有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002ASW
日本ハム株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役会長 | 代表取締役 | 小 林 浩 | 1946年10月13日生 | 1969年4月 | 当社入社 | (注)4 | 53 |
1993年3月 | 当社輸入ブロイラー部長 | ||||||
1999年4月 | 当社輸入食肉第二事業部長代行 | ||||||
2000年6月 | 当社取締役輸入食肉第二事業部長 | ||||||
2003年4月 | 当社上席執行役員関連企業本部事業統轄部長 | ||||||
2005年2月 | 当社上席執行役員加工事業本部副本部長 | ||||||
2005年4月 | 当社常務執行役員加工事業本部長 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役(常務執行役員)加工事業本部長 | ||||||
2007年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2012年4月 | 当社代表取締役会長(現在) | ||||||
取締役社長 | 代表取締役 | 竹 添 昇 | 1948年11月25日生 | 1972年4月 | 当社入社 | (注)4 | 49 |
1999年3月 | 当社統轄室長 | ||||||
2003年4月 | 当社執行役員経営企画部長 | ||||||
2004年4月 | 当社執行役員経営企画本部長、経営企画部長、中央研究所担当 | ||||||
2005年4月 | 当社上席執行役員経営企画本部長、経営企画部長 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役(上席執行役員)経営企画本部長、経営企画部長 | ||||||
2007年4月 | 当社取締役(常務執行役員)経営企画本部長、企業戦略室長 | ||||||
2008年4月 | 当社取締役(常務執行役員)グループ経営本部長、監査部担当 | ||||||
2009年4月 | 当社代表取締役(副社長執行役員)グループ経営本部長 | ||||||
2009年6月 | 当社代表取締役副社長(副社長執行役員)グループ経営本部長 | ||||||
2011年4月 | 当社代表取締役副社長(副社長執行役員)グループ経営本部長、中央研究所担当 | ||||||
2012年4月 | 当社代表取締役社長(現在) | ||||||
取締役 専務執行 役員 | 品質保証 部・お客様 コミュニケ ーション 部担当、 東京支社長 | 大 社 啓 二 | 1956年1月7日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)4 | 1,072 |
1990年6月 | 当社取締役営業企画部長、市場開発室長 | ||||||
1991年3月 | 当社取締役営業企画部長 | ||||||
1992年6月 | 当社常務取締役営業企画部長 | ||||||
1994年6月 | 当社専務取締役営業企画部長 | ||||||
1994年7月 | 当社専務取締役マーケティング本部長 | ||||||
1995年6月 | 当社専務取締役マーケティング本部長、近畿圏事業部長 | ||||||
1996年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2002年8月 | 当社専務取締役東京支社長 | ||||||
2003年4月 | 当社取締役(常務執行役員)関連企業本部長、東京支社長 | ||||||
2003年8月 | ㈱北海道日本ハムファイターズ代表取締役 | ||||||
2005年4月 | 当社取締役(常務執行役員)関連企業本部長 | ||||||
2005年12月 | 当社取締役(常務執行役員)関連企業本部長、事業統轄部長 | ||||||
2006年4月 | 当社取締役(常務執行役員)関連企業本部長 | ||||||
2007年4月 | 当社取締役(専務執行役員)関連企業本部長 | ||||||
2008年4月 | 当社取締役(専務執行役員)品質保証部・お客様コミュニケーション部・中央研究所担当 | ||||||
2009年4月 | 当社取締役(専務執行役員)品質保証部・お客様コミュニケーション部・中央研究所担当、東京支社長 | ||||||
2011年4月 | 当社取締役(専務執行役員)品質保証部・お客様コミュニケーション部・監査部担当、東京支社長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役(専務執行役員)品質保証部・お客様コミュニケーション部担当、東京支社長(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 専務執行 役員 | 加工事業 本部長 | 内 田 幸 次 | 1950年11月13日生 | 1973年4月 | 当社入社 | (注)4 | 31 |
2000年4月 | 当社加工食品事業本部生産統括部長 | ||||||
2003年1月 | 当社加工食品事業部副事業部長 | ||||||
2004年1月 | 当社加工食品事業部長 | ||||||
2004年4月 | 当社執行役員加工事業本部デリ商品事業部長 | ||||||
2005年2月 | 当社執行役員加工事業本部生産統轄部長、デリ商品事業部長 | ||||||
2005年4月 | 当社上席執行役員加工事業本部生産統轄部長、デリ商品事業部長 | ||||||
2007年4月 | 当社常務執行役員加工事業本部長、生産統轄部長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役(常務執行役員)加工事業本部長、生産統轄部長 | ||||||
2008年4月 | 当社取締役(常務執行役員)加工事業本部長 | ||||||
2008年9月 | 当社取締役(常務執行役員)加工事業本部長、デリ商品事業部長 | ||||||
2009年4月 | 当社取締役(常務執行役員)加工事業本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役(専務執行役員)加工事業本部長(現在) | ||||||
取締役 専務執行 役員 | 食肉事業 本部長 | 末 澤 壽 一 | 1954年3月20日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注)4 | 9 |
