有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100220W
丸紅株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役会長 | ― | 朝 田 照 男 | 1948年 10月13日生 | 1972年4月 | 当社へ入社 | 注3 | 195 |
2001年4月 | 金融・物流部門長補佐、部門CIO、金融保険事業部長 | ||||||
2002年4月 | 執行役員 | ||||||
2004年4月 | 常務執行役員 | ||||||
2005年4月 | 常務執行役員、総務部・経理部・財務部担当役員、投融資委員会副委員長、“V”PLAN委員会委員長、IR担当役員 | ||||||
2005年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
2006年4月 | 取締役専務執行役員 | ||||||
2008年4月 2013年4月 | 取締役社長 現役職 | ||||||
代表取締役 取締役社長 | ― | 國 分 文 也 | 1952年 10月6日生 | 1975年4月 | 当社へ入社 | 注3 | 132 |
2003年4月 | 中国副総代表、丸紅香港華南会社社長 | ||||||
2005年4月 | 執行役員 | ||||||
2008年4月 | 常務執行役員 | ||||||
2008年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
2010年4月 | 専務執行役員 | ||||||
2012年4月 | 副社長執行役員、社長補佐、CIO、市場業務部・情報企画部・経済研究所担当役員、エネルギー第二部門管掌役員、投融資 委員会委員長 | ||||||
2012年6月 | 取締役副社長執行役員 | ||||||
2013年4月 | 現役職 | ||||||
代表取締役 取締役副社長 執行役員 | 総務部・人事部 担当役員 投融資委員会 委員長 役員処遇委員会 委員長 | 太 田 道 彦 | 1952年 12月8日生 | 1975年4月 2004年4月 2005年4月 2008年4月 2009年6月 2010年4月 2012年4月 2013年4月 2014年4月 2014年6月 | 当社へ入社 輸送機・産業システム部門長代行、部門CIO 執行役員 常務執行役員 取締役常務執行役員 取締役専務執行役員 取締役副社長執行役員 副社長執行役員 副社長執行役員、総務部・人事部担当役員、投融資委員会委員長、役員処遇委員会委員長 現役職 | 注3 | 120 |
代表取締役 取締役副社長 執行役員 | 社長補佐 CIO 情報企画部・法務部・コンプライアンス統括部・貿易管理部担当役員 食料グループ 管掌役員 監査部担当役員 補佐 コンプライアンス 委員会委員長 | 秋 吉 満 | 1956年 1月9日生 | 1978年4月 2005年4月 2007年4月 2009年4月 2010年4月 2010年6月 2012年4月 2014年4月 2014年5月 | 当社へ入社 財務部長 執行役員 常務執行役員 常務執行役員、秘書部・広報部・経営企画部担当役員、秘書部長、CSR・環境委員会委員長、内部統制委員会委員長、投融資委員会副委員長 取締役常務執行役員 取締役専務執行役員 取締役副社長執行役員 現役職 | 注3 | 132 |
代表取締役 取締役専務 執行役員 | 社長補佐 機械グループ 管掌役員 | 山 添 茂 | 1955年 8月11日生 | 1978年4月 2005年4月 2006年4月 2009年4月 2010年4月 2010年6月 2012年4月 2014年4月 | 当社へ入社 電力・プラント部門長補佐、海外電力プロジェクト第二部長 執行役員 常務執行役員 常務執行役員、社長補佐、機械グループ(輸送機部門、プラント・産業機械部門)管掌役員、投融資委員会副委員長 取締役常務執行役員 取締役専務執行役員 現役職 | 注3 | 110 |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役 取締役常務 執行役員 | 社長補佐 金属グループ 管掌役員 エネルギー・化学品グループ(化学品部門)管掌役員 | 川 合 紳 二 | 1953年 12月7日生 | 1976年4月 | 当社へ入社 | 注3 | 84 |
2005年4月 | 金属資源部門長代行 | ||||||
2006年4月 | 執行役員 | ||||||
