、社外取締役であります。
3 監査役 榮川和広及び中野雄介の両名は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2014年9月期に係る定時株主総会終結の時から2015年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2014年9月期に係る定時株主総会終結の時から2018年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
また、当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株 式数(株) | |
髙 木 茂 太 市 | 1931年9月13日 | 1965年4月 | 大阪弁護士会登録 | (注) | 1,200 |
1984年9月 | 髙木茂太市法律事務所開設 | ||||
2001年10月 | 当社監査役 | ||||
2006年12月 | 髙木・里井法律事務所 所長(現任) |
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02346] S1003LTP)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。