有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002BAX
東映アニメーション株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 会長 | 森下 孝三 | 1948年7月17日生 | 1970年6月 | 当社に入社 | (注)3 | 3 | |
1998年11月 | 当社企画営業部企画営業室長兼企画者グループチーフプロデューサー | ||||||
2000年12月 | 当社企画営業部部長代理兼企画営業室長 | ||||||
2002年6月 | 当社企画営業部長兼コンテンツ事業室長(役員待遇) | ||||||
2004年1月 | 当社国際部担当補佐兼企画営業部長・コンテンツ事業室長(役員待遇) | ||||||
2004年6月 | 当社取締役に就任 当社企画営業部担当兼国際部担当補佐・企画営業部長 | ||||||
2005年3月 | 当社企画営業部担当兼国際部担当補佐 | ||||||
2006年6月 | 当社常務取締役に就任 当社企画営業部担当兼国際部担当 | ||||||
2007年7月 | 当社コンテンツ事業部担当兼国際部担当 | ||||||
2008年6月 | 当社企画部担当兼コンテンツ事業部担当・国際部担当 | ||||||
2008年7月 | 当社企画営業本部長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役副社長に就任 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役副会長に就任 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役会長に就任(現任) | ||||||
代表取締役社長 | 企画営業本部長兼経営戦略本部長 | 高木 勝裕 | 1957年3月26日生 | 1979年4月 | 東映シーエム株式会社に入社 | (注)3 | 3 |
1980年10月 | 当社に入社 | ||||||
1997年6月 | 当社版権営業部営業室長 | ||||||
2000年6月 | 当社版権営業部長兼営業室長 | ||||||
2004年6月 | 当社版権事業部長兼業務室長・営業室長(役員待遇) | ||||||
2006年6月 | 当社取締役に就任 当社版権事業部担当兼版権事業部長・営業室長 | ||||||
2008年7月 | 当社企画営業本部副本部長兼版権事業部長・版権営業室長・商品営業室長・イベント営業室長 | ||||||
2011年6月 | 当社企画営業本部副本部長兼版権事業部長 当社常務取締役に就任 | ||||||
2012年6月 | 当社代表取締役社長に就任(現任) 当社企画営業本部長兼経営戦略本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
専務取締役 | 製作本部長 | 松下 健吉 | 1947年8月27日生 | 1977年10月 | 当社に入社 | (注)3 | 2 |
1998年6月 | 当社製作部編成業務室長兼編成課長 | ||||||
2000年6月 | 当社製作部長兼業務室長 | ||||||
2002年6月 | 当社製作部長兼業務室長(役員待遇) | ||||||
2004年6月 | 当社取締役に就任 当社製作部長兼編成業務室長 | ||||||
2005年3月 | 当社製作本部長兼第一製作部長・第二製作部長 | ||||||
2006年10月 | 当社製作本部長兼第一製作部長 | ||||||
2009年7月 | 当社製作本部長(現任) | ||||||
2010年6月 | 当社常務取締役に就任 | ||||||
2014年6月 | 当社専務取締役に就任(現任) | ||||||
常務取締役 | 経営管理本部長 | 久保田 譲 | 1951年2月3日生 | 1974年4月 | 株式会社三井銀行(現在は株式会社三井住友銀行)に入行 | (注)3 | 1 |
2003年9月 | 当社に入社 | ||||||
2005年3月 | 当社経理部長兼財務室長・会計室長 | ||||||
2006年10月 | 当社製作本部副本部長兼製作管理部長 | ||||||
2008年7月 | 当社総務部長(役員待遇) | ||||||
2009年7月 | 当社総務部長兼情報システム部長(役員待遇) | ||||||
2010年7月 | 当社経営管理本部総務部長兼情報システム部長(役員待遇) | ||||||
2011年6月 | 当社取締役に就任 当社経営管理本部総務部長兼情報システム部長 | ||||||
2012年1月 | 当社経営管理本部総務部長 | ||||||
2012年6月 | 当社常務取締役に就任(現任) 当社経営管理本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 経営戦略本部副本部長兼海外戦略推進部長 | 木下 浩之 | 1967年6月20日生 | 1991年4月 | 株式会社太陽神戸三井銀行(現在は株式会社三井住友銀行)に入行 | (注)3 | 1 |
2004年1月 | 当社に入社 当社経営企画部長 | ||||||
2004年6月 | 当社経営企画部長(役員待遇) | ||||||
2007年7月 | 当社コンテンツ事業部長兼ブロードバンド事業室長・ネット事業室長(役員待遇) | ||||||
2008年6月 | 当社取締役に就任(現任) 当社コンテンツ事業部長 | ||||||
2008年7月 | 当社企画営業本部コンテンツ事業部長 | ||||||
2012年1月 | 当社経営戦略本部海外戦略推進部長 | ||||||
