有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10028KZ
ジェコス株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 社長 | ― | 弓 場 勉 | 1949年5月10日生 | 1974年4月 | 川崎製鉄㈱入社 | (注)1 | 19,500株 |
1998年7月 | 同社ステンレス・特殊鋼営業部長 | ||||||
2003年4月 | JFEスチール㈱建材センター建材営業部長 | ||||||
2004年6月 | 同社ソウル事務所長 | ||||||
2005年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2008年4月 | 同社専務執行役員 | ||||||
2011年4月 | 当社顧問 | ||||||
2011年6月 | 現職に就任 | ||||||
代表取締役 | ― | 石 橋 康 雄 | 1953年8月15日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)1 | 16,400株 |
1998年4月 | 当社東部第1事業本部第6営業部長 | ||||||
2003年4月 | 当社理事、第1営業本部第6営業部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役、第1営業本部長兼第6営業部長 | ||||||
2009年4月 | 当社常務取締役、第1営業本部長兼施工本部長 | ||||||
2010年4月 | 当社専務取締役(代表取締役) | ||||||
2012年4月 | 代表取締役、専務執行役員、東日本大震災復旧・復興協力班長 | ||||||
2014年4月 | 現職に就任 | ||||||
取締役 | ― | 横 瀬 力 | 1954年9月6日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)1 | 9,431株 |
2000年4月 | 当社第2営業本部第7営業部長 | ||||||
2003年4月 | 当社理事、第1営業本部第7営業部長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役 | ||||||
2010年4月 | 当社常務取締役、管理本部長兼安全管理本部長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役、常務執行役員、業務部長 | ||||||
2014年4月 | 現職に就任 | ||||||
取締役 | ― | 田 中 増 男 | 1955年4月3日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)1 | 22,800株 |
2000年4月 | 当社第5営業本部第4営業部長 | ||||||
2003年4月 | 当社理事、第5営業本部第4営業部長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役、大阪営業本部長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役、常務執行役員、西部事業本部長 | ||||||
2014年4月 | 現職に就任 | ||||||
取締役 | ― | 阿 部 伴 明 | 1955年7月11日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)1 | 6,700株 |
2004年4月 | 当社東北営業本部東北支店長 | ||||||
2005年4月 | 当社理事、東北営業本部長兼同営業本部東北支店長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役、東北営業本部長兼同営業本部東北支店長兼北海道営業本部長 | ||||||
2012年4月 | 当社常務執行役員、東日本大震災復旧・復興協力班担当役員補佐、兼東北北海道事業本部長 | ||||||
2013年6月 | 現職に就任 (主要な兼職) | ||||||
2010年5月 | ジェコス北海道㈱代表取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 倉 智 達 也 | 1957年12月27日生 | 1981年4月 | 川崎製鉄㈱入社 | (注)1 | 3,300株 |
2006年4月 | JFEスチール㈱西日本製鉄所(倉敷地区)総務部長 | ||||||
2008年4月 | 同社建材センタープロジェクト営業部長 | ||||||
2010年4月 | 同社プロジェクト営業部長 | ||||||
2011年4月 | ダイワスチール㈱取締役 | ||||||
2012年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2012年10月 | 当社執行役員、経営企画部長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役、執行役員、経営企画部長 | ||||||
2014年4月 | 現職に就任 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | ― | 鈴 木 章 夫 | 1958年2月8日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)1 | 9,900株 |
2000年4月 | 当社第2営業本部第3営業部長 | ||||||
2005年4月 | 当社理事、第5営業本部第3営業部長 | ||||||
2010年4月 | 当社理事、東部施工本部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役、東部施工本部長 | ||||||
2012年4月 | 当社執行役員、東日本大震災復旧・復興協力班担当役員補佐、兼工事事業本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社常務執行役員、東日本大震災復旧・復興協力班担当役員補佐、兼東部第1事業本部長 | ||||||
