有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10027T3
株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | 小澤 洋介 | 1964年2月18日生 | 1988年6月 | 財団法人SRIインターナショナル入社 | (注2) | 1,340 | |
1996年1月 | 株式会社ニデック入社 | ||||||
1998年12月 | NIDEK Technologies Srl.(イタリア)取締役 | ||||||
2001年4月 | NIDEK Technologies America, Incorporated(米国)取締役 | ||||||
2004年6月 | 当社入社、代表取締役社長(現任) | ||||||
専務取締役 | 営業部長 | 大須賀 俊裕 | 1957年1月15日生 | 1980年3月 | ナトコペイント株式会社(現 ナトコ株式会社)入社 | (注2) | 525 |
1986年10月 | 株式会社ニデック入社 | ||||||
1999年2月 | 同社から出向、当社管理統括取締役 | ||||||
2003年4月 | 株式会社ニデックから転籍 | ||||||
2004年6月 | 当社専務取締役経営管理部・経理部管掌 | ||||||
2007年4月 | 当社専務取締役コンプライアンス担当 経営管理部長 経理部管掌 | ||||||
2007年5月 | 当社専務取締役コンプライアンス担当 経営管理部・経理部管掌 | ||||||
2009年4月 | 当社専務取締役コンプライアンス担当 信頼性保証部・経営管理部・経理部管掌 | ||||||
2009年6月 | 当社専務取締役コンプライアンス担当 信頼性保証部管掌 | ||||||
2010年4月 | 当社専務取締役コンプライアンス担当 信頼性保証部長 | ||||||
2011年4月 | 当社専務取締役 信頼性保証部管掌 | ||||||
2012年4月 | 当社専務取締役 信頼性保証部長 | ||||||
2014年3月 | 当社専務取締役 営業部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 事業開発室長兼製品開発部長 | 畠 賢一郎 | 1964年8月14日生 | 1995年4月 | 名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科非常勤医員 | (注2) | 30 |
1996年4月 | 名城病院歯科口腔外科非常勤医員 | ||||||
1997年5月 | 名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科非常勤医員 | ||||||
1997年8月 | 名古屋大学医学部口腔外科学講座文部教官助手 | ||||||
1999年4月 | 名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科文部教官助手 | ||||||
2000年4月 | 名古屋大学医学部組織工学(J-TEC)寄附講座助教授 | ||||||
2002年6月 | 名古屋大学医学部附属病院遺伝子・再生医療センター助教授 | ||||||
2004年1月 | もり歯科医院 | ||||||
2004年10月 | 当社入社、研究開発部長 | ||||||
2004年12月 | 当社取締役研究開発部長 | ||||||
2006年4月 | 当社取締役研究開発部長兼営業部長 | ||||||
2009年4月 | 当社取締役研究開発部長 | ||||||
2009年6月 | 当社常務取締役研究開発部長 | ||||||
2009年10月 | 当社常務取締役研究開発部長兼薬事部長 製品開発部管掌 | ||||||
2010年4月 | 当社常務取締役研究開発部長 製品開発部・薬事部管掌 | ||||||
2013年1月 | 当社常務取締役事業開発室長 研究開発部・製品開発部・薬事部管掌 | ||||||
2014年3月 | 当社常務取締役事業開発室長兼製品開発部長 研究開発部・薬事部・臨床開発部管掌(現任) | ||||||
取締役 | 生産統括部長 | 森 由紀夫 | 1960年7月18日生 | 1983年4月 | 富山化学工業株式会社入社 | (注2) | 155 |
1999年2月 | 同社から出向 | ||||||
2004年4月 | 当社製造部長 | ||||||
2004年6月 | 富山化学工業株式会社から転籍、当社取締役製造部長 | ||||||
2006年1月 | 当社取締役生産統括部長 | ||||||
2010年4月 | 当社取締役生産技術部長 生産統括部管掌 | ||||||
2011年4月 | 当社取締役生産統括部長 | ||||||
2014年3月 | 当社取締役生産統括部長 品質管理部管掌(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 信頼性保証部長 | 黒田 享 | 1963年6月7日生 | 1988年4月 | ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル株式会社入社(現 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社) | (注2) | 121 |
1999年9月 | 当社入社 | ||||||
2004年4月 | 当社薬事部長 | ||||||
2005年4月 | 当社薬事・安全管理統括部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役薬事・安全管理統括部長 | ||||||
2007年4月 | 当社取締役信頼性保証部長兼薬事部長 | ||||||
2009年4月 | 当社取締役営業部長 信頼性保証部管掌 | ||||||
