有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10045I4
象印マホービン株式会社 役員の状況 (2014年11月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | ― | 市 川 典 男 | 1958年5月10日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 8,375 |
1997年2月 | 当社商品第一開発部長 | ||||||
1998年2月 | 当社取締役商品第一開発部長 | ||||||
2001年2月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2005年2月 | 新象製造廠有限公司董事長(現在に至る) | ||||||
2010年2月 | 当社代表取締役社長兼営業本部長 | ||||||
2012年11月 | 当社代表取締役社長(現在に至る) | ||||||
常務取締役 | 管理本部長 | 飯 田 昌 清 | 1955年4月15日生 | 1978年4月 | 株式会社大阪銀行〔現株式会社近畿大阪銀行〕入行 | (注)3 | 124 |
1984年4月 | 飯田株式会社入社 | ||||||
1986年4月 | ゼットオー販売株式会社入社 | ||||||
1995年11月 | 当社入社 | ||||||
2007年2月 | 当社執行役員経営推進部長 | ||||||
2008年11月 | 当社執行役員管理本部長 | ||||||
2009年2月 | 当社取締役管理本部長 | ||||||
2011年5月 | 当社常務取締役管理本部長(現在に至る) | ||||||
取締役 | 国内営業本部長 営業部長 | 松 本 龍 範 | 1961年1月1日生 | 1984年4月 | 当社入社 | (注)3 | 12 |
2007年11月 | 当社執行役員営業部長 | ||||||
2009年11月 | 当社執行役員営業本部副本部長兼営業部長 | ||||||
2010年2月 | 当社取締役営業本部副本部長兼営業部長 | ||||||
2012年11月 | 当社取締役国内営業本部長兼営業部長(現在に至る) | ||||||
取締役 | 国内営業本部副本部長 東京支社長 | 中 森 利 郎 | 1955年7月17日生 | 1979年4月 | 積水化学工業株式会社入社 | (注)3 | 16 |
1982年4月 | 楢崎産業株式会社入社 | ||||||
1983年1月 | 当社入社 | ||||||
2007年11月 | 当社執行役員東京支社長 | ||||||
2011年2月 | 当社取締役東京支社長 | ||||||
2012年11月 | 当社取締役国内営業本部副本部長兼東京支社長(現在に至る) | ||||||
取締役 | 生産開発本部長 | 治 京 宏 明 | 1958年6月19日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)3 | 26 |
2009年11月 | 当社執行役員生産開発本部副本部長 | ||||||
2010年6月 | 当社執行役員生産開発本部副本部長兼第一事業部長 | ||||||
2010年11月 | 当社執行役員生産開発本部副本部長 | ||||||
2011年2月 | 当社取締役生産開発本部副本部長 | ||||||
2012年11月 | 当社取締役生産開発本部長(現在に至る) | ||||||
取締役 | 国際営業本部長 国際部長 | 宮 越 芳 彦 | 1961年3月3日生 | 1984年4月 | 当社入社 | (注)3 | 8 |
2008年11月 | 当社執行役員国際部副部長 | ||||||
2009年11月 | 当社執行役員国際部長 | ||||||
2009年11月 | ZOJIRUSHI AMERICA CORPORATION Chairman of the Board(現在に至る) | ||||||
2011年11月 | 当社執行役員営業本部副本部長兼国際部長 | ||||||
2012年2月 | 当社取締役営業本部副本部長兼国際部長 | ||||||
2012年11月 | 当社取締役国際営業本部長兼国際部長(現在に至る) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | ― | 吉 田 正 弘 | 1954年6月11日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)3 | 15 |
2007年2月 | 当社執行役員商品開発部副部長兼第三開発部長 | ||||||
2007年11月 | 当社執行役員商品開発部長 | ||||||
2008年11月 | 象印ファクトリー・ジャパン株式会社常務取締役 | ||||||
2010年1月 | 象印ファクトリー・ジャパン株式会社専務取締役 | ||||||
2012年1月 | 象印ファクトリー・ジャパン株式会社代表取締役社長(現在に至る) | ||||||
2013年2月 | 当社取締役(現在に至る) | ||||||
取締役 | ― | 高 岸 直 樹 | 1964年12月9日生 | 1992年4月 | 税理士高岸俊二事務所〔現税理士高岸俊二・直樹事務所〕入所(現在に至る) | (注)3 | 12 |
1998年2月 | 税理士登録 | ||||||
2005年2月 | 当社監査役 | ||||||
2007年4月 | 日本大学通信教育部非常勤講師〔商事法担当〕(現在に至る) | ||||||
2008年4月 | 大東文化大学法学部非常勤講師〔商事法担当〕(現在に至る) | ||||||
2011年4月 | 高崎経済大学地域政策学部非常勤講師〔商事法担当〕(現在に至る) | ||||||
2014年4月 | 東京理科大学経営学部非常勤講師〔商事法担当〕(現在に至る) | ||||||
2015年2月 | 当社取締役(現在に至る) | ||||||
常勤監査役 | ― | 神水流 俊 一 | 1950年10月18日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)4 | 11 |
2001年11月 | 当社事業推進室長 | ||||||
2007年9月 | 当社監査室長 | ||||||
2007年11月 | 当社監査部長 | ||||||
2010年11月 | 当社監査部嘱託社員 | ||||||
2013年2月 | 当社常勤監査役(現在に至る) | ||||||
監査役 | ― | 榮 川 和 広 | 1955年11月1日生 | 1997年4月 | 弁護士登録 | (注)5 | 7 |
1997年4月 | 高澤嘉昭法律事務所入所 | ||||||
2000年2月 | 当社監査役(現在に至る) | ||||||
2000年10月 | 中塚・榮川法律事務所入所 | ||||||
2003年8月 | 榮和法律事務所開設同所長(現在に至る) | ||||||
監査役 | ― | 里 井 義 昇 | 1962年12月10日生 | 1996年4月 | 弁護士登録 | (注)6 | 6 |
1996年4月 | 高木茂太市法律事務所〔現高木・里井法律事務所〕入所(現在に至る) | ||||||
2006年2月 | 当社監査役(現在に至る) | ||||||
計 | 8,612 |
(注) 1 取締役高岸直樹は社外取締役であります。
2 監査役榮川和広、里井義昇は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2014年11月期に係る定時株主総会終結の時から2015年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 神水流俊一の任期は、2012年11月期に係る定時株主総会終結の時から2016年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 榮川和広の任期は、2014年11月期に係る定時株主総会終結の時から2018年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 里井義昇の任期は、2013年11月期に係る定時株主総会終結の時から2017年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、生産開発本部副本部長兼グローバル業務部長 廣瀬洋史、経営企画部長 宇和政男、生産開発本部副本部長兼特機企画室長 中武裕喜、人事部長兼経理部長 真田 修、営業企画部長 大上 純、生産開発本部副本部長兼知的財産室長 福嶋正巳で構成されております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02395] S10045I4)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。