|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
代表取締役 社長 | | 鈴木 康夫 | 1948年1月28日生 |
|
| | 1970年4月 | 株式会社小松製作所入社 | 2002年6月 | 同社執行役員 | 2004年4月 | 同社常務執行役員 | 2004年6月 | 同社取締役 | 2007年4月 | 同社専務執行役員 | 2008年6月 | 株式会社富士テクニカ(現株式会社富士テクニカ宮津)取締役 | 2011年7月 | 株式会社小松製作所顧問(現任) | 2011年8月 | 当社代表取締役社長(現任) | | タイアーク取締役(現任) | 2011年12月 | 3D AUTO PROTECH株式会社取締役 | 2012年4月 | 国立大学法人金沢大学理事(現任) | 2014年6月 | 3D AUTO PROTECH株式会社代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | 海外事業 本部長 | 辻野 浩司 | 1961年1月10日生 |
|
| | 1984年9月 | 当社前身株式会社モデルプロデュース入社 | 1995年5月 | 日本パラメトリック・テクノロジー株式会社入社 | 1999年10月 | 日本マクスジャー・テクノロジー株式会社入社 | 2002年3月 | i2テクノロジーズジャパン株式会社入社 | 2005年11月 | 当社執行役員北米担当 | 2007年6月 | 当社取締役海外事業部担当 | 2008年7月 | 米国アーク代表取締役 英国アーク取締役(現任) | 2009年6月 | 当社常務取締役 | 2009年12月 | プラコー理事 | 2010年6月 | 株式会社積水工機製作所取締役 | 2011年4月 | タイアーク代表取締役 | 2011年8月 | 当社取締役(現任) 韓国アーク代表理事 | 2012年3月 | 株式会社C&Gシステムズ取締役 | 2012年7月 | アークヨーロッパ取締役(現任) | 2012年10月 | 米国アーク取締役(現任) | 2013年5月 | P+Z Engineering GmbH 代表取締役(現任) | 2014年1月 | シェーパーズフランス代表取締役(現任) エルシーオープロトモール代表取締役(現任) |
| (注)3 | 普通株式 2 |
取締役 | 経営企画 本部長 | 神谷 達郎 | 1948年7月5日生 |
|
| | 1973年4月 | 株式会社小松製作所入社 | 2001年7月 | コマツゼノア株式会社執行役員 | 2002年6月 | 同社取締役執行役員 | 2005年4月 | 同社取締役常務執行役員 | 2006年4月 | コマツフォークリフト株式会社常務執行役員 | 2006年6月 | 同社取締役常務執行役員 | 2007年4月 | コマツユーティリティ株式会社取締役常務執行役員 | 2010年4月 | 同社取締役専務執行役員 | 2011年4月 | 株式会社小松製作所顧問(現任) | 2012年1月 | 当社顧問 | 2012年3月 | 3D AUTO PROTECH 株式会社取締役(現任) | 2012年4月 | 当社常務執行役員 経営企画室長 | 2014年6月 | 当社取締役常務執行役員 経営企画本部長(現任) |
| (注)3 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役 | | 中桐 悟 | 1972年7月1日生 |
|
| | 1995年4月 | オリックス株式会社入社 | 2000年10月 | プライスウォーターハウスクーパース・フィナンシャル・アドバイザリー・サービス株式会社(現プライスウォーターハウスクーパース株式会社)入社 | 2003年6月 | 株式会社産業再生機構入社 | 2004年9月 | 株式会社ミヤノ(現シチズンマシナリーミヤノ株式会社)取締役 | 2005年4月 | 同社取締役副社長 | 2006年4月 | 同社代表取締役副社長 | 2008年9月 | フロンティア・マネジメント株式会社執行役員 | 2009年11月 | 株式会社企業再生支援機構(現株式会社地域経済活性化支援機構)マネージング・ディレクター(現任) | 2010年9月 | セノー株式会社取締役 | 2011年2月 | 株式会社富士テクニカ(現株式会社富士テクニカ宮津)取締役 株式会社富士アセンブリシステム取締役 | 2011年8月 | 当社取締役副社長 | 2012年6月 | 岐阜精機工業株式会社取締役 | 2014年3月 | 当社取締役(現任) |
| (注)3 | 普通株式 0 |
取締役 | | 中西 雅也 | 1976年3月13日生 |
|