2009年4月 | 常務執行役員 | ||||||
2009年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
2012年4月 | 常務執行役員 | ||||||
2014年4月 | 常務執行役員、社長補佐、金属グループ管掌役員、エネルギー・化学品グループ(化学品部門)管掌役員 | ||||||
2014年6月 | 現役職 | ||||||
代表取締役 取締役常務 執行役員 | 社長補佐 エネルギー・化学品グループ(エネルギー第一部門、エネルギー第二部門)管掌役員 投融資委員会 副委員長 | 田 中 一 紹 | 1957年 4月3日生 | 1980年4月 | 当社へ入社 | 注3 | 90 |
2006年4月 | エネルギー部門長補佐、石油・ガス開発部長 | ||||||
2008年4月 | 執行役員 | ||||||
2011年4月 | 常務執行役員 | ||||||
2013年4月 | 常務執行役員、社長補佐、エネルギー・化学品グループ(エネルギー第一部門、エネルギー第二部門)管掌役員 | ||||||
2013年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
2014年4月 | 現役職 | ||||||
代表取締役 取締役常務 執行役員 | CFO 経理部・営業経理部・財務部・リスクマネジメント部担当役員 IR・格付 担当役員 開示委員会委員長 投融資委員会 副委員長 | 松 村 之 彦 | 1956年 10月27日生 | 1980年4月 | 当社へ入社 | 注3 | 59 |
2006年4月 | 丸紅米国会社CFO・CAO | ||||||
2009年4月 | 執行役員 | ||||||
2012年4月 | 常務執行役員、CFO、経理部・財務部・リスクマネジメント部担当役員、IR・格付担当役員、開示委員会委員長、投融資委員会副委員長 | ||||||
2012年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
2013年4月 | 現役職 | ||||||
代表取締役 取締役常務 執行役員 | 経営企画部 担当役員 内部統制委員会 委員長 投融資委員会 副委員長 | 寺 川 彰 | 1958年 2月8日生 | 1981年4月 | 当社へ入社 | 注3 | 33 |
2008年4月 | 化学品部門長補佐、電子材料部長 | ||||||
2010年4月 | 執行役員 | ||||||
2013年4月 | 常務執行役員 | ||||||
2014年4月 | 常務執行役員、経営企画部担当役員、内部統制委員会委員長、投融資委員会副委員長 | ||||||
2014年6月 | 現役職 | ||||||
代表取締役 取締役常務 執行役員 | 社長補佐 市場業務部・経済研究所担当役員 生活産業グループ 管掌役員 | 髙 原 一 郎 | 1956年 6月8日生 | 1979年4月 | 通商産業省へ入省 | 注3 | 3 |
2003年10月 | 経済産業省経済産業政策局地域経済産業政策課長 | ||||||
2004年4月 | 同省大臣官房会計課長 | ||||||
2009年7月 | 同省関東経済産業局長 | ||||||
2010年7月 | 同省中小企業庁長官 | ||||||
2011年9月 2013年6月 | 同省資源エネルギー庁長官 同上退官 | ||||||
2013年10月 | 当社顧問 | ||||||
2014年4月 | 常務執行役員、社長補佐、市場業務部・経済研究所担当役員、生活産業グループ管掌役員 | ||||||
2014年6月 | 現役職 | ||||||
取締役 | ― | 北 畑 隆 生 | 1950年 1月10日生 | 1972年4月 | 通商産業省へ入省 | 注3 | ― |
1995年7月 | 同省大臣官房企画室長 | ||||||
1996年12月 | 同省大臣官房総務課長 | ||||||
2000年6月 | 同省大臣官房総務審議官 | ||||||
2002年7月 | 経済産業省大臣官房長 | ||||||
2004年6月 | 同省経済産業政策局長 | ||||||
2006年7月 | 同省経済産業事務次官 | ||||||
2008年7月 | 同上退官 | ||||||
2010年6月 | 株式会社神戸製鋼所取締役(現職)、当社監査役 | ||||||
