|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役社長 (代表取締役) | 全社統括 | 近藤 保 | 1958年11月7日生 |
|
| | 1981年3月 | 当社入社 | 1995年1月 1995年7月 | 関連事業部長 経営企画部長 | 1996年6月 | 取締役就任 | 1997年6月 | 常務取締役就任 | 1998年6月 | 代表取締役社長就任(現任) |
| (注) 2 | 355 |
常務取締役 | 管理部門統括 | 大関 正一 | 1954年6月18日生 |
|
| | 1978年5月 | 三井航空㈱入社 | 1990年5月 | 豪州主席海外駐在員 | 2001年6月 | 商船三井ロジスティクス㈱経営企画室GM就任 | 2002年9月 | 当社入社 役員格経営企画室長就任 | 2003年6月 | 取締役就任 | 2005年6月 | 常務取締役就任 管理部門統括(現任) |
| (注) 2 | 40 |
常務取締役 | 営業部門統括 | 柏木 良明 | 1954年3月12日生 |
|
| | 1976年3月 | 当社入社 | 2004年6月 | 電材営業部長 厚木・横浜横須賀担当 | 2005年3月 | 電材営業部長 厚木・横浜・小田原南・小田原北担当 | 2005年6月 | 取締役就任 | 2010年6月 | 常務取締役就任 営業部門統括(現任) |
| (注) 2 | 47 |
取締役 | 総務人事部担当 | 神 嘉彦 | 1954年12月20日生 |
|
| | 1978年4月 | セゾン生命保険㈱入社 | 1999年4月 | 人事部長就任 | 2002年10月 | GEエジソン生命㈱人事部クライアントマネージャー就任 | 2004年8月 2014年6月 | 当社入社 総務人事部長就任 取締役就任(現任) |
| (注) 2 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | | 小笠原 寛 | 1949年7月19日生 |
|
| | 1968年4月 | 東芝商事㈱入社 | 1992年4月 | 東芝ライテック㈱横浜営業所長就任 | 1995年4月 | ㈱神奈川商事社長就任 | 2003年10月 | 東芝電材マーケティング㈱神奈川支店長就任 | 2005年10月 | 東芝電材マーケティング㈱執行役員 青森電材社 分社長就任 | 2009年3月 | 同社退任 | 2009年4月 | 当社顧問就任 | 2009年6月 | 常勤監査役就任(現任) |
| (注) 3 | 3 |
監査役 | | 坪井 佑一 | 1945年1月1日生 |
|
| | 1967年3月 | 小田原信用金庫入庫 | 2001年6月 | 人事部長就任 | 2003年11月 | 監査部審議役就任 | 2005年3月 | 同金庫退任 | 2005年4月 | 南開工業㈱勤務 | 2007年6月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注) 4 | - |
監査役 | | 板倉 崇 | 1950年12月6日生 |
|
| | 1969年4月 | 小田原信用金庫入庫 | 1995年4月 | 経理部課長就任 | 2002年6月 | 蛍田支店長就任 | 2007年10月 | コンプライアンス統括部長就任 | 2011年3月 | 同金庫退任 | 2011年6月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注) 4 | - |
| | | | 計 | | 445 |
(注)1.監査役 坪井 佑一、板倉 崇は、社外監査役であります。
2.2014年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
3.2013年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2011年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
| | | | |
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
| 石黒 孝一 | 1940年11月25日生 |
|
| | 1960年3月 | 小田原信用金庫入庫 | 1999年6月 | さがみ信用金庫理事就任 | 2001年6月 | 常務理事就任 | 2004年6月 | 信陽商事㈱代表取締役就任 | 2005年6月 | 同社退社 | 2007年6月 | 当社監査役就任 | 2011年6月 | 当社監査役退任 |
| - |