| | 1999年4月 | 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | 2002年7月 | 株式会社グラックス・アンド・アソシエイツ入社 | 2004年4月 | 株式会社産業再生機構入社 | 2005年3月 | 株式会社宮崎交通取締役 | 2007年3月 | 株式会社ドーガン・アドバイザーズ入社 株式会社ドーガン・インベストメンツ入社 | 2007年10月 | YOCASOL株式会社取締役 | 2008年3月 | 株式会社ドーガン・インベストメンツ取締役 | 2008年4月 | 株式会社サンカラー取締役 | 2009年3月 | 熊本駅前ビル株式会社取締役 | 2009年6月 | 株式会社キューサイ分析研究所取締役 | 2010年6月 | 株式会社企業再生支援機構(現株式会社地域経済活性化支援機構)ディレクター | 2011年8月 | 当社取締役(現任) | 2013年7月 | 株式会社地域経済活性化支援機構 シニア・ディレクター(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | | 高橋 和重 | 1971年10月13日生 |
|
| | 1998年2月 | 株式会社リミックス入社 | 2000年12月 | 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 | 2009年10月 | 株式会社企業再生支援機構(現株式会社地域経済活性化支援機構)マネージャー | 2010年9月 | セノー株式会社監査役 | 2011年1月 | 株式会社企業再生支援機構(現株式会社地域経済活性化支援機構)ディレクター | 2011年8月 | 当社取締役(現任) | 2012年6月 | 株式会社ソルプラス取締役 | 2013年7月 | 株式会社地域経済活性化支援機構 シニア・ディレクター(現任) |
| (注)3 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役 | | 櫻田 浩一 | 1961年5月21日生 |
|
| | 1985年4月 | Smith Barney, Harris Upham & Co. 入社 | 1990年8月 | Morgan Stanley & Co. Incorporated 入社 | 1991年9月 | モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 | 2001年12月 | 同社マネージング・ディレクター | 2005年9月 | ドイツ証券会社東京支店(現ドイツ証券株式会社)マネージングディレクター | 2009年10月 | 株式会社企業再生支援機構(現株式会社地域経済活性化支援機構)常務執行役員 | 2009年11月 | 同社常務取締役(現任) | 2011年2月 | 株式会社富士テクニカ(現株式会社富士テクニカ宮津)取締役 | 2011年8月 | ヤマギワ株式会社取締役 当社取締役(現任) | 2012年3月 | 株式会社グランビスタホテル&リゾート取締役(現任) |
| (注)3 | - |
常勤監査役 | | 吉田 正明 | 1953年10月11日生 |
|
| | 1976年4月 | 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | 2006年7月 | 当社に入社 関係会社管理部副部長 | 2008年4月 | 当社執行役員 関係会社管理部長 | 2010年4月 | 当社執行役員 統括本部副本部長 | 2012年3月 | 株式会社C&Gシステムズ取締役 | 2012年6月 | 当社取締役 株式会社ソルプラス取締役 株式会社積水工機製作所取締役 | 2014年6月 | 当社常勤監査役(現任) |
| (注)4 | 普通株式 0 |
監査役 | | 細川 敬章 | 1972年9月4日生 |
|
| | 2003年10月 | 弁護士登録(東京弁護士会所属) ときわ総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 | 2009年10月 | 株式会社企業再生支援機構(現株式会社地域経済活性化支援機構)マネージャー | 2010年7月 | 同社ディレクター | 2010年9月 | セノー株式会社監査役 | 2011年2月 | 株式会社富士テクニカ(現株式会社富士テクニカ宮津)取締役 | 2011年8月 | 当社常勤監査役 | 2013年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)5 | - |
監査役 | | 中島 宏記 | 1973年8月11日生 |
|
