|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 会長 | 最高経営責任者 | 野村 正治 | 1946年9月18日生 |
|
| | 1962年4月 | 株式会社大阪扇屋商店入社 | 1972年4月 | 同社常務取締役就任 | 1974年10月 | 「同志社」創業 | 1977年1月 | 株式会社同志社(現・株式会社ドウシシャ)設立代表取締役社長就任 | 2014年4月 | 当社代表取締役会長兼最高経営責任者就任(現任) |
| (注)2 | 1,039 |
代表取締役社長 | 最高執行責任者 | 野村 正幸 | 1972年6月3日生 |
|
| | 1998年1月 | 当社入社 | 2002年1月 | 当社営業企画部ダイレクター | 2004年6月 | 当社取締役就任 | 2006年4月 | 当社常務取締役就任、PB本部長 | 2006年5月 | 当社第2事業本部長 | 2007年5月 | 当社専務取締役就任 | 2010年5月
2011年4月 | 当社代表取締役専務就任、IR広報担当 当社代表取締役兼副社長執行役員、営業統括兼IR広報担当 | 2014年4月 | 代表取締役社長兼最高執行責任者就任(現任) |
| (注)2 | 47 |
代表取締役副会長 | 会長補佐 | 金原 利根里 | 1952年8月5日生 |
|
| | 1978年2月 | 株式会社セキチュー入社 | 1990年2月 | 当社入社 | 1995年6月 | 当社取締役就任 | 2001年6月 | 当社常務取締役就任 | 2002年11月 | 当社専務取締役就任 | 2004年12月 | 当社代表取締役副社長就任 | 2007年10月 | 一志商貿(上海)有限公司董事長(現任) | 2008年4月 2010年7月 2011年4月
2013年5月 | 当社営業統括兼IR広報担当 当社営業統括 当社代表取締役兼副社長執行役員(現任)、社長補佐 当社社長補佐兼営業企画担当 | 2014年6月 | 代表取締役副会長兼会長補佐就任(現任) |
| (注)2 | 80 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役兼専務執行役員 | 第1事業本部長 | 二木 和宏 | 1955年11月1日生 |
|
| | 1983年10月 | 当社入社 | 2004年12月 | 当社ギフト・カンパニープレジデント | 2005年6月 | 当社取締役就任 | 2006年5月 | 当社第3事業本部長 | 2007年5月 2011年4月
2011年7月 | 当社常務取締役就任 当社取締役兼専務執行役員(現任) 当社第1事業本部長(現任) |
| (注)2 | 16 |
取締役兼専務執行役員 | 第2事業本部長 | 久留米 唯人 | 1949年12月3日生 |
|
| | 1973年4月 | ジャスコ株式会社入社 | 1997年3月 | ジャスコ株式会社ホームファッション 商品統括部長 | 2001年5月 | 株式会社雑貨屋ブルドッグ取締役副社長 | 2005年11月 | 株式会社雑貨屋ブルドッグ代表取締役社長 | 2008年1月 2011年6月
2011年10月
2012年8月
2013年5月
2013年6月
| 当社顧問 当社常務執行役員、社長室長(東京)兼営業企画部ダイレクター当社第1事業本部長 当社営業企画担当兼社長室長(東京) 当社営業副統括(商品担当)、営業企画担当兼社長室長(東京) 当社専務執行役員、第2事業本部長(現任) 当社取締役兼専務執行役員(現任) |
| (注)2 | 2 |
取締役兼常務執行役員 | 財務経理、貿易業務、業務管理担当役員 | 藤本 利博 | 1951年1月25日生 |
|
| | 1974年4月 | 株式会社福徳相互銀行(現・株式会社近畿大阪銀行)入行 | 1998年9月 | 同行本店市場金融部副部長 | 2000年6月 | 当社入社 | 2000年12月 | 当社財務部ダイレクター | 2003年6月 | 当社取締役就任 | 2006年12月 | 当社財務経理・業務管理・貿易業務担当兼財務経理部・業務管理部ダイレクター | 2008年7月 | 当社財務経理兼貿易業務担当 | 2010年4月 2011年4月 | 当社常務取締役就任 当社取締役兼常務執行役員(現任) | 2014年2月 | 当社財務経理、貿易業務、業務管理担当役員(現任) |
| (注)2 | 32 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | | 藤田 邦弘 | 1944年11月2日生 |
|
