|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役社長 (代表取締役) | 社長執行役員 | 若月 惠治 | 1951年11月30日生 |
|
| | 1974年4月 | ミサワホーム株式会社入社 | 2001年6月 | 同社取締役総合企画部長 | 2006年6月 | 同社取締役常務執行役員 生産・資材・物流担当兼エムウッド事業部部長 | 2007年10月 | 同社常務執行役員 CS・品質本部長兼開発建材事業本部長 | 2008年4月 | 同社常務執行役員管理本部長 | 2008年6月 | 同社常務執行役員 管理本部長兼総務人事部長 | 2010年6月 | 同社取締役常務執行役員 CS・生産建設全般兼生産・建設本部長 | 2013年4月 | 同社取締役常務執行役員 生産・建設本部長兼CS推進担当 | 2014年4月 | 同社取締役(現任) | 2014年4月 | 当社顧問 | 2014年6月 | 当社取締役兼社長執行役員 | | (現任) |
| 注1 | - |
取締役 | 常務執行役員営業統括本部長兼岡山支店長 | 赤枝 孝士 | 1960年5月15日生 |
|
| | 1987年7月 | 株式会社ミサワホームアイ入社 | 1998年3月 | 当社セラミック営業部長 | 2002年10月 | 当社岡山支店営業部チーフマネージャー | 2005年4月 | 当社岡山支店営業二部長 | 2006年4月 | 当社岡山支店営業部長 | 2007年10月 | 当社倉敷支店営業部長 | 2010年4月 | 当社倉敷支店長 | 2010年6月 | 当社執行役員倉敷支店長 | 2011年6月 2013年4月 2013年6月
2014年4月 | 当社取締役兼執行役員倉敷支店長 当社取締役兼執行役員岡山支店長 当社取締役兼常務執行役員 岡山支店長 当社取締役兼常務執行役員 営業統括本部長兼岡山支店長 (現任) |
| 注1 | 3 |
取締役 | 執行役員広島支店長 | 倉田 敦 | 1958年2月8日生 |
|
| | 1987年9月 | 株式会社ミサワセラミックホーム広島入社 | 1996年4月 | ミサワセラミックホーム株式会社広島支店総務経理部次長 | 1996年7月 | 当社広島兼愛媛支店総務経理部次長 | 2000年4月 | 当社広島支店統括総務経理部長 | 2006年7月 | 当社本部総合企画部部長 | 2007年6月 2010年6月
2014年4月 | 当社執行役員総合企画部部長 当社取締役兼執行役員総合企画部長 当社取締役兼執行役員 広島支店長(現任) |
| 注1 | 3 |
取締役 | 執行役員倉敷支店長 | 海老谷 剛 | 1961年7月2日生 |
|
| | 1984年4月 | タイヘイ株式会社入社 | 1989年7月 | 株式会社ミサワホーム山口入社 | 2005年4月 | 当社山口支店営業部長 | 2010年4月 | 当社山口支店長 | 2010年6月 | 当社執行役員山口支店長 | 2013年4月 2014年6月
| 当社執行役員倉敷支店長 当社取締役兼執行役員 倉敷支店長(現任) |
| 注1 | 7 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 執行役員山口支店長 | 入江 義一 | 1956年8月20日生 |
|
| | 1984年4月 | 株式会社ミサワホーム岡山入社 | 2002年10月 | 当社岡山支店開発部長 | 2012年4月 | 当社岡山支店副支店長 | 2013年6月 | 当社執行役員岡山支店副支店長 | 2014年4月 | 当社執行役員山口支店長 | 2014年6月 | 当社取締役兼執行役員 山口支店長(現任) |
| 注1 | 12 |
取締役 | | 作尾 徹也 | 1955年8月13日生 |
|
| | 1981年9月 | ミサワホーム株式会社入社 | 2006年4月 | 同社商品企画部部長 | 2006年6月 | ミサワホームホールディングス株式会社(現ミサワホーム株式会社)執行役員商品企画部長 | 2007年10月 | ミサワホーム株式会社執行役員販売企画本部商品企画部部長 | 2009年4月 | 同社執行役員販売企画本部販売商品企画部部長 | 2010年4月 | 同社執行役員営業推進本部販売商品企画部部長 | 2011年4月 | 同社執行役員営業推進本部副本部長 | 2012年6月 | 同社常務執行役員(現任) | 2014年4月 | 同社商品開発本部長(現任) | 2014年6月 | 当社取締役(現任) |
| 注1 | - |
取締役 | | 綱島 淳 | 1960年6月14日生 |
|
| | 1986年4月 | ミサワホーム株式会社入社 | 2009年4月 | 同社生産・建設本部建設推進部建設推進グループマネージャー | 2010年4月 | 同社生産・建設本部建設推進部部長 | 2014年4月 | 同社設計・建設本部建設推進部部長(現任) | 2014年6月 | 当社取締役(現任) |
| 注1 | - |
監査役 (常勤) | | 益成 明 | 1951年9月23日生 |
|
| | 1975年4月 | 株式会社広島銀行入行 | 1998年1月 | 同行吉島支店長 | 2000年6月 | 同行支店統括部副部長兼課長 | 2001年6月 | 同行支店統括部長 | 2002年6月 | 同行福岡支店長 | 2003年6月 | 同行徳山支店長 | 2006年6月 | 株式会社広島アクションサービス執行役員営業本部長 | 2007年6月 | 同社常務執行役員営業本部長 | 2009年4月 2013年6月 | 同社代表取締役社長 当社監査役(現任) |
| 注1 | - |
監査役 | | 庄司 健吾 | 1956年4月6日生 |
|
| | 1980年4月 | 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | 2009年7月 | ミサワホーム株式会社出向 営業統括本部業務推進部担当部長 | 2010年4月 | 同社へ移籍 営業推進本部業務推進部部長 | 2012年6月 | 同社執行役員監査部長(現任) | 2014年6月 | 当社監査役(現任) |
| 注1 | - |
監査役 | | 木村 哲 | 1966年10月4日生 |
|
| | 1989年4月 | ミサワホーム株式会社入社 | 2014年4月 | ミサワホーム株式会社住宅事業本部事業統括部西日本統括課課長 (現任) | 2014年6月 | 当社監査役(現任) |
| 注1 | - |
| | | | 計 | 25 |
(注)1.2014年6月24日開催の定時株主総会の終結のときから1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまで
2.監査役は全員、社外監査役であります。
3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役5名及び、ストック事業推進本部長兼営業統括本部副本部長 田邊和彦、山陰支店長 仲山明彦、コンプライアンス室部長 西本和可の3名、計8名で構成されております。
4.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
| | | |
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
岡本 亨治 | 1964年9月13日生 |
|
| | 1987年4月 | ミサワホーム株式会社入社 | 2008年4月 | ミサワホーム中国株式会社山陰支店出向 営業部長 | 2010年4月 | 当社山陰支店長 | 2010年6月 | 当社執行役員山陰支店長 | 2012年4月 | ミサワホーム株式会社営業推進本部営業統括部関東甲信越統括課課長 | 2013年4月 | 同社営業推進本部販売・商品企画部担当部長(現任) |
| - |