1997年4月 | 日本フード関東北陸㈱へ出向、同社事業部長 | ||||||
1997年5月 | 同社取締役 | ||||||
1999年5月 | 同社代表取締役常務 | ||||||
2002年4月 | 日本フード㈱代表取締役 | ||||||
2003年6月 | ㈱宝幸代表取締役専務 | ||||||
2004年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2011年4月 | 当社執行役員食肉事業本部海外食肉事業部長、海外食肉事業部事業管理室長、アジア・欧州事業統括 | ||||||
2012年4月 | 当社常務執行役員食肉事業本部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役(常務執行役員)食肉事業本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役(専務執行役員)食肉事業本部長(現在) | ||||||
取締役 常務執行 役員 | グループ経営本部長、経理財務部・IT戦略部担当 | 畑 佳 秀 | 1958年5月20日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)4 | 13 |
2008年4月 | 当社経理財務部長 | ||||||
2009年4月 | 当社執行役員経理財務部長 | ||||||
2011年4月 | 当社執行役員経理財務部長、情報企画部担当 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役(執行役員)経理財務部長、情報企画部担当 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役(常務執行役員)グループ経営本部長、経理財務部・IT戦略部担当(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 執行役員 | 関連企業 本部長 | 川 村 浩 二 | 1961年1月17日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)4 | 9 |
2007年4月 | 当社経営企画本部経営企画部長 | ||||||
2008年4月 | 当社グループ経営本部経営企画部長 | ||||||
2009年4月 | 当社執行役員グループ経営本部経営企画部長 | ||||||
2010年4月 | 当社執行役員関連企業本部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役(執行役員)関連企業本部長(現在) | ||||||
取締役 執行役員 | 加工事業 本部 営業本部長 | 篠 原 孝 彦 | 1954年11月14日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)4 | 1 |
2001年3月 | 当社営業本部関東第一販売部長 | ||||||
2005年3月 | 当社加工事業本部営業本部首都圏第二量販部長 | ||||||
2005年4月 | 当社加工事業本部営業本部首都圏量販部長 | ||||||
2009年4月 | 日本ハム東販売㈱代表取締役社長 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員加工事業本部営業本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(執行役員)加工事業本部営業本部長(現在) | ||||||
取締役 | 片 山 登 志 子 | 1953年6月3日生 | 1977年8月 | 大阪家庭裁判所 裁判所事務官任官 | (注)4 | ― | |
1980年4月 | 大阪家庭裁判所家事部裁判所書記官任官 | ||||||
1988年4月 | 大阪弁護士会登録 | ||||||
1993年4月 | 片山登志子法律事務所開設 | ||||||
2005年7月 | 片山・黒木・平泉法律事務所(現:片山・平泉法律事務所)開設(現在) | ||||||
2008年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
取締役 | 髙 巖 | 1956年3月10日生 | 1991年9月 | ペンシルベニア大学ウォートン・スクールフィッシャー・スミス客員研究員 | (注)4 | ― | |
1994年4月 | 麗澤大学国際経済学部 専任講師 | ||||||
2001年4月 | 同大学国際経済学部(現:経済学部)教授(現在) | ||||||
2002年4月 | 同大学大学院国際経済研究科(現:経済研究科) 教授(現在) | ||||||
2005年6月 | 三井住友海上火災保険㈱社外取締役 | ||||||
2007年4月 | 京都大学経営管理大学院 客員教授 | ||||||
2008年4月 | 三井住友海上グループホールディングス㈱社外取締役 | ||||||
2009年4月 | 麗澤大学経済学部 学部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | 常勤 | 板 垣 博 | 1951年1月10日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)7 | 3 |
2002年9月 | 当社秘書室長 | ||||||
2003年8月 | 当社管理本部内部統制構築支援プロジェクトリーダー | ||||||
2005年4月 | 当社管理本部NTプロジェクト推進チームリーダー | ||||||
2006年4月 | 当社管理本部総務部長 | ||||||
2008年4月 | 当社総務部長、JSOX運用推進責任者 | ||||||
2009年3月 | 当社総務部シニアマネージャー | ||||||
2009年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
監査役 | 常勤 | 西 尾 勝 利 | 1950年2月13日生 | 1972年4月 | 当社入社 | (注)5 | 12 |
2000年7月 | 当社経理部副部長 | ||||||
2003年6月 | 当社経理部長 | ||||||
2004年4月 | 当社執行役員経営企画本部経理部長 | ||||||
2007年4月 | 当社上席執行役員経営企画本部経理部長 | ||||||