| | 1996年10月 | 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 | 2000年3月 | 公認会計士登録 | 2004年4月 | 株式会社産業再生機構入社 | 2005年12月 | 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 | 2009年11月 | 株式会社企業再生支援機構(現株式会社地域経済活性化支援機構)マネージャー | 2010年8月 | 医療法人財団養生院評議員 | 2011年3月 | 岐阜精機工業株式会社監査役 | 2011年7月 | 株式会社企業再生支援機構(現株式会社地域経済活性化支援機構)ディレクター | 2011年8月 | 当社常勤監査役 | 2013年6月 | 当社監査役(現任) | 2013年7月 | 株式会社地域経済活性化支援機構シニア・ディレクター(現任) |
| (注)5 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
監査役 | | 山田 庸男 | 1943年12月15日生 |
|
| | 1970年4月 | 司法修習修了(第22期) | | 弁護士登録(大阪弁護士会) | 1994年4月 | 大阪弁護士会副会長 | 1994年6月 | アルフレッサファーマー監査役 | 1997年7月 | 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長 | 1998年6月 | ステラケミファ株式会社監査役 | 1999年8月 | なみはや銀行金融整理管財人 | 2004年3月 | フジオフード監査役 | 2004年4月 | 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学非常勤監事 | 2007年4月 | 大阪弁護士会会長 | | 日本弁護士連合会副会長 | 2009年5月 | SBJ銀行監査役 | 2011年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)6 | - |
監査役 | | 中西 敏彰 | 1974年8月2日生 |
|
| | 2002年10月 | 司法修習修了(第55期) | | 弁護士登録(大阪弁護士会) | | 北浜法律事務所(現北浜法律事務所・外国法共同事業)入所 | 2009年1月 | 同事務所パートナー弁護士(現任) | 2011年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)6 | - |
| | | | 計 | | 普通株式 2 |
(注)1.取締役櫻田浩一は、社外取締役であります。
2.監査役細川敬章、中島宏記、山田庸男及び中西敏彰は、社外監査役であります。
3.2014年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2015年3月期に関する定時株主総会終結の時まで
4.2014年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2018年3月期に関する定時株主総会終結の時まで
5.2011年8月31日開催の臨時株主総会の終結の時から2015年3月期に関する定時株主総会終結の時まで
6.2011年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2015年3月期に関する定時株主総会終結の時まで
7.当社は、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。各執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
|
| | |
役職名 | 氏名 | 担当 |
社長 | 鈴木 康夫 | 業務全般 3D AUTO PROTECH㈱ 代表取締役社長 |
常務執行役員 | 辻野 浩司 | 海外事業本部長 |
常務執行役員 | 神谷 達郎 | 経営企画本部長 |
常務執行役員 | 梨和 哲美 | オートモーティブ事業本部長 コンシューマー事業本部長 |
執行役員 | 石岡 浩 | オートモーティブ事業本部副本部長 3D AUTO PROTECH㈱ 取締役 |
執行役員 | 村田 成人 | オートモーティブ事業本部副本部長 エンジニアリング事業準備室長 |
執行役員 | 藤田 隆夫 | オートモーティブ事業本部副本部長 国内事業部長 |
執行役員 | 伏屋 義治 | コンシューマー事業本部副本部長 |
執行役員 | 山田 浩司 | 海外事業本部 事業企画室長 |
執行役員 | 皆川 敏弘 | オートモーティブ事業本部 3D AUTO PROTECH㈱ 代表取締役副社長 |
執行役員 | 加々美 一彦 | 生産本部長 |
執行役員 | 中野 哲浩 | オートモーティブ事業本部 事業企画室長 |
執行役員 | 宮城 恵徳 | コンシューマー事業本部 事業企画室長 |
執行役員 | 河本 俊之 | 経営企画本部副本部長(財務・経理) |
執行役員 | 宮村 隆三 | 経営企画本部副本部長(人事・総務) |