有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002ETF
クワザワホールディングス株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | ― | 桑 澤 嘉 英 | 1953年6月8日生 | 1976年4月 | 東京海上火災保険株式会社(現、東京海上日動火災保険株式会社)入社 | (注)3 | 249 |
1981年7月 | 当社入社 | ||||||
1984年2月 | 札幌建材支店長 | ||||||
1985年5月 | 取締役札幌建材支店長 | ||||||
1987年5月 | 常務取締役営業三部長 | ||||||
1990年6月 | 専務取締役東京本部副本部長 | ||||||
1995年6月 | 代表取締役副社長 | ||||||
1997年6月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
専務取締役 | ― | 桑 澤 孝 通 | 1958年1月1日生 | 1980年4月 | 松下電工株式会社(現、パナソニック株式会社)入社 | (注)3 | 245 |
1990年7月 | 当社入社 | ||||||
1998年3月 | 経理部次長兼経理課長 | ||||||
2000年6月 | 取締役経営企画部長 | ||||||
2002年4月 | 株式会社クワザワリフォームセンター代表取締役社長(現任) | ||||||
2006年3月 | 当社取締役管理本部長兼経営企画部長 | ||||||
2006年6月 | 当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長 | ||||||
2010年6月 | 当社専務取締役(現任) | ||||||
専務取締役 | 営業統括本部長兼北海道本部長 | 木 谷 三 夫 | 1948年5月9日生 | 1972年4月 | 当社入社 | (注)3 | 8 |
2001年3月 | 札幌営業一部長 | ||||||
2006年3月 | 北海道本部副本部長 | ||||||
2006年6月 | 取締役北海道本部副本部長 | ||||||
2007年4月 | 取締役北海道本部長 | ||||||
2007年6月 | 常務取締役北海道本部長 | ||||||
2013年4月 | 常務取締役営業統括本部長兼北海道本部長 | ||||||
2013年6月 | 専務取締役営業統括本部長兼北海道本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 管理本部長 | 三 田 久 郎 | 1948年7月10日生 | 1974年7月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
2003年3月 | 内部監査室長 | ||||||
2006年6月 | 取締役経理部長 | ||||||
2010年4月 | 取締役管理本部副本部長 | ||||||
2010年6月 | 常務取締役管理本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 東京本部長 | 小 玉 明 彦 | 1955年5月12日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
2001年3月 | 札幌営業三部次長 | ||||||
2005年9月 | 札幌営業三部長 | ||||||
2009年4月 | 北海道本部副本部長 | ||||||
2010年3月 | 東京本部副本部長兼北海道本部副本部長 | ||||||
2010年6月 | 取締役東京本部副本部長兼北海道本部副本部長 | ||||||
2013年4月 | 取締役東京本部長 | ||||||
2013年6月 | 常務取締役東京本部長 | ||||||
2014年4月 | 常務取締役東京本部長兼営業統括本部副本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 社長室長兼 安全管理部長 | 土 屋 喜 一 郎 | 1951年5月2日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)3 | 9 |
2001年3月 | 総務部次長 | ||||||
2003年6月 | 総務部長 | ||||||
2008年6月 | 取締役総務部長 | ||||||
2010年5月 | 株式会社ネストエージェンシー代表取締役社長(現任) | ||||||
2010年6月 | 取締役管理本部副本部長兼総務部長兼安全管理部長 | ||||||
2014年4月 | 取締役社長室長兼安全管理部長(現任) | ||||||
取締役 | 管理本部 副本部長兼 システム部長 | 吉 津 修 二 | 1949年5月6日生 | 1972年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
2000年4月 | システム部次長 | ||||||
2002年3月 | システム部長 | ||||||
2010年6月 | 取締役管理本部副本部長兼システム部長(現任) | ||||||
取締役 | 北海道本部 副本部長 | 伊 藤 淳 弘 | 1954年9月1日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1 |