2008年4月 | 当社上席執行役員経理財務部・情報企画部担当 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役(上席執行役員)経理財務部・情報企画部担当 | ||||||
2009年4月 | 当社取締役(執行役員)監査部・情報企画部・エンジニアリング部担当 | ||||||
2011年4月 | 当社取締役 | ||||||
2011年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
監査役 | 非常勤 | 本 井 文 夫 | 1944年7月26日生 | 1969年4月 | 東京地方裁判所 裁判官任官 | (注)5 | ― |
1975年5月 | 大阪弁護士会登録、御堂筋法律事務所入所 | ||||||
1994年6月 | 中外炉工業㈱社外監査役(現在) | ||||||
2001年7月 | 法務省人権擁護委員 | ||||||
2001年12月 | 大阪地方裁判所民事調停委員 | ||||||
2003年1月 | 弁護士法人御堂筋法律事務所社員(現在) | ||||||
2005年6月 | ゼット㈱社外監査役 | ||||||
2011年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
2011年11月 | ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン 社外監査役(現在) | ||||||
監査役 | 非常勤 | 大 塚 明 | 1949年4月1日生 | 1973年4月 | 神戸弁護士会(現:兵庫県弁護士会)登録 | (注)5 | ― |
1977年5月 | 神戸法律事務所開設 | ||||||
1977年6月 | 海事補佐人登録 | ||||||
1988年7月 | 日本海運集会所海事仲裁委員(現在) | ||||||
1994年4月 | 神戸地方簡易裁判所民事調停委員 | ||||||
2001年4月 | 兵庫県弁護士会会長 | ||||||
2003年10月 | 神戸市教育委員(現在) | ||||||
2004年4月 | 日本弁護士連合会副会長 | ||||||
2005年4月 | 神戸学院大学法科大学院客員教授 | ||||||
2008年4月 | 神戸居留地法律事務所開設(現在)、神戸学院大学法科大学院教授(現在) | ||||||
2011年3月 | ㈱ノーリツ補欠監査役(現在) | ||||||
2011年6月 | 神戸港埠頭㈱社外監査役(現在) | ||||||
2011年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
監査役 | 非常勤 | 森 本 民 雄 | 1941年1月14日生 | 1964年4月 | 呉羽紡績(現:東洋紡績)㈱入社 | (注)6 | ― |
1968年8月 | 監査法人富島会計事務所(現:新日本有限責任監査法人)入所 | ||||||
1971年6月 | 公認会計士登録 | ||||||
2000年5月 | 監査法人太田昭和センチュリー(現:新日本有限責任監査法人)理事 | ||||||
2005年6月 | 新日本監査法人(現:新日本有限責任監査法人)退職 | ||||||
2007年6月 | 積水化学工業㈱社外監査役 | ||||||
2011年6月 | 同社社外監査役退任 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
計 | 1,256 |
(注) 1 取締役片山登志子、髙巖は、社外取締役であります。
2 監査役本井文夫、大塚明及び森本民雄は、社外監査役であります。
3 経営監視機能と業務執行機能のそれぞれの役割と権限、責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務6名を含む24名で、以下、食肉事業本部輸入食肉事業部長井上勝美、監査部担当大社隆仁、品質保証部長、お客様コミュニケーション部長緒方俊一、食肉事業本部管理統括部長、事業企画室長篠原三典、食肉事業本部海外食肉事業部長板東冠治、加工事業本部営業本部量販事業部長木藤哲大、コンプライアンス部長、社会・環境室担当西原耕一、加工事業本部デリ商品事業部長、商品企画室長三国和浩、総務部・人事部・法務部・エンジニアリング部担当宮階定憲、グループ経営本部経営企画部長、中央研究所担当髙松肇、加工事業本部管理統括部長大山浩一、食肉事業本部国内食肉生産事業部長矢野博之、加工事業本部ハム・ソーセージ事業部長大社修司、食肉事業本部フード・物流事業部長小川貞一、加工事業本部営業本部フードサービス事業部長森山智春、食肉事業本部国内食肉事業部長前田文男、経理財務部長片岡雅史、グループ経営本部海外戦略部長藤井秀樹で構成しております。
4 2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 2011年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2012年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 2013年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
芝 昭 彦 | 1967年3月30日生 | 1991年4月 | 警察庁入庁 | (注) | ― |
1993年1月 | 警察大学校助教授 | ||||
1996年7月 | 神奈川県警察本部警備部外事課長 | ||||
1998年7月 | 警察庁警備局外事課課長補佐 | ||||
2004年10月 | 第二東京弁護士会弁護士登録、国広総合法律事務所入所 | ||||
2010年4月 | 芝経営法律事務所代表(現在) | ||||
2010年5月 | フクダ電子㈱社外監査役(現在) | ||||
2010年6月 | ㈱ベリサーブ社外取締役(現在) | ||||
2011年6月 | 当社補欠監査役(現在)、岡本硝子㈱社外監査役(現在) | ||||
2013年6月 | 空港施設㈱社外監査役(現在) | ||||
2013年12月 | ㈱みんなのウェディング社外取締役(現在) |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00334] S1002ASW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。