2013年6月 | 現役職 |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | ― | 黒 田 由貴子 | 1963年 9月24日生 | 1986年4月1991年1月 2010年6月 2011年3月 2012年4月 2013年6月 | ソニー株式会社へ入社 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役 アステラス製薬株式会社監査役 株式会社シーエーシー(現、株式会社CAC Holdings)取締役(現職) 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング取締役(現職) 現役職 | 注3 | ― |
常勤監査役 | ― | 崎 島 隆 文 | 1951年 2月16日生 | 1974年4月 2005年4月 2006年4月 2008年4月 2008年6月 2011年4月 2011年6月 | 当社へ入社 電力・プラント部門長代行 執行役員 常務執行役員 取締役常務執行役員 常務執行役員 現役職 | 注4 | 75 |
常勤監査役 | ― | 榎 正 博 | 1954年 4月20日生 | 1977年4月 2003年4月 2007年4月 2010年4月 2013年6月 | 当社へ入社 経理部長 執行役員 常務執行役員 現役職 | 注5 | 80 |
監査役 | ― | 末 綱 隆 | 1949年 3月8日生 | 1974年4月 1994年2月 1997年9月 2001年9月 2002年8月 2004年8月 2005年9月 2009年4月 2012年6月 2013年6月 | 警察庁へ入庁 高知県警察本部長 警察庁長官官房会計課長 警察庁長官官房首席監察官 神奈川県警察本部長 警視庁副総監 宮内庁東宮侍従長 特命全権大使ルクセンブルグ国駐箚 同上退官 現役職 | 注5 | ― |
監査役 | ― | 根 津 嘉 澄 | 1951年 10月26日生 | 1974年4月1990年6月 1991年4月 1993年6月 1995年6月 1997年5月 1999年6月 2001年6月 2002年5月 2002年7月 2013年6月 | 東武鉄道株式会社へ入社 同社取締役関連事業室長 同社常務取締役 同社専務取締役 同社取締役副社長 株式会社東武ストア取締役(現職) 東武鉄道株式会社代表取締役社長(現職) 東京急行電鉄株式会社取締役(現職) 株式会社松屋取締役(現職) 富国生命保険相互会社監査役(現職) 現役職 (他の会社の代表状況) 東武鉄道株式会社代表取締役社長 | 注5 | ― |
監査役 | ― | 高 橋 恭 平 | 1944年 7月17日生 | 1968年4月 1995年10月 1996年6月 1999年6月 2002年3月 2004年3月 2005年1月 2007年1月 2011年1月 2014年6月 | 昭和電工株式会社へ入社 日本ポリオレフィン株式会社本社企画部長 Montell-JPO株式会社代表取締役社長 モンテル・エスディーケイ・サンライズ株式会社(現、サンアロマー株式会社)代表取締役副社長 昭和電工株式会社常務取締役 同社専務取締役 同社代表取締役社長 同社代表取締役社長兼社長執行役員最高経営責任者(CEO) 同社代表取締役会長(現職) 現役職 (他の会社の代表状況) 昭和電工株式会社代表取締役会長 | 注6 | ― |
計 | 1,113 |
(注) 1 取締役北畑隆生及び取締役黒田由貴子は、社外取締役であります。
2 監査役末綱隆、監査役根津嘉澄及び監査役高橋恭平は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2014年6月20日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
4 監査役崎島隆文の任期は、2011年6月21日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
5 監査役榎正博、監査役末綱隆及び監査役根津嘉澄の任期は、2013年6月21日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
6 監査役高橋恭平の任期は、2014年6月20日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
7 取締役黒田由貴子の戸籍上の氏名は松本由貴子であります。