2004年4月 | 札幌営業一部次長 | ||||||
2005年3月 | 旭川支店長 | ||||||
2010年3月 | 北海道本部副本部長 | ||||||
2013年6月 | 取締役北海道本部副本部長(現任) | ||||||
取締役 | 管理本部 副本部長兼 総務部長 | 佐 藤 喜 美 夫 | 1952年7月27日生 | 1975年4月 | 株式会社北海道拓殖銀行入行 | (注)4 | 5 |
1998年11月 | 株式会社北洋銀行入行 | ||||||
2006年4月 | 当社入社 審査部長兼経営相談室長 | ||||||
2014年4月 | 管理本部副本部長兼総務部長 | ||||||
2014年6月 | 取締役管理本部副本部長兼総務部長(現任) | ||||||
取締役 | 北海道本部 副本部長 | 熊 谷 隆 弘 | 1958年9月6日生 | 1981年4月 | 扶桑産業機械株式会社入社 | (注)4 | ― |
1988年6月 | 当社入社 | ||||||
2011年4月 | 札幌営業二部次長 | ||||||
2012年4月 | 北海道本部部長 | ||||||
2013年4月 | 北海道本部副本部長 | ||||||
2014年6月 | 取締役北海道本部副本部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 芝 山 好 一 | 1946年1月13日生 | 1968年3月 | 桑澤建材工業株式会社(現、株式会社クワザワ工業)入社 | (注)3 | 7 |
1989年4月 | 同社取締役 | ||||||
1997年4月 | 同社常務取締役 | ||||||
2001年6月 | 同社専務取締役営業本部長 | ||||||
2002年6月 | 同社代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | ― | 山 下 信 行 | 1940年4月22日生 | 1965年4月 | 東京海上火災保険株式会社(現、東京海上日動火災保険株式会社)入社 | (注)3 | 3 |
1990年6月 | 同社北海道本部札幌支店長 | ||||||
1994年5月 | 株式会社東管札幌支店長 札幌東管サービス株式会社代表取締役社長 | ||||||
2001年6月 | 北海道交通株式会社常務取締役 | ||||||
2004年6月 | 株式会社百景園代表取締役社長 | ||||||
2009年5月 | 同社取締役顧問(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 崎 浦 聡 | 1952年1月18日生 | 1976年4月 | 富士電気化学株式会社(現、FDK株式会社)入社 | (注)5 | ― |
2004年4月 | 同社執行役員企画戦略室長 | ||||||
2005年4月 | 同社執行役員コンポーネント事業本部長 | ||||||
2006年4月 | 同社執行役員常務電子事業本部副本部長 | ||||||
2008年6月 | 同社取締役執行役員常務電子事業本部副本部長兼パワー事業部長 | ||||||
2009年6月 | 同社顧問 | ||||||
2010年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 伊 藤 裕 康 | 1941年11月19日生 | 1965年4月 | 沖電気工業株式会社入社 | (注)6 | ― |
1980年6月 | 北第百通信電気株式会社入社 同社専務取締役 | ||||||
1989年10月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
1991年2月 | 株式会社ケーデーテーシステムズ代表取締役社長(現任) | ||||||
2007年3月 | 北第百通信電気株式会社取締役会長(現任) | ||||||
2009年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 下 村 健 | 1965年8月14日生 | 1989年4月 | 日本セメント株式会社(現、太平洋セメント株式会社)入社 | (注)7 | ― |
1998年10月 | 太平洋セメント株式会社関東支店業務部 | ||||||
2001年5月 | 同社東北支店業務部 | ||||||
2008年12月 | 同社建材カンパニー管理部 | ||||||
2011年4月 | 同社関連事業部建材事業グループ | ||||||
2013年7月 | 同社北海道支店業務部長(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 543 |
(注) 1 取締役 山下信行は、社外取締役であります。
2 監査役 崎浦聡、伊藤裕康、下村健の3名は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 専務取締役 桑澤孝通は、代表取締役社長 桑澤嘉英の弟であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02610] S1002ETF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。