| | 1967年4月 | 住友信託銀行株式会社入行 | 1993年6月 | 同行取締役 | 1996年7月 | 株式会社平和堂顧問 | 1997年5月 | 同社常務取締役 | 1998年6月 | 日本スピンドル製造株式会社常勤監査役 | 2001年6月 | 住信リース株式会社専務取締役 | 2002年6月 | 同社代表取締役副会長 | 2003年6月 | 株式会社ダイヤモンドフェリー専務取締役 | 2006年12月 | さんふらわあトラベル株式会社代表取締役 | 2007年6月 | 当社監査役就任 | 2008年4月 | 当社顧問、総合経営企画・総務兼システム開発担当 | 2008年6月 | 当社専務取締役就任 | 2009年1月 | 当社総合経営企画兼システム開発担当 | 2010年6月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)3 | 6 |
常勤監査役 | | 坂本 明 | 1947年12月18日生 |
|
| | 1972年6月 | 株式会社イトーヨーカ堂入社 | 1999年5月 | 同社取締役就任 | 2004年5月 | 同社執行役員店舗開発室長 | 2004年8月 | 株式会社コメリ常務執行役員商品担当 | 2005年6月 | 当社入社、専務取締役就任 | 2008年8月 | 東京理化学テクニカルセンター株式会社代表取締役 | 2008年12月
2011年6月 | 当社営業企画・品質保証兼東京管理担当 当社監査役就任(現任) |
| (注)3 | 5 |
監査役 | | 小山 史郎 | 1935年1月11日生 |
|
| | 1953年4月 | 税務講習所大阪支所入所 | 1982年7月 | 東淀川税務署副署長 | 1992年7月 | 堺税務署長 | 1993年10月 | 小山史郎税理士事務所設立(現任) | 2000年6月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)3 | 7 |
監査役 | | 大塚 豊 | 1934年10月1日生 |
|
| | 1969年7月 | 監査法人朝日会計社(現・有限責任 あずさ監査法人)設立入社 | 1988年7月 | 朝日監査法人(現・有限責任 あずさ監査法人)代表社員 | 2002年6月 | 公認会計士大塚豊事務所設立(現任) | 2003年6月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)3 | 1 |
| | | | 計10名 | | 1,239 |
(注)1.監査役 小山 史郎及び大塚 豊は、社外監査役であります。
2.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2011年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.代表取締役社長兼最高執行責任者 野村 正幸は代表取締役会長兼最高経営責任者 野村 正治の長男であります。
5.当社は、経営の意思決定・戦略の遂行・リスク管理を迅速に行うため、執行役員制度を導入しております。
なお、取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
|
| | |
常務執行役員 | 第8事業本部長兼食品事業部長 | 須 佐 美 徹 |
常務執行役員 | 第2商品統括事業部長 | 井 下 主 |
常務執行役員 | 第5事業本部長 | 橋 本 嘉 雄 |
常務執行役員 | 第7事業本部長 | 伊 賀 元 徳 |
常務執行役員 | 第3事業本部長 | 阪 本 路 憲 |
常務執行役員 | 生活関連事業部長 | 岩 本 清 春 |
常務執行役員 | 経営企画、人事企画、労務、イタリア事務所担当役員兼社長室長、経営企画部ダイレクター兼人事企画部ダイレクター、IR広報担当 | 小 栁 伸 成 |
常務執行役員 | 第6事業本部長兼ホームリビング事業部長 | 金 子 佳 明 |
執行役員 | 総務担当役員兼税務担当責任者 | 加 藤 公 彦 |
執行役員 | 営業企画部ダイレクター兼IR広報担当 | 鈴 木 高 広 |
執行役員 | 時計・ブランドジュエリー事業部長 | 渡 辺 浩 治 |
執行役員 | 東京管理部ダイレクター | 寄 田 雄 丈 |
執行役員 | ブランドバッグ事業部長 | 米 田 英 司 |
執行役員 | ギフト事業部長 | 安 藤 学 |
執行役員 | 繊維事業部長 | 藤 田 幹 雄 |
執行役員 | ライフスタイル事業部長 | 村 井 洋 一 |
執行役員 | A&V関連事業部長 | 西 山 淳 |
執行役員 | システム開発担当役員兼財務経理部、貿易業務部、業務管理部統括ダイレクター | 松 本 崇 裕 |