有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10029VG
トーソー株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | 大 槻 保 人 | 1933年3月6日生 | 1956年5月 | 当社監査役 | (注)3 | 1,419 | |
1960年5月 | 当社取締役 | ||||||
1962年5月 | 当社常務取締役経理部長 | ||||||
1972年5月 | 当社代表取締役専務取締役経理部長 | ||||||
1981年6月 | 当社代表取締役副社長管理本部長 | ||||||
1987年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 松 尾 守 | 1950年1月26日生 | 1977年11月 | 当社入社 | (注)3 | 89 | |
2000年4月 | 当社総務人事部長 | ||||||
2001年6月 | 当社取締役総務人事部長 | ||||||
2004年4月 | 当社取締役管理本部長兼管理部長 | ||||||
2004年6月 | 当社常務取締役管理本部長兼管理部長 | ||||||
2008年4月 | 当社常務取締役管理本部長 | ||||||
2011年4月 | 当社常務取締役製造本部担当 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 中 村 潔 | 1952年6月13日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)3 | 18 | |
1998年4月 | 当社経営企画室長 | ||||||
2001年6月 | 当社取締役経営企画室長 | ||||||
2004年4月 | 当社取締役営業本部長 | ||||||
2007年6月 | 当社常務取締役営業本部長、商品開発本部担当 | ||||||
2008年4月 | 当社常務取締役営業本部長、商品開発本部管掌 | ||||||
2011年4月 | 当社常務取締役マーケティング統括(営業本部、商品開発本部、海外事業) | ||||||
2011年6月 | 当社代表取締役専務取締役社長補佐マーケティング統括 | ||||||
2013年6月 2014年4月 | 当社専務取締役社長補佐マーケティング統括、営業本部管掌 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 経営企画室担当、マーケティング本部担当 | 林 淳 之 | 1956年2月16日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)3 | 50 |
2004年4月 | 当社製造本部長 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役製造本部長 | ||||||
2013年4月 2014年4月 | 当社取締役経営企画室担当 当社取締役経営企画室担当、マーケティング本部担当(現任) | ||||||
取締役 | 技術本部担当 | 久 保 田 英 司 | 1954年4月15日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)3 | 21 |
2005年4月 | 当社商品開発本部長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役商品開発本部長 | ||||||
2013年4月 2014年4月 | 当社取締役マーケティング本部長、技術本部担当 当社取締役技術本部担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 管理本部長 | 森 兼 康 博 | 1956年6月24日生 | 1979年3月 | 当社入社 | (注)3 | 18 |
2007年4月 | 当社経理部長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
2011年4月 | 当社取締役管理本部長(現任) | ||||||
取締役 | 経理部長 | 前 川 圭 二 | 1958年7月2日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)2 | 8 |
2004年4月 | 当社製造副本部長 | ||||||
2009年4月 | 当社経営企画室長 | ||||||
2011年4月 | 当社経理部長 | ||||||
2013年6月 | 当社執行役員経理部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役経理部長(現任) | ||||||
取締役 | 営業本部長 | 結 束 正 | 1960年6月14日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)2 | 1 |
2007年4月 | 当社九州ブロック長 | ||||||
2011年4月 | 当社大販営業部長 | ||||||
2012年4月 | 当社営業副本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社営業本部長 | ||||||
2013年6月 | 当社執行役員営業本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役営業本部長(現任) | ||||||
常勤監査役 | 山 井 潤 一 | 1953年9月14日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注)4 | 4 | |
2008年4月 | 当社製造副本部長兼購買部長 | ||||||
2011年4月 | 当社製造本部長補佐 | ||||||
2012年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 加 瀬 兼 司 | 1934年2月3日生 | 1969年10月 | 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 | (注)4 | 12 | |
1971年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
1982年5月 | 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員に就任 | ||||||
1999年6月 | 同法人退職 | ||||||
1999年7月 | 加瀬公認会計士事務所開設(現任) | ||||||
2003年12月 | 長谷川香料株式会社監査役(現任) | ||||||
2004年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2009年6月 | 日本テレビホールディングス株式会社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 久 保 英 幸 | 1954年11月1日生 | 1985年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | - | |
1985年4月 | 系正敏法律事務所入所 | ||||||
1991年5月 | 同法律事務所退所 | ||||||
1991年6月 | 久保法律事務所入所(現任) | ||||||
2008年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 1,640 |
2.2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(氏名) | (生年月日) | (略歴) | (所有株式数) | (任期) | |
中 重 克 巳 | 1965年8月22日生 | 1998年4月 | 弁護士登録 | -千株 | (注)4 |
1998年4月 | 山田秀雄法律事務所(現・山田尾崎法律事務所)入所 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02442] S10029VG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。