2010年4月 | 当社取締役営業部長 | ||||||
2014年3月 | 当社取締役信頼性保証部長(現任) | ||||||
取締役 | 経営管理部長 | 大林 正人 | 1956年10月6日生 | 1980年4月 | 株式会社名古屋相互銀行(現 株式会社名古屋銀行)入行 | (注2) | 29 |
1997年10月 | 株式会社岡崎グリーン入社 | ||||||
2007年5月 | 当社入社 経営管理部長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役経営管理部長 経理部管掌 | ||||||
2011年4月 | 当社取締役コンプライアンス担当 経営管理部長 経理部管掌(現任) | ||||||
取締役 | 石川 隆利 | 1954年3月9日生 | 1978年4月 | 富士写真フイルム株式会社(現 富士フイルム株式会社)入社 | (注2) | - | |
2006年1月 | 同社R&D統括本部半導体材料研究所次長 | ||||||
2006年4月 | 同社R&D統括本部エレクトロニクスマテリアルズ研究所副所長 | ||||||
2006年10月 | 同社R&D統括本部知的財産本部知財技術部技術担当部長 | ||||||
2007年4月 | 同社R&D統括本部知的情報統合部長 | ||||||
2008年4月 | 同社R&D統括本部技術戦略部技術担当部長 | ||||||
2008年6月 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社社長 | ||||||
2009年4月 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社社長兼富士フイルム株式会社産業機材事業部技術担当部長 | ||||||
2011年6月 | 富士フイルム株式会社執行役員 同社エレクトロニクスマテリアルズ事業部長 同社R&D統括本部エレクトロニクスマテリアルズ研究所、富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社社長及びFUJIFILM Electronic Materialsグループ各社管掌 | ||||||
2012年6月 | 富士フイルムホールディングス株式会社取締役(現任) 富士フイルム株式会社取締役執行役員(現任) 同社医薬品事業部長(現任) 同社R&D統括本部医薬品・ヘルスケア研究所管掌(現任) 富山化学工業株式会社取締役(現任) 富士フイルムRIファーマ株式会社取締役(現任) | ||||||
2012年7月 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス取締役(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 倉橋 清隆 | 1953年11月24日生 | 1976年4月 | 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注2) | - | |
2003年9月 | 同行から株式会社ニデックへ出向 | ||||||
2004年4月 | 株式会社ニデック入社 | ||||||
2004年6月 | 同社経理部長 | ||||||
2006年4月 | 同社スタッフ統轄本部長 | ||||||
2006年6月 | 同社取締役スタッフ統轄本部長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2013年4月 | 株式会社ニデック取締役管理本部長 | ||||||
2014年4月 | 同社取締役薬事法務本部長(現任) | ||||||
取締役 | 大谷 正明 | 1955年5月17日生 | 1978年4月 | 富士写真フイルム株式会社(現 富士フイルム株式会社)入社 | (注2) | - | |
2002年4月 | 同社FPD材料事業部担当部長 | ||||||
2010年6月 | 富士フイルム株式会社ヘルスケア事業統括本部医薬品事業部次長 | ||||||
2010年10月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2012年4月 2012年6月 | 富山化学工業株式会社 経営企画部部長同社常務執行役員 経営管理部門副部門長兼経営企画部長 | ||||||
2013年4月 | 同社常務執行役員 経営企画管理室長兼経営企画部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 中村 勝光 | 1940年1月1日生 | 1963年4月 | 中部飼料株式会社入社 | (注2) | - | |
1996年6月 | 同社取締役水産事業部長 | ||||||
2000年3月 | 同社常務取締役岡山工場長 | ||||||
2002年4月 | 同社専務取締役管理本部長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 助野 健児 | 1954年10月21日生 | 1977年4月 | 富士写真フイルム株式会社入社 | (注2) | - | |
2002年12月 | FUJI Photo Film U.S.A., Inc 出向 | ||||||
2008年4月 | FUJIFILM Holdings America Corporation 出向(CFO) | ||||||
2008年8月 | 富士フイルムビジネスエキスパート株式会社取締役 | ||||||
2010年6月 | 同社光学デバイス事業部次長兼同事業部業務部長 | ||||||
2011年6月 | 富士フイルムホールディングス株式会社経営企画部第一グループ長兼第二グループ長 富士フイルム株式会社経営企画本部第一部長兼第二部長 | ||||||
