有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001HBM
株式会社イトーキ 役員の状況 (2013年12月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 会長 | 山田 匡通 | 1940年5月5日 |
| ※1 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 松井 正 | 1946年5月12日 |
| ※1 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 専務執行役員 (建材事業本部長 兼 生産本部副本部長) | 近光 勝 | 1948年9月17日 |
| ※1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 専務執行役員 (生産本部長) | 伊原木 秀松 | 1949年4月18日 |
| ※1 | 24 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 永田 宏 | 1941年2月22日 |
| ※1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
取締役 | 長島 俊夫 | 1948年7月22日 |
| ※1 | - | |||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 細田 久雄 | 1949年11月13日 |
| ※2 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
監査役 | 飯沼 良祐 | 1941年11月8日 |
| ※3 | - | |||||||||||||||||||||||||
監査役 | 齋藤 晴太郎 | 1947年8月15日 |
| ※3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
計 | 769 |
(注) 1.取締役 永田 宏及び長島 俊夫は、社外取締役であります。
2.監査役 飯沼 良祐及び齋藤 晴太郎は、社外監査役であります。
3.当社は、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||||||
藤田 傑 | 1944年7月22日 |
| - | ||||||
計 | - |
※1.2014年3月26日開催の第64回定時株主総会から2015年3月開催予定の第65回定時株主総会終結の時まで
※2.2012年3月28日開催の第62回定時株主総会から2016年3月開催予定の第66回定時株主総会終結の時まで
※3.2011年3月25日開催の第61回定時株主総会から2015年3月開催予定の第65回定時株主総会終結の時まで
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02371] S1001HBM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。