|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役会長 | CEO | 坂本 勝司 | 1945年1月7日生 |
|
| | 1970年7月 | 株式会社坂本産業常務取締役就任 | 1978年4月 | 株式会社武蔵を設立し、取締役就任 | 1987年12月 | 当社専務取締役就任 SMD事業部長兼外食事業部長 | 1993年2月 | 当社代表取締役副社長就任 スーパーセンター事業本部長 | 1993年3月 | アークランドサービス株式会社代表取締役社長就任 | 1997年2月 | 当社代表取締役社長就任 | 2001年8月 | 株式会社ジョイフルエーケー取締役就任(現任) | 2003年2月 | 当社代表取締役副会長就任 | 2003年9月 | 当社取締役副会長就任 | 2006年1月 | アークランドサービス株式会社取締役会長就任(現任) | 2006年2月 2007年1月 | 当社代表取締役副会長就任 当社代表取締役副会長兼社長代行COO(最高執行責任者)就任 | 2007年5月 | 当社代表取締役社長COO(最高執行責任者)就任 | 2010年2月 | 当社代表取締役社長就任 | 2013年2月 | 当社代表取締役会長(CEO)就任(現任) |
| (注)2 | 899 |
代表取締役社長 | COO 兼 管理本部長 | 坂本 雅俊 | 1970年11月3日生 |
|
| | 1996年1月 | 株式会社ダイクマ入社 | 2000年2月 | 当社入社 | 2005年2月 | 当社SMD本部商品第一部次長 | 2007年2月 | 当社ホームセンター本部Cブロック長 | 2008年6月 | 当社ホームセンター本部Cブロック長兼関西ブロック長 | 2009年2月 | 当社ホームセンター本部店舗運営部長兼関西ブロック長 | 2009年5月 | 当社取締役ホームセンター本部店舗運営部長兼関西ブロック長就任 | 2009年9月 | 当社取締役社長室長就任 | 2010年2月 2012年2月 | 当社代表取締役副社長就任 当社代表取締役副社長兼管理本部長就任 | 2013年2月 | 当社代表取締役社長(COO)兼管理本部長就任(現任) |
| (注)2 | 263 |
取締役 | 管理本部副本部長兼経理部長 | 栗林 利行 | 1957年6月22日生 |
|
| | 1982年4月 | 株式会社トーメン入社 | 2003年8月 | 当社入社 管理本部経理部次長 | 2007年2月 | 当社管理本部経理部長 | 2010年2月 | 当社管理本部副本部長兼経理部長 | 2010年5月 | 当社取締役管理本部副本部長兼経理部長就任(現任) |
| (注)2 | 1 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | ホームセンター本部長 | 松岡 実 | 1959年10月20日生 |
|
| | 1982年3月 | 株式会社武蔵入社 | 2004年2月 | 当社ホームセンター本部Bブロック長 | 2006年2月 | 当社ホームセンター本部Cブロック長 | 2007年8月 | 当社ホームセンター本部商品第一部次長 | 2008年2月 | 当社ホームセンター本部商品第一部長 | 2010年5月 | 当社取締役ホームセンター本部商品第一部長就任 | 2012年2月 | 当社取締役ホームセンター本部店舗運営部長就任 | 2013年2月 | 当社取締役ホームセンター本部長兼店舗運営部長就任 | 2014年2月 | 当社取締役ホームセンター本部長就任(現任) |
| (注)2 | 6 |
取締役 | 開発部長 | 星野 宏之 | 1970年11月1日生 |
|
| | 1994年4月 | 当社入社 | 2007年2月 | 当社開発部次長 | 2011年2月 | 当社開発部長 | 2013年5月 | 当社取締役開発部長就任(現任) |
| (注)2 | 4 |
常勤監査役 | | 権瓶 孝明 | 1951年5月6日生 |
|
| | 1981年7月 | 株式会社武蔵入社 同社情報システム部長 | 2001年8月 2007年5月 | 当社物流システム部長 当社常勤監査役就任(現任) |
| (注)3 | 13 |
監査役 | | 木村 敏明 | 1950年2月20日生 |
|
| | 1968年4月 | 関東信越国税局入局 | 2002年7月 | 新発田税務署長 | 2007年7月 | 関東信越国税局徴収部次長 | 2008年7月 | 浦和税務署長 | 2009年8月 | 税理士開業(現任) | 2011年5月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)3 | - |
監査役 | | 岩渕 浩 | 1961年5月4日生 |
|
| | 1995年4月 | 弁護士登録(現任) | 2000年4月 | 岩渕浩法律事務所弁護士(現任) | 2013年5月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)4 | - |
監査役 | | 田邉 正喜 | 1948年4月20日生 |
|
| | 1967年4月 | 新潟県警察採用 | 2007年4月 | 新潟県警察津川警察署長 | 2008年4月 | 新潟県警察西蒲警察署長 | 2009年4月 | 株式会社NTTドコモ新潟支店企画総務部渉外部長 | 2014年5月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)2 | - |
計 | 1,188 |
(注)1.監査役木村敏明、岩渕浩及び田邉正喜は、社外監査役であります。
2.2014年5月15日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
3.2012年5月10日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2013年5月9日開催の定時株主総会の終結の時から3年間