|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役社長 | 社長兼土木本部長 | 吉田 三郎 | 1956年2月22日生 |
|
| | 1984年9月 | 当社入社 | 2007年4月 | 執行役員福岡副支店長就任 | 2007年10月 | 執行役員営業本部長就任 | 2009年10月 | 執行役員土木副本部長兼大阪支店長就任 | 2014年12月 | 代表取締役社長兼土木本部長就任(現任) | 2014年12月 | さつま郷本舗㈱代表取締役社長就任(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | 管理本部長 | 西 成人 | 1959年1月10日生 |
|
| | 1982年4月 2007年8月 | 当社入社 株式会社植村組取締役 | 2012年6月 2012年12月 | 当社入社執行役員管理本部長就任 取締役管理本部長就任(現任) |
| (注)3 | 4 |
取締役 | 土木副本部長兼工事部長 | 木下 博志 | 1958年7月14日生 |
|
| | 1983年4月 | 当社入社 | 2006年10月 | 工事管理部長就任 | 2012年4月 | 執行役員工事部長就任 | 2014年12月 | 取締役土木副本部長兼工事部長就任(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | 土木副本部長兼営業部長 | 出口 稔 | 1959年9月18日生 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2006年4月 | 営業部長就任 | 2009年2月 | 執行役員福岡支店長就任 | 2010年11月 | 執行役員営業部長就任 | 2014年12月 | 取締役土木副本部長兼営業部長就任(現任) |
| (注)3 | 2 |
取締役 | | 御領 敏博 | 1950年6月15日生 |
|
| | 1973年4月 | 鹿児島銀行入行 | 2004年6月 2006年6月 | 同行取締役就任 同行常務取締役就任 | 2010年6月 | 鹿児島保証サービス株式会社代表取締役就任 | 2012年6月 | 鹿児島リース株式会社代表取締役就任(現任) | 2014年12月 | 当社取締役就任(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | | 田村 英晴 | 1948年5月3日生 |
|
| | 1972年4月 | 南九州開発株式会社入社 | 1976年4月 1992年4月 2000年9月
2014年12月 | 株式会社植村組入社 株式会社ウエムラ入社 株式会社ウエムラ取締役就任(現任) 当社取締役就任(現任) |
| (注)3 | 3 |
取締役 | | 福元 紳一 | 1958年7月20日生 |
|
| | 1989年4月 | 照国総合法律事務所入所 | 1997年5月 1997年5月 2010年12月 2014年12月 | 照国総合法律事務所退所 福元法律事務所所長(現任) 当社社監査役就任 当社取締役就任(現任) |
| (注)3 | - |
監査役 (常勤) | | 橘 昭広 | 1950年12月19日生 |
|
| | 1973年6月 | 当社入社 | 1996年4月 | 当社川内工場工場長就任 | 2002年12月 | 当社製造本部本部長就任 | 2003年4月 | 当社執行役員就任 | 2006年12月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)4 | 33 |
監査役 | | 石堂 和雄 | 1948年6月21日生 |
|
| | 1968年9月 | 有限会社石堂建設入社 | 1978年6月 | 同社専務取締役就任 | 1984年5月 | 同社代表取締役社長就任(現任) | 2005年12月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)4 | 103 |
監査役 | | 松野下 剛市 | 1960年4月11日生 |
|
| | 1989年10月 | 監査法人トーマツ入所 | 2000年12月 | 監査法人トーマツ退所 | 2001年1月
2001年1月
2001年3月 | 松野下剛市公認会計士事務所所長(現任) フェアサイド綜合税務会計事務所入所(現任) 松野下剛市税理士事務所所長(現任) | 2010年12月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)4 | - |
| | | | 計 | | 145 |
(注)1.取締役御領敏博、田村英晴及び福元紳一は、社外取締役であります。
2.監査役石堂和雄及び松野下剛市は、社外監査役であります。
3.2013年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2014年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による経営の意思決定の迅速化と業務執行の明確化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は5名で、執行役員副社長加藤憲一、執行役員専務南新五、土木本部購買部長有村良一、土木本部福岡支店長酒匂一仁、管理本部管理部長東洋一で構成されております。