有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002BF9
日本出版貿易株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社 長 | 綾森 豊彦 | 1961年3月21日 | 1983年4月 | ㈱鳥羽洋行入社 | (注)4 | 29 | |
1986年3月 | 日神不動産株式会社入社 | ||||||
1994年3月 | 当社入社 国内事業部営業一課長 | ||||||
1998年4月 | 当社ニューメディア二部長 | ||||||
1999年6月 | 当社取締役就任 ニューメディア二部長 | ||||||
2003年11月 | 当社代表取締役常務就任 | ||||||
2004年3月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
2007年6月 | 当社代表取締役会長就任 | ||||||
2008年4月 | 当社代表取締役常務就任 | ||||||
2013年4月 | CULTURE JAPON S.A.S代表取締役就任(現任) | ||||||
2013年4月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2013年6月 | JPT EUROPE LTD.代表取締役社長就任(現任) | ||||||
常 務 取 締 役 | 近藤 隆一 | 1959年9月14日 | 1983年4月 | 東京出版販売株式会社(現:株式会社トーハン)入社 | (注)4 | 17 | |
1995年4月 | JMS(ジャパンメディアサービス)出向 | ||||||
2000年6月 | 株式会社トーハン総合企画部マネージャー | ||||||
2004年6月 | TMH(トーハンメディアホールディングス)出向 | ||||||
2009年6月 | 株式会社トーハン取締役就任 総務人事部長 | ||||||
2010年6月 | 当社常務取締役就任(現任) | ||||||
取 締 役 相 談 役 | 中林 三十三 | 1929年4月7日 | 1990年4月 | 当社代表取締役社長就任 | (注)4 | 1,044 | |
2001年6月 | 当社代表取締役会長就任 | ||||||
2003年6月 | 当社取締役相談役就任 | ||||||
2004年3月 | 当社取締役会長就任 | ||||||
2007年7月 | 当社相談役 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役相談役就任(現任) | ||||||
2013年6月 | JPT AMERICA, INC.代表取締役社長就任 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取 締 役 | 仕入事業部 担当 | 松並 恒次 | 1970年2月1日 | 1993年3月 | 当社入社 | (注)4 | 11 |
1998年4月 | 当社ニューメディア二部仕入課長 | ||||||
2001年4月 | 当社メディア部次長 | ||||||
2003年4月 | 当社国内営業二部次長 | ||||||
2010年4月 | 当社仕入販促部長 | ||||||
2011年4月 | 当社商品統括部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役就任 商品統括部長 | ||||||
2012年7月 | 当社取締役 仕入事業部担当(現任) | ||||||
取 締 役 | 国内事業部 担当 | 林 恭彦 | 1970年8月11日 | 1994年3月 | 当社入社 | (注)4 | 10 |
2000年8月 | 当社メディア部営業課長 | ||||||
2004年4月 | 当社国内営業二部次長 | ||||||
2010年4月 | 当社国内営業二部長 | ||||||
2011年4月 | 当社営業統括部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役就任 営業推進部長 | ||||||
2012年7月 | 当社取締役 国内事業部担当(現任) | ||||||
取 締 役 | 海外事業部 担当 | 吉澤 和宏 | 1965年7月30日 | 1988年4月 | 当社入社 | (注)4 | 11 |
1998年4月 | JP TRADING, INC. (現:JPT AMERICA,INC.)出向 | ||||||
1999年4月 | JP TRADING, INC. (現:JPT AMERICA,INC.)出向課長 | ||||||
2005年4月 | 当社海外営業一部次長 | ||||||
2010年4月 | 当社海外営業一部長兼仕入部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役就任 海外営業一部長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役 海外事業部担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 宮川 修 | 1954年12月23日 | 2006年6月 | 当社取締役就任 国内第一事業部本部長 | (注)2 | 10 | |
2010年6月 | 執行役員改革推進室 | ||||||
2011年6月 | 常勤監査役就任(現任) | ||||||
監 査 役 | 片岡 義正 | 1958年11月1日 | 1982年2月 | 甲斐税務会計事務所入社 | (注)2 | 26 | |
1986年10月 | 株式会社新日本証券調査センター経営研究所入社 | ||||||
1987年1月 | 税理士登録 | ||||||
1990年10月 | 片岡税理士事務所開業 | ||||||
1997年1月 | 天馬株式会社監査役 | ||||||
2004年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監 査 役 | 中村 康一 | 1946年12月2日 | 1987年5月 | ネイチャージャパン株式会社入社 | (注)3 | ― | |
1998年4月 | 同社取締役 | ||||||
2007年1月 | 同社専務取締役 | ||||||
2007年2月 | 株式会社マクミランランゲージハウス監査役(現任) | ||||||
2012年4月 | ネイチャージャパン株式会社監査役 | ||||||
2013年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監 査 役 | 志村 真嗣 | 1962年9月30日 | 1985年4月 | 東京出版販売株式会社(現:株式会社トーハン)入社 | (注)3 | ― | |
2005年2月 | 株式会社トーハン改革推進部長 | ||||||
2008年6月 | 同社取締役就任 首都圏営業部副部長 | ||||||
2010年6月 | 株式会社T・S・E取締役就任(現任) | ||||||
2013年6月 | 株式会社トーハン・コンピュータ・サービス代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | 1,158 |
2 2012年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3 2013年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4 2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02587] S1002BF9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。