2012年6月 | 当社経営戦略本部副本部長兼海外戦略推進部長(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社常務取締役に就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 相談役 | 高橋 浩 | 1943年4月29日生 | 1967年4月 | 株式会社日本教育テレビ(その後株式会社テレビ朝日に商号変更、現在は株式会社テレビ朝日ホールディングス)に入社 | (注)3 | 4 | |
1997年6月 | 同社広報局長 | ||||||
1998年12月 | 同社より株式会社ビーエス朝日に出向 株式会社ビーエス朝日執行役員に就任 | ||||||
2001年6月 | 同社常務取締役に就任 | ||||||
2002年5月 | 当社顧問に就任 | ||||||
2002年6月 | 当社専務取締役に就任 当社企画営業部担当兼版権事業部担当・ネット配信事業部担当 | ||||||
2003年6月 | 当社代表取締役社長に就任 当社企画営業部担当兼版権事業部担当 | ||||||
2004年4月 | 当社企画営業部担当兼版権事業部担当・国際部担当 | ||||||
2004年6月 | 当社経営調査部担当兼版権事業部担当・国際部担当 | ||||||
2005年3月 | 当社版権事業部担当兼国際部担当 | ||||||
2007年7月 | 当社企画部担当 | ||||||
2011年2月 | 当社経営戦略本部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役会長に就任 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役相談役に就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 企画営業本部副本部長兼テレビ企画部長・経営戦略本部海外戦略スーパーバイザー | 清水 慎治 | 1952年5月26日生 | 1977年3月 | 当社に入社 | (注)3 | 1 |
2003年4月 | 当社企画営業部企画営業室長兼チーフ・プロデューサー | ||||||
2005年3月 | 当社企画営業部長 | ||||||
2010年6月 | 当社企画営業本部企画開発スーパーバイザー(役員待遇) | ||||||
2012年1月 | 当社企画営業本部テレビ企画部長兼経営戦略本部海外戦略スーパーバイザー(役員待遇) | ||||||
2012年6月 | 当社取締役に就任(現任) 当社企画営業本部副本部長兼テレビ企画部長・経営戦略本部海外戦略スーパーバイザー(現任) | ||||||
取締役 | 経営戦略本部経営戦略部長兼経営管理本部副本部長・監査部長 | 吉谷 敏 | 1957年4月14日生 | 1980年4月 | 三谷産業株式会社に入社 | (注)3 | 0 |
2003年11月 | 当社に入社 | ||||||
2004年5月 | 当社総務部情報システム室長 | ||||||
2006年10月 | 当社経理部長兼財務室長・会計室長・情報システム室長 | ||||||
2008年7月 | 当社情報システム部長 | ||||||
2009年7月 | 当社監査部長 | ||||||
2012年1月 | 当社経営戦略本部経営戦略部長 | ||||||
2012年6月 | 当社経営戦略本部経営戦略部長兼経営管理本部監査部長(役員待遇) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役に就任(現任) 当社経営戦略本部経営戦略部長兼経営管理本部副本部長・監査部長(現任) | ||||||
取締役 | 岡田 剛 | 1949年5月27日生 | 1988年11月 | 東映株式会社に入社 | (注)3 | 8 | |
1992年6月 | 同社取締役に就任 当社取締役に就任(現任) | ||||||
1997年4月 | 東映株式会社映像企画部門エグゼクティブ・プロデューサー兼企画開発部長、東京撮影所担当 | ||||||
1998年6月 | 同社映画営業部門担当兼映画営業部長 | ||||||
2000年6月 | 同社常務取締役に就任 同社映画営業部門統括 | ||||||
2002年6月 | 同社代表取締役社長に就任 同社映像本部長(現任) | ||||||
2014年4月 | 同社代表取締役グループ会長に就任(現任) |
役名 | 役職 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 多田 憲之 | 1949年9月6日生 | 1972年4月 | 東映株式会社に入社 | (注)3 | - | |
1997年6月 | 同社北海道支社長 | ||||||
2000年7月 | 同社映画宣伝部長 | ||||||
2008年1月 | 同社秘書部長 | ||||||
2008年6月 | 同社執行役員に就任 | ||||||
2010年6月 | 同社取締役に就任 | ||||||
2012年6月 | 同社総務部長兼監査部長 | ||||||
2013年6月 | 同社監査部担当 同社常務取締役に就任 | ||||||
2014年4月 | 同社代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
取締役 | 福田 俊男 | 1947年7月1日生 | 1970年4月 | 株式会社日本教育テレビ(その後株式会社テレビ朝日に商号変更)に入社 | (注)3 | - | |
2002年6月 | 同社役員待遇総務本部人事局付朝日放送株式会社に出向 朝日放送株式会社取締役に就任 | ||||||
2004年6月 | 株式会社テレビ朝日取締役に就任 同社メディア戦略室長 同社社長秘書役 | ||||||
2005年6月 | 同社常務取締役に就任 | ||||||
2006年4月 | 同社経営戦略室長 | ||||||