8 「食料グループ」は、食糧部門、食品部門を、「機械グループ」は、輸送機部門、電力・インフラ部門、プラント部門を、「金属グループ」は金属第一部門、金属第二部門を、「エネルギー・化学品グループ」は、化学品部門、エネルギー第一部門、エネルギー第二部門を、「生活産業グループ」は、ライフスタイル・紙パルプ部門、情報・金融・不動産部門を、それぞれ総称しております。
9 当社は業務運営の一層の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員39名で構成されております。
(ご参考)2014年6月20日現在の執行役員の陣容は次の通りであります。
役 名 | 氏 名 | 職 名 |
※社 長 | 國分 文也 | |
※副社長執行役員 | 太田 道彦 | 総務部・人事部担当役員、投融資委員会委員長、役員処遇委員会委員長 |
※副社長執行役員 | 秋吉 満 | 社長補佐、CIO、情報企画部・法務部・コンプライアンス統括部・貿易管理部担当役員、食料グループ(食糧部門、食品部門)管掌役員、監査部担当役員補佐、コンプライアンス委員会委員長 |
※専務執行役員 | 山添 茂 | 社長補佐、機械グループ(輸送機部門、電力・インフラ部門、プラント部門)管掌役員 |
専務執行役員 | 岩佐 薫 | 輸送機部門長 |
※常務執行役員 | 川合 紳二 | 社長補佐、金属グループ(金属第一部門、金属第二部門)管掌役員、エネルギー・化学品グループ(化学品部門)管掌役員 |
常務執行役員 | 岡田 大介 | 中国総代表、丸紅中国会社社長、北京支店長 |
常務執行役員 | 鳥居 敬三 | Gavilon Agriculture Investment, Inc. Chairman |
常務執行役員 | 桒山 章司 | アセアン支配人、丸紅アセアン会社社長 |
※常務執行役員 | 田中 一紹 | 社長補佐、エネルギー・化学品グループ(エネルギー第一部門、エネルギー第二部門)管掌役員、投融資委員会副委員長 |
※常務執行役員 | 松村 之彦 | CFO、経理部・営業経理部・財務部・リスクマネジメント部担当役員、IR・格付担当役員、開示委員会委員長、投融資委員会副委員長 |
常務執行役員 | 岩下 直也 | 欧州・CIS支配人、丸紅欧州会社社長 |
常務執行役員 | 内山 元雄 | 南米支配人、丸紅ブラジル会社社長 兼 丸紅ウルグアイインターナショナル会社社長 |
常務執行役員 | 南 晃 | 情報・金融・不動産部門長 |
常務執行役員 | 柿木 真澄 | 北中米支配人、南米管掌役員、丸紅米国会社社長・CEO |
※常務執行役員 | 寺川 彰 | 経営企画部担当役員、内部統制委員会委員長、投融資委員会副委員長 |
※常務執行役員 | 髙原 一郎 | 社長補佐、市場業務部・経済研究所担当役員、生活産業グループ(ライフスタイル・紙パルプ部門、情報・金融・不動産部門)管掌役員 |
常務執行役員 | 若林 哲 | 食糧部門長 |
常務執行役員 | 石附 武積 | 金属第二部門長 |
執行役員 | 葛目 薫 | 監査部長 |
執行役員 | 矢部 勝久 | 名古屋支社長 |
執行役員 | 水本 圭昭 | Gavilon Agriculture Investment, Inc. Executive Officer |
執行役員 | 小林 武雄 | 秘書部・広報部担当役員、広報部長、CSR・環境委員会委員長 |
執行役員 | 郡司 和朗 | 経理部長 |
執行役員 | 河村 肇 | プラント部門長 |
執行役員 | 藤川 和則 | 化学品部門長 |
執行役員 | 矢部 延弘 | 経営企画部長 |
執行役員 | 田邉 治道 | エネルギー第一部門長 |
執行役員 | 有宗 政和 | ライフスタイル・紙パルプ部門長 |
執行役員 | 伊佐 範明 | 人事部長 |
執行役員 | 橋本 雅至 | 大阪支社長 |
執行役員 | 藏元 正隆 | 中東・アフリカ支配人 |
執行役員 | 小林 伸一 | 金属第一部門長 |
執行役員 | 相良 明彦 | エネルギー第一部門長代行 |
執行役員 | 宮田 裕久 | 電力・インフラ部門長 |
執行役員 | 鹿村 俊史 | エネルギー第二部門長 |
執行役員 | 山﨑 康司 | 食品部門長 |
執行役員 | 株本 幸二 | 情報・金融・不動産部門長代行 |
執行役員 | 氏家 俊明 | 輸送機部門長代行 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02498] S100220W)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。