2014年6月 | 現職に就任 (主要な兼職) | ||||||
2014年2月 | 協友リース㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 藤 田 眞 | 1958年10月14日生 | 1982年4月 | 川崎製鉄㈱入社 | (注)1 | ―株 |
2004年10月 | JFEスチール㈱経理部資金室長 | ||||||
2008年4月 | ジェイ エフ イー ホールディングス㈱財務・IR部長 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員、財務経理部長 | ||||||
2014年6月 | 現職に就任 | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 鈴 木 和 幸 | 1951年9月2日生 | 1975年4月 | 川鉄商事㈱入社 | (注)2 | 1,300株 |
2002年7月 | 同社関連事業部長 | ||||||
2005年4月 | JFE商事㈱執行役員、関連事業部長 | ||||||
2008年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2009年4月 | JFE商事ホールディングス㈱常勤顧問 | ||||||
2009年6月 | 同社取締役 | ||||||
2011年6月 | 現職に就任 | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 河 野 浩 二 | 1952年9月18日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1,563株 |
2002年4月 | 当社大阪営業本部管理部長 | ||||||
2006年4月 | 当社理事、事務管理部長 | ||||||
2012年4月 | 当社理事、監査役室主査 | ||||||
2012年6月 | 現職に就任 | ||||||
監査役 (非常勤) | ― | 加 納 元 雄 | 1950年7月30日生 | 1973年4月 | 日本鋼管㈱入社 | (注)2 | 600株 |
1996年4月 | 同社津製作所総務部長 | ||||||
1999年5月 | 同社監査部長兼監査役事務局長 | ||||||
2003年4月 | JFE都市開発㈱監査役 | ||||||
2011年3月 | 同社監査役退任 | ||||||
2011年6月 | 現職に就任 | ||||||
監査役 (非常勤) | ― | 山 口 陽 子 | 1962年8月8日生 | 1985年4月 | 川崎製鉄㈱入社 | (注)4 | ―株 |
2014年4月 | JFEスチール㈱監査役事務局部長(現任) | ||||||
2014年6月 | 現職に就任 | ||||||
計 | 91,494株 |
(注) 1 2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2 2011年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3 2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4 2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 監査役 鈴木和幸氏、加納元雄氏及び山口陽子氏は、社外監査役であります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
島 田 壽 子 | 1950年11月27日生 | 2046年4月 | 弁護士登録 | ―株 |
現在に至る |
(執行役員の状況)
当社では、経営の意思決定および業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、経営の意思決定と業務執行の迅速化ならびに機動的な業務執行体制を構築するため、執行役員制度を採っております。2014年6月26日現在の執行役員は、以下のとおりであります。
役名 | 氏名 | 担当 |
社長 | 弓 場 勉 | CEO |
専務執行役員 | 石 橋 康 雄 | 社長補佐、営業・工事部門、工場部門の管掌、 東日本大震災復旧・復興協力班、工事統括部の担当、 兼東日本大震災復旧・復興協力班長 |
常務執行役員 | 横 瀬 力 | 総務部、関連事業部、事務管理部の担当 |
常務執行役員 | 田 中 増 男 | 安全・防災・環境管理部、東京工場の担当 |
常務執行役員 | 阿 部 伴 明 | 東北北海道事業本部の担当、 東日本大震災復旧・復興協力班担当役員補佐、兼東北北海道事業本部長 |
常務執行役員 | 鈴 木 章 夫 | 東部第1事業本部の担当、 東日本大震災復旧・復興協力班担当役員補佐、兼東部第1事業本部長 |
常務執行役員 | 岩 本 能 成 | 中部事業本部、西部事業本部の担当、 兼中部事業本部長、西部事業本部長 |
常務執行役員 | 中 富 紀 雄 | 技術部門、加工部門の管掌、 橋梁事業推進部の担当、 東日本大震災復旧・復興協力班担当役員補佐 |
執行役員 | 西 口 正 仁 | 技術部の担当、 東日本大震災復旧・復興協力班担当役員補佐、兼技術部長 |
執行役員 | 倉 智 達 也 | 経営企画部、業務部、営業統括部の担当、 兼経営企画部長 |
執行役員 | 西 田 栄 一 | 九州事業本部の担当、 兼九州事業本部長 |
執行役員 | 松 井 智 幸 | 東部第2事業本部の担当、 東日本大震災復旧・復興協力班担当役員補佐、兼東部第2事業本部長 |
執行役員 | 一ノ瀬 満 郎 | 技術総括部、加工技術部、長沼工場の担当 |
執行役員 | 藤 田 眞 | 人事部、財務経理部、監査部の担当、 兼財務経理部長 |
執行役員 | 岩 村 茂 | 工事統括部担当役員補佐、 兼工事統括部長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02782] S10028KZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。