2012年6月 | 富士フイルムホールディングス株式会社執行役員経営企画部長 同社事業戦略・経営予算・連結経営管理・IR・連結経理財務・物流効率・広報・監査部管掌 富士フイルム株式会社取締役執行役員経営企画本部長兼同本部第一部長兼同本部経営会議室長兼同本部海外事業戦略室長 同社経営予算・連結経営管理・ITシステム・物流効率・経理部・連結経理財務・監査部・広報部管掌 | ||||||
2012年11月 | 富士フイルムホールディングス株式会社執行役員経営企画部長 同社事業戦略・経営予算・連結経営管理・IR・連結経理財務・物流効率・広報・監査部管掌 富士フイルム株式会社取締役執行役員経営企画本部長兼同本部経営会議室長 同社経営予算・連結経営管理・ITシステム・物流効率・経理部・連結経理財務・監査部・広報部管掌 | ||||||
2013年4月 | 富士フイルムホールディングス株式会社執行役員経営企画部長 同社事業戦略・経営予算・連結経営管理・IR・連結経理財務・物流効率・広報・監査部管掌 富士フイルム株式会社取締役執行役員経営企画本部長兼同本部第一部長兼同本部第三部長兼同本部経営会議室長 同社経営予算・連結経営管理・ITシステム・物流効率・経理部・連結経理財務・監査部・広報部管掌 | ||||||
2013年6月 | 富士フイルムホールディングス株式会社取締役執行役員経営企画部長(現任) 同社事業戦略・経営予算・連結経営管理・連結経理財務・物流効率・IR・広報・監査部管掌(現任) 富士フイルム株式会社取締役執行役員経営企画本部長(現任) 同社経営予算・連結経営管理・ITシステム・物流効率・連結経理財務・監査部・コーポレートコミュニケーション部管掌(現任) | ||||||
2014年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 横川 拓哉 | 1960年10月13日生 | 1985年4月 | 富士写真フイルム株式会社入社 | (注4) | - | |
2007年4月 | 同社ライフサイエンス研究所副所長 | ||||||
2008年7月 | 富山化学工業株式会社出向 | ||||||
2009年6月 | 富士フイルム株式会社医薬品研究所所長 | ||||||
2011年9月 | 同社再生医療事業推進室室長兼医薬品事業部次長(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常勤監査役 | 小川 忠彦 | 1947年8月1日生 | 1971年3月 | 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注3) | 14 | |
1994年10月 | 東海フィナンシャルサービス(米国)会長 | ||||||
1998年5月 1999年5月 2000年6月 2001年6月 2010年6月2011年6月 | 株式会社東海銀行 本店営業部第3部長 同行から株式会社村上開明堂へ出向 同社取締役経理部長兼総務部長 同社常務取締役 同社顧問 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 加藤 孝浩 | 1969年3月21日生 | 1991年4月 | 佐藤澄男税理士事務所(現 名南税理士法人)入所 | (注3) | - | |
1998年10月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||||
2002年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
2005年10月 | 加藤孝浩会計事務所開設(現任) | ||||||
2005年11月 | 税理士登録 | ||||||
2006年12月 | クローバー・ブレイン株式会社設立 代表取締役(現任) | ||||||
2008年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 尾山 雅之 | 1953年9月16日生 | 1976年3月 | 富山化学工業株式会社入社 | (注5) | - | |
2000年4月 | 同社経営企画部担当部長 | ||||||
2001年3月 | 株式会社トミックス取締役社長 | ||||||
2002年6月 | 富山化学工業株式会社執行役員医薬営業部次長兼医薬営業部営業企画室長 | ||||||
2003年4月 | 大正富山医薬品株式会社執行役員 | ||||||
2004年4月 | 太陽産業株式会社代表取締役社長 | ||||||
2006年6月 | 富山化学工業株式会社執行役総務人事部長 | ||||||
2007年4月 | 同社執行役管理部門長 | ||||||
2008年6月 | 同社常務執行役経営戦略部門副部門長兼経営企画部長 | ||||||
2009年6月 | 同社常務執行役員経営管理部門長兼経営企画部長 | ||||||
2009年10月 | 同社常務執行役員経営戦略部門長兼経営企画部長 | ||||||
2011年4月 | 同社常務執行役員経営管理部門長 | ||||||
2013年6月 | 同社取締役常務執行役員感染症プロジェクトリーダー(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 2,214 |
監査役小川忠彦氏、加藤孝浩氏及び尾山雅之氏は、社外監査役であります。
2 2013年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
3 2013年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4 2014年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 2014年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02357] S10027T3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。