|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
代表取締役会長 | | 大久保 秀夫 | 1954年10月2日生 |
|
| | 1977年4月 | 株式会社キャラバン入社 | 1980年9月 | 当社設立代表取締役社長 | 1986年12月 | 有限会社エス・エヌ・ケー設立代表取締役社長(現任) | 1995年4月 | 株式会社フォーバルテレコム代表取締役社長 | 2002年2月 | 株式会社フォーバルテレコム代表取締役会長 | 2005年6月 | 当社代表取締役会長兼社長 | 2010年6月 | 当社代表取締役会長(現任) |
| (注)3 | 17,104 |
代表取締役社長 | | 中島 將典 | 1964年4月15日生 |
|
| | 1987年4月 | 当社入社 | 1995年4月 | 当社OA営業本部長 | 1995年6月 | 当社取締役OA営業本部長 | 1998年6月 | 当社常務取締役営業本部長 | 2002年2月 | 株式会社フォーバルテレコム代表取締役社長 | 2005年6月 | 当社取締役上席副社長 | 2007年7月 | 当社代表取締役副社長 | 2008年4月 | 当社代表取締役副社長兼事業推進本部長 | 2010年6月 | 当社代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | 105 |
常務取締役 | | 加納 敏行 | 1963年1月14日生 |
|
| | 1984年2月 | 当社入社 | 1999年4月 | 当社業務統括部長 | 2000年6月 | 当社取締役業務統括部長 | 2004年10月 | 当社取締役営業本部長 | 2005年6月 | 当社常務取締役経営戦略本部長 | 2005年6月 | 株式会社フォーバルテレコム取締役 | 2007年4月 | 当社常務取締役人事本部長 | 2007年12月 | 株式会社フォーバルテクノロジー代表取締役社長 | 2010年6月 | 株式会社フォーバル・リアルストレート取締役 | 2011年4月 | 当社常務取締役(現任) | 2011年7月 | PT.FORVAL INDONESIA代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | 115 |
常務取締役 | | 寺田 耕治 | 1956年12月24日生 |
|
| | 1980年4月 | AIU保険株式会社入社 | 2007年1月 | 同社日本における代表者社長 | 2009年4月 | 当社入社 | 2009年6月 | 当社取締役 | 2009年7月
2013年4月 | 当社常務取締役コンサルティングディビジョンヘッド 当社常務取締役(現任) |
| (注)3 | 85 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
常務取締役 | | 加藤 康二 | 1959年3月10日生 |
|
| | 1981年4月 | 極東石油工業株式会社入社 | 1984年5月 | 日本ビクター株式会社入社 | 1996年2月 | 当社入社 | 2003年4月 | 当社経理部長 | 2005年4月 | 当社管理本部長 | 2006年6月 | 当社取締役管理本部長 | 2007年6月 | 株式会社フォーバルテレコム取締役(現任) | 2009年6月
2013年4月 2014年4月 | 株式会社フリード(現株式会社フォーバル・リアルストレート)取締役(現任) 当社取締役兼内部統制室長 当社常務取締役(現任) |
| (注)3 | 6 |
常勤監査役 | | 丹澤 大二 | 1942年12月18日生 |
|
| | 1966年4月 | 株式会社京王閣入社 | 1997年11月 | 当社入社総務人事部 | 2003年10月 | 当社総務人事サービス部長 | 2005年4月 | 当社内部監査室長 | 2010年7月 | 当社管理本部総務部長 | 2012年4月 | 当社管理本部部長 | 2012年6月 | 当社常勤監査役(現任) |
| (注)5 | 47 |
監査役 | | 米澤 三千雄 | 1940年7月16日生 |
|
| | 1985年3月 | 三洋証券株式会社総合企画室長 | 1995年9月 | 当社入社経営企画室主査 | 2000年6月 | 当社監査役(現任) | 2001年6月 | 株式会社フォーバルテレコム監査役 | 2004年6月 | 株式会社フォーバルテレコム常勤監査役(現任) |
| (注)5 | - |
監査役 | | 松坂 祐輔 | 1954年1月7日生 |
|
| | 1981年10月 | 司法試験合格 | 1984年4月 | 弁護士登録(現在) | 1987年4月 | 東京平河法律事務所入所(現在) | 1994年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)4 | - |
監査役 | | 小野 隆弘 | 1953年11月20日生 |
|
| | 1988年11月 | 税理士登録(現在) | 1999年5月 | 大和証券SBCM株式会社(現大和証券株式会社)引受審査部長 | 2001年1月 | 中央青山監査法人ディレクター株式公開サポート室長 | 2001年6月 | 当社監査役(現任) | 2008年6月 | 株式会社ウェブドゥジャパン(現クルーズ株式会社)常勤監査役(現任) |
| (注)5 | - |
計 | 17,462 |
(注)1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて記載しております。
2.監査役松坂祐輔及び小野隆弘は、社外監査役であります。
3.2013年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2011年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2012年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間