2010年4月 | 社団法人日本民間放送連盟専務理事に就任 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役に就任(現任) 株式会社テレビ朝日(現在は株式会社テレビ朝日ホールディングス)専務取締役に就任(現任) | ||||||
2014年4月 | 株式会社テレビ朝日(テレビ朝日分割準備株式会社が吸収分割により放送事業等を承継し、商号変更)専務取締役に就任(現任) | ||||||
取締役 | 清水 賢治 | 1961年1月3日生 | 1983年4月 | 株式会社フジテレビジョン(現在は株式会社フジ・メディア・ホールディングス)に入社 | (注)3 | - | |
2006年6月 | 同社映画事業局映画制作部長 | ||||||
2008年6月 | 同社映画事業局次長 | ||||||
2009年6月 | 株式会社フジテレビジョン(新設分割により設立)経営企画局経営企画室長 | ||||||
2011年6月 | 同社経営企画局企画担当局長兼経営企画局経営企画室長 | ||||||
2012年6月 | 同社総合メディア開発メディア推進局長 | ||||||
2013年6月 | 同社総合開発局長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役に就任(現任) 同社執行役員総合開発局長に就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 重村 一 | 1944年11月30日生 | 1968年4月 | 株式会社フジテレビジョン(現在は株式会社フジ・メディア・ホールディングス)に入社 | (注)3 | - | |
1987年6月 | 同社編成局編成部長 | ||||||
1994年7月 | 同社編成局長 | ||||||
1997年6月 | 同社取締役に就任 ジェイ・スカイ・ビー株式会社代表取締役副社長に就任 | ||||||
1998年5月 | 日本デジタル放送サービス株式会社(日本デジタル放送サービス株式会社とジェイ・スカイ・ビー株式会社が合併、その後株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズに商号変更)取締役副社長に就任 | ||||||
2000年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
2003年6月 | 株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ代表取締役社長に就任 | ||||||
2006年6月 | 株式会社ニッポン放送代表取締役会長に就任(現任) | ||||||
常勤監査役 | 中曽根 千治 | 1950年5月30日生 | 1973年4月 | 東映株式会社に入社 | (注)4 | 1 | |
2008年7月 | 同社映画企画製作部長 | ||||||
2010年6月 | 当社に入社 当社企画営業本部アドバイザー | ||||||
2011年6月 | 当社常勤監査役に就任(現任) | ||||||
監査役 | 安田 健二 | 1950年3月19日生 | 1972年4月 | 東映株式会社に入社 | (注)4 | 1 | |
2003年6月 | 同社経理部長(現任) | ||||||
2008年6月 | 同社執行役員 | ||||||
2010年6月 | 同社取締役に就任 | ||||||
2011年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
2012年6月 | 東映株式会社常務取締役に就任(現任) | ||||||
監査役 | 高井 徹 | 1947年9月8日生 | 1970年4月 | 東映株式会社に入社 | (注)4 | - | |
2005年7月 | 同社監査部長兼不動産開発部長代理 | ||||||
2006年6月 | 同社執行役員に就任 同社総務部長 | ||||||
2008年2月 | 同社監査部長 | ||||||
2010年6月 | 同社取締役に就任 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役に就任(現任) 東映株式会社監査役に就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | 角南 源五 | 1956年10月20日生 | 1979年4月 | 全国朝日放送株式会社(その後株式会社テレビ朝日に商号変更、現在は株式会社テレビ朝日ホールディングス)に入社 | (注)4 | - | |
2005年6月 | 同社報道局次長兼報道企画部長(部長待遇) | ||||||
2006年6月 | 同社編成制作局放送基準専任部長(部長待遇) | ||||||
2007年6月 | 同社編成制作局放送基準専任局次長(局次長待遇) | ||||||
2008年6月 | 同社総務局長(局次長待遇) | ||||||
2010年6月 | 同社取締役に就任(現任) 同社総務局長 | ||||||
2011年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
2014年4月 | 株式会社テレビ朝日(テレビ朝日分割準備株式会社が吸収分割により放送事業等を承継し、商号変更)取締役に就任 | ||||||
2014年6月 | 同社常務取締役に就任(現任) | ||||||
計 | 28 |
(注) 1. 取締役岡田 剛、多田 憲之、福田 俊男、清水 賢治及び重村 一の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役安田 健二、高井 徹及び角南 源五の各氏は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02458] S1002BAX)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。