有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002AA9
明和産業株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
代表取締役 社長 | ― | 山 邉 福 二 郎 | 1951年 12月13日生 | 1975年 4月 1999年 4月 2002年10月 2007年 4月 2011年 6月 2012年 6月 | 三菱商事㈱入社 同社基礎化学品本部メタノールユニットマネージャー 同社汎用化学品本部無機原料ユニットマネージャー 泰国三菱商事会社社長兼泰MC商事会社社長 当社常務取締役経営企画担当兼食料・金属製品本部長 代表取締役社長(現) | (注)3 | 68 |
常務取締役 | 職能部門管掌 兼経理本部長 | 向 井 明 紀 | 1953年 8月8日生 | 1976年 4月 2004年 1月 2008年 6月 2010年 6月 2012年 6月 | 三菱商事㈱入社 同社機械グループコントローラーオフィスアシスタントグループコントローラー 三菱商事マシナリ㈱執行役員企画管理本部副本部長兼経理部長 当社取締役経理本部副本部長 常務取締役職能部門管掌兼経理本部長(現) | (注)3 | 51 |
常務取締役 | 営業部門管掌 兼化学品・石油製品本部長 | 松 井 淳 一 | 1951年 12月5日生 | 1975年 4月 2001年 7月 2002年 5月 2005年 6月 2006年 4月 2008年 6月 2009年 4月 2011年 6月 2013年 4月 2014年 4月 | 当社入社 石油部長 燃料本部副本部長 石油本部副本部長 中国総代表兼明和産業(上海)有限公司総経理 取締役中国総代表兼明和産業(上海)有限公司総経理 取締役化学品本部長 常務取締役化学品本部長 常務取締役化学品・石油製品本部長 営業部門管掌兼化学品・石油製品本部長(現) | (注)3 | 170 |
常務取締役 | 大阪支店長 | 占 部 博 | 1950年 3月26日生 | 1973年 4月 1994年10月 1997年 6月 2000年10月 2001年 7月 2004年 6月 2006年 4月 2010年 6月 2011年 5月 2014年 4月 | 三菱化成㈱〔現三菱化学㈱〕入社 三菱化学㈱大阪支社合繊原料部門グループマネージャー 同社合繊原料カンパニーテレフタル酸事業部グループマネージャー 同社合繊原料カンパニー東京営業部長 ダイヤニトリックス㈱モノマー事業部長 同社取締役副社長 三菱化学㈱大阪支社長 当社常務取締役営業部門管掌 常務取締役営業部門管掌兼大阪支店長常務取締役兼大阪支店長(現) | (注)3 | 150 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
取締役 | 経営企画担当 | 長 谷 川 龍 | 1955年 4月20日生 | 1978年 4月 2003年 6月 2004年 4月 2005年 1月 2006年 4月 2007年10月 2011年 1月 2013年 6月 | 三菱化成㈱〔現三菱化学㈱〕入社 三菱化学㈱炭素・無機部門炭素事業部グループマネージャー 同社炭素部門炭素事業部グループマネージャー 同社炭素部門炭素事業部コークス・石炭グループマネージャー 同社炭素部門炭素企画室長 三菱化学ヨーロッパ社社長 三菱化学㈱コーポレートマーケティング部長 当社取締役 (現) | (注)3 | 6 |
取締役 | ― | 南 敏 文 | 1947年 11月26日生 | 1972年 4月 1990年 4月 1993年 9月 1998年 4月 2001年 4月 2002年 7月 2004年 2月 2005年 7月 2011年 3月 2012年11月 2013年 2月 2013年 6月 | 大阪地方裁判所判事補 東京高等裁判所判事 東京地方裁判所部総括判事 横浜地方裁判所部総括判事 東京地方裁判所所長代行 徳島地方裁判所長兼徳島家庭裁判所長 京都家庭裁判所長 東京高等裁判所部総括判事 東京高等裁判所部総括判事兼長官代行 同所退官 シティユーワ法律事務所弁護士(現) 当社取締役(現) | (注)3 | ― |
取締役 | ― | 副 島 大 資 | 1959年 1月17日生 | 1983年 4月 1991年 6月 1995年 5月 2004年 9月 2007年10月 2009年 6月 2013年 4月 2014年 6月 | 三菱商事株式会社入社 同社化学品総括部経営企画担当 米国三菱商事会社ワシントン事務所マネージャー Mitsubishi International Food Ingredients President&CEO 米国三菱商事会社化学品Vice President 三菱商事株式会社フェニックスユニットマネージャー 同社フェニックス部長(現) 当社取締役(現) | (注)3 | ― |
常勤監査役 | ― | 松 前 廣 礼 | 1951年 9月21日生 | 1974年 4月 2003年 6月 2009年 4月 2010年 7月 2011年 4月 2012年 6月 | 当社入社 会計グループマネージャー 審査グループマネージャー兼事業管理グループマネージャー 総務本部副本部長兼審査グループマネージャー 経理本部副本部長兼審査グループマネージャー 常勤監査役(現) | (注)4 | 20 |
監査役 | ― | 和 田 光 弘 | 1951年 10月9日生 | 1979年 4月 1999年 4月 2000年 4月 2001年10月 2005年 7月 2007年10月 2008年 7月 2012年 4月 2012年 6月 | ㈱ミドリ十字〔現田辺三菱製薬㈱〕入社 吉富製薬㈱〔現田辺三菱製薬㈱〕監査部長 ウェルファイド㈱〔現田辺三菱製薬㈱〕監査部長 三菱ウェルファーマー㈱〔現田辺三菱製薬㈱〕監査部長 同社情報システム部長 田辺三菱製薬㈱監査役室長 ㈱三菱ケミカルホールディングス監査室長 三菱化学㈱監査室(現) 当社監査役(現) | (注)4 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
監査役 | ― | 北 島 雅 幸 | 1961年 5月10日生 | 1984年 4月 2006年11月 2010年 4月 2012年 5月 2013年 4月 2013年 6月 | 三菱商事㈱入社 台湾三菱商事会社執行副総経理企画管理本部長 同社総経理 三菱商事㈱生活産業グループ管理部部長代行 同社化学品グループ管理部長 (現) 当社監査役(現) | (注)4 | ― |
監査役 | ― | 木 下 勝 也 | 1959年 1月27日生 | 1982年 4月 2002年 7月 2004年12月 2009年 9月 2010年 1月 2011年 4月 2013年 3月 2013年 6月 2013年 8月 | 旭硝子㈱入社 同社化学品カンパニー企画・管理室経理・総務グループ主幹 同社化学品カンパニー企画・管理室経理グループリーダー 同社経営企画室統括主幹 同社社長室経営企画グループ統括主幹 AGCケミカルズ・タイランド㈱社長 旭硝子㈱化学品カンパニー管理室長 当社監査役(現) 旭硝子㈱化学品カンパニー管理室長兼人財開発室長(現) | (注)4 | ― |
計 | 465 |
(注)1.取締役南敏文、副島大資は、社外取締役であります。
2.監査役和田光弘、北島雅幸、木下勝也は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、就任した時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02563] S1002AA9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。