有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10025JW
ヨネックス株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役社長 | 社長執行役員 経営総括、マーケティング本部長 | 米山 勉 | 1956年8月16日生 | 1981年8月 ヨネックス貿易株式会社(現 当社海外営業部)入社 1985年8月 取締役就任 1992年2月 YONEX CANADA LIMITED代表取締役会長就任 1993年4月 営業本部副本部長 1993年6月 常務取締役就任 1996年1月 YONEX CORPORATION U.S.A.代表取締役社長就任 2004年7月 SCM本部長 2005年5月 YONEX CORPORATION U.S.A.取締役就任 2005年6月 専務取締役就任 2005年12月 法務室長 2007年6月 代表取締役社長就任(現任) 経営総括(現任)、営業本部長 2007年11月 YONEX U.K. LIMITED取締役社長就任(現任) YONEX GmbH取締役社長就任 YONEX TAIWAN CO., LTD.代表取締役社長就任(現任) 2010年2月 YONEX CORPORATION U.S.A.(現 YONEX CORPORATION)取締役会長就任(現任) 2010年4月 マーケティング本部長(現任) 2010年7月 尤尼克斯(上海)高尓夫貿易有限公司 代表取締役社長就任(現任) 2011年10月 YONEX GmbH取締役会長就任(現任) 2013年6月 社長執行役員就任(現任) | (注2) | 2,084 |
代表取締役専務 | 専務執行役員 経営統括、営業本部長、国内営業統括 | 林田 草樹 | 1957年10月5日生 | 1980年3月 当社入社 1995年7月 大阪支店長兼同総務部長 1997年6月 取締役就任 1997年6月 西日本営業総括 2006年6月 東日本営業総括兼大型店事業部長 2007年6月 常務取締役就任 営業本部副本部長、国内営業統括、大型店事業部長 2009年6月 営業本部副本部長、国内営業統括 2011年6月 専務取締役就任 営業本部長、国内営業統括(現任) 2013年6月 代表取締役専務就任(現任) 専務執行役員就任(現任) 経営統括(現任) | (注2) | 5 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常務取締役 | 常務執行役員 総務統括、総務部長兼法務室長 | 連下 千歳 | 1952年6月18日生 | 1978年3月 当社入社 1983年9月 製品開発部長 1985年8月 取締役就任 1987年3月 製品開発部長兼総務部長 1988年11月 製品開発部長 1989年7月 YONEX GmbH取締役総支配人就任 1996年8月 特命担当 1996年10月 YONEX CORPORATION U.S.A.取締役就任 1996年11月 営業本部海外販売促進部(現 海外営業部)長 1997年7月 営業本部副本部長 1998年4月 YONEX CORPORATION U.S.A.取締役総支配人就任 1998年6月 YONEX CORPORATION U.S.A.取締役副社長就任 2005年5月 YONEX CORPORATION U.S.A.取締役社長就任 2007年6月 常務取締役就任(現任) 総務統括、法務室長(現任) 2008年7月 総務部長(現任) 2013年6月 常務執行役員就任(現任) | (注2) | 30 |
常務取締役 | 常務執行役員 営業本部副本部長、海外営業統括 | 柳 敬一郎 | 1954年1月12日生 | 1976年3月 当社入社 1985年9月 営業第二部長 1989年6月 取締役就任 1990年4月 営業本部海外事業部(現 海外営業部)長 1996年11月 YONEX U.K. LIMITED取締役支配人就任 2005年1月 ヨーロッパ総統括兼 YONEX U.K. LIMITED取締役就任(現任) 2007年6月 常務取締役就任(現任) 営業本部副本部長、海外営業統括(現任) 2007年11月 YONEX CORPORATION U.S.A.(現 YONEX CORPORATION)取締役就任(現任) 2010年7月 尤尼克斯(上海)高尓夫貿易有限公司取締役就任(現任) 2013年6月 常務執行役員就任(現任) | (注2) | 28 |
常務取締役 | 常務執行役員 欧州統括 | 米山 修一 | 1960年12月31日生 | 1983年3月 当社入社 1996年10月 開発第一部部長代理 2000年1月 開発部長 2005年6月 取締役就任 2007年6月 常務取締役就任(現任) 製商品開発統括、製商品開発部長 2011年10月 YONEX GmbH取締役社長就任(現任)欧州統括(現任) 2013年6月 常務執行役員就任(現任) | (注2) | 1,086 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 執行役員 新潟生産本部長、技術開発総括 | 小林 和夫 | 1957年1月2日生 | 1979年3月 当社入社 1997年5月 新潟生産本部技術開発第一部長 2005年6月 新潟工場長兼技術開発第一部長 2005年6月 取締役就任(現任) 2006年2月 新潟工場技術開発第二部長 2007年6月 新潟生産本部副本部長、技術開発統括 2007年7月 YONEX TAIWAN CO., LTD.取締役就任(現任) 2008年7月 新潟生産本部副本部長、技術開発 統括 2009年6月 新潟生産本部長、技術開発総括(現任) 2013年6月 執行役員就任(現任) | (注2) | 15 |
常勤監査役 | 藤井 清彦 | 1936年1月14日生 | 1994年8月 税理士登録 1999年6月 当社常勤監査役就任(現任) | (注3) | - | |
常勤監査役 | 丸山 晴彦 | 1958年4月4日生 | 1988年8月 税理士登録 2012年6月 当社常勤監査役就任(現任) | (注3) | - | |
監査役 | 村井 武治 | 1953年4月8日生 | 1988年5月 協和会計事務所入所 1998年6月 当社監査役就任(現任) | (注3) | - | |
計 | 3,250 |
2.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
3.2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.当社は、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営体制の一層の強化を図るべく、2013年6月27日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
氏名 | 職名 |
山本 美雄 | 国内ゴルフ営業統括 |
森 敏昭 | 東京工場長 |
勝田 孝雄 | 新潟生産本部副本部長、生産促進総括、生産推進部長 |
木村 雅彦 | グローバル戦略室長 |
廣川 亘 | 製品開発統括、製品開発部長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02427] S10025JW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。