有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10029UH
株式会社バイテックホールディングス 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役会長兼社長 | 今野 邦廣 | 1940年7月15日生 | 1987年4月 当社設立 代表取締役社長に就任 1996年11月 当社取締役相談役に就任 2003年6月 当社特別顧問に就任 2012年4月 当社執行役員会長に就任 2012年6月 当社代表取締役会長に就任 2013年4月 当社代表取締役会長兼社長に就任 (現任) | (注3) | 223 | |
代表取締役副社長 | デバイスビジネスグループ統括 | 松本 章治 | 1952年8月22日生 | 1987年4月 当社入社 1997年6月 当社取締役に就任 2001年4月 当社常務取締役に就任 2006年4月 当社代表取締役専務に就任 2010年4月 当社代表取締役副社長に就任 (現任) 2014年4月 当社デバイスビジネスグループ統括に就任(現任) | (注3) | 32 |
取締役 | 取締役会議長 スタッフグループ統括 | 清木 正信 | 1940年11月2日生 | 1963年4月 ソニー株式会社半導体営業本部長に就任 1994年7月 日本エムアールシー株式会社 代表取締役に就任 1996年6月 当社専務取締役に就任 1996年11月 当社代表取締役副社長に就任 2003年6月 当社特別顧問に就任 2010年6月 当社代表取締役社長に就任 2014年4月 当社取締役会議長、スタッフグループ統括に就任(現任) | (注3) | 51 |
取締役 | 技術統括 | 三坂 重雄 | 1940年9月26日生 | 1998年6月 シャープ株式会社 取締役副社長に就任 2005年6月 シャープ株式会社 常任顧問に就任 2008年6月 当社顧問に就任 2014年4月 当社技術統括に就任(現任) | (注3) | 1 |
取締役 | 瀧本 和男 | 1955年11月13日生 | 1978年11月 監査法人朝日会計社(現あずさ監査法人)入社 1988年10月 滝本会計事務所(現 東京九段会計事務所)開設 2007年4月 当社顧問に就任 2007年6月 当社取締役に就任(現任) | (注3) | 1 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | 石戸 基康 | 1953年3月15日生 | 1972年4月 三協データサービス株式会社入社 1973年4月 三信電気株式会社入社 1988年12月 当社入社 2003年6月 当社取締役に就任 2010年4月 当社執行役員に就任 2012年4月 当社上席顧問に就任 2012年6月 当社常勤監査役に就任 (現任) | (注4) | 0 | |
監査役 | 松山 遥 | 1967年8月22日生 | 1995年4月 東京地方裁判所判事補任官 2000年7月 日比谷パーク法律事務所入所 2002年1月 同所パートナーに就任 2012年6月 当社監査役に就任(現任) 2013年6月 株式会社T&Dホールディングス取締役に就任(現任) | (注4) | - | |
監査役 | 金丸 和弘 | 1960年3月1日生 | 1984年4月 川崎製鐵株式会社入社 2051年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1988年4月 森綜合法律事務所入所 1994年1月 同所パートナーに就任 2013年6月 当社監査役に就任(現任) | (注5) | - | |
監査役 | 早田 登喜大 | 1964年9月27日生 | 1988年4月 ソニー株式会社入社 2013年6月 当社監査役に就任(現任) 2014年4月 同社Professional Services 経理センター 経理3部 統括部長(主務)兼デバイスソリューション事業本部 企画管理部門 経営企画部 担当部長(現任) | (注5) | - | |
計 | 309 |
2.監査役松山遥、金丸和弘、早田登喜大の各氏は、社外監査役であります。
3.2014年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2012年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2013年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.当社では、経営と執行の責任と権限を明確にし、機能を最大限発揮することで経営体質の強化を図るため、
執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の9名であります。
役職 | 職名 | 氏名 |
執行役員専務 | 環境エネルギービジネスグループ統括 グローバルプロジェクト | 松本 誓之 |
執行役員専務 | デバイスビジネスグループ副統括 PTT株式会社 代表取締役専務 | 黒田 敏志 |
執行役員常務 | VITEC GLOBAL OPERATIONS CO.,LTD.社長 | 鈴木 俊之 |
執行役員常務 | スタッフグループ | 稲葉 俊彦 |
執行役員 | スタッフグループ | 成瀬 達一 |
執行役員 | デバイスビジネスグループ | 小牧 修 |
執行役員 | デバイスビジネスグループ | 佐々木 亮 |
執行役員 | デバイスビジネスグループ | 金 永曄 |
執行役員 | 技術ソリューション推進部 グローバルプロジェクト | 原田 宜 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02766] S10029UH)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。