|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役社長 (代表取締役) | | 塚本 哲夫 | 1942年2月13日生 |
|
| | 1964年4月 | 当社入社 | 1974年2月 | 当社取締役就任 | | 当社生産部長 | 1977年3月 | 当社常務取締役就任 | 1979年3月 | 当社取締役副社長就任 | 1979年12月 | 六甲フーズ株式会社代表取締役社長就任 | 1981年3月 | 当社代表取締役副社長就任 | 1985年3月 | 当社代表取締役社長就任(現) | 1991年9月 | 塚本産業有限会社代表取締役社長就任(現) |
| (注)4 | 411 |
取締役副社長 | 社長補佐兼購買部担当兼技術開発研究所担当 | 大濱 計介 | 1944年2月22日生 |
|
| | 1967年4月 | 当社入社 | 1989年7月 | 当社社長室長 | 1995年3月 | 当社取締役就任 | | 当社総務部長 | 1999年4月 | 当社経営企画グループ長 | 2003年3月 | 当社常務取締役就任 | | 当社経営企画グループ、情報システムグループ、品質保証グループ担当 | 2009年3月 | 当社専務取締役就任 | 2009年4月 | 当社経営企画グループ、品質保証グループ担当 | 2010年4月 | 当社経営企画本部長兼品質保証部担当 | 2011年4月 | 当社社長補佐兼購買部長 | 2012年3月 | 当社取締役副社長就任(現) | 2013年1月 | 当社社長補佐兼購買部担当兼技術開発研究所担当(現) |
| (注)4 | 49 |
専務取締役 | 営業本部長 | 稲田 均 | 1948年2月27日生 |
|
| | 1970年4月 | 当社入社 | 1993年4月 | 当社名古屋支店長 | 2003年3月 | 当社取締役就任 | | 当社東京支店長 | 2007年1月 | 当社営業本部長(現) | 2007年3月 | 当社常務取締役就任 | 2012年3月 | 当社専務取締役就任(現) |
| (注)4 | 21 |
常務取締役 | 人事総務部担当兼品質保証部担当 | 松江 勇吉 | 1950年7月10日生 |
|
| | 1974年4月 | 三菱商事株式会社入社 | 2000年7月 | 三菱商事株式会社関西支社食料部部長代行 | 2003年3月 | 当社取締役就任 | | 当社営業本部副本部長兼営業管理グループ長 | 2004年4月 | 当社営業本部副本部長兼業務用企画グループ長兼営業管理室長 | 2005年4月 | 当社営業本部副本部長兼業務用企画グループ長 | 2007年1月 | 当社人事総務グループ長 | 2010年4月 | 当社人事総務部長 | 2011年3月 | 当社常務取締役就任(現) | 2011年4月 | 当社管理本部長 | 2013年1月 | 当社人事総務部担当兼品質保証部担当(現) |
| (注)4 | 20 |
常務取締役 | 生産本部長 | 三宅 宏和 | 1952年11月6日生 |
|
| | 1976年4月 2005年4月 | 当社入社 当社生産管理グループ長 | 2007年1月
| 当社生産管理グループ長兼生産グループ長 | 2007年3月 | 当社取締役就任 | 2007年4月 | 当社生産グループ長 | 2010年4月 | 当社稲美生産部長 | 2011年3月 | 当社常務取締役就任(現) | 2011年4月 | 当社生産本部長(現) |
| (注)4 | 24 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常務取締役 | 営業本部副本部長兼家庭用営業部長兼菓子営業部長 | 中島 雅一 | 1953年9月20日生 |
|
| | 1976年4月 2002年4月 | 当社入社 当社関東北営業所長 | 2005年4月 | 当社大阪支店長 | 2007年1月 | 当社マーケティンググループ長兼家庭用企画グループ長 | 2007年3月 | 当社取締役就任 | 2009年4月 | 当社営業副本部長兼家庭用企画グループ長兼営業企画室長兼営業管理室長 | 2010年4月 | 当社家庭用営業部長 | 2013年3月
| 当社常務取締役就任(現) 当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長 | 2014年1月
| 当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長兼菓子営業部長(現) |
| (注)4 | 18 |
取締役 | 技術開発研究所長 | 中山 正夫 | 1952年8月9日生 |
|
| | 1976年4月 | 当社入社 | 2006年4月 | 当社技術開発研究所長(現) | 2007年3月 | 当社取締役就任(現) |
| (注)4 | 18 |
取締役 | 経営企画部担当兼業務用営業第一部長兼業務用営業第二部長 | 赤根 雅則 | 1965年5月13日生 |
|
| | 1989年4月 1997年5月 | 野崎産業株式会社入社 ニュージーランド・ミルク・プロダクツ(現フォンテラジャパン)入社 | 2004年6月 | 三菱商事株式会社入社 | 2006年6月 | オーストラリア三菱商事会社食品部長 | 2010年4月 | 三菱商事株式会社食品本部酪農食品ユニット乳製品チームリーダー | 2011年3月 | 当社取締役就任(現) | 2011年4月 | 当社経営企画本部長 | 2012年3月 | 当社経営企画本部長兼業務用営業第二部長 | 2013年1月 | 当社経営企画部担当兼業務用営業第二部長 | 2014年1月 | 当社経営企画部担当兼業務用営業第一部長兼業務用営業第二部長(現) |
| (注)4 | - |
取締役 | 経営管理本部長兼経営管理部長 | 大川 良 | 1954年8月7日生 |
|
| | 1977年4月 | 株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | 2002年10月 | 株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)内部監査部与信監査室調査役 | 2006年4月 | 当社経理グループ長 | 2010年4月 | 当社経理部長 | 2011年3月 | 当社取締役就任(現) | 2013年1月 | 当社経営管理本部長兼経営管理部長(現) |
| (注)4 | 11 |
取締役 | 稲美生産部長 | 塚本 浩康 | 1975年8月5日生 |
|
| | 2000年4月 | 当社入社 | 2012年4月 | 当社購買部長 | 2013年1月 | 当社稲美生産部長(現) | 2013年3月 | 当社取締役就任(現) |
| (注)4 | 60 |
取締役 | | 藤本 吉孝 | 1965年1月29日生 |
|
| | 1990年4月 | 三菱商事株式会社入社 | 1996年4月 | オーストラリア三菱商事会社出向 | 2004年4月 | 三菱商事株式会社食品本部酪農食品ユニット乳製品チーム総括マネージャー | 2006年4月 | 三菱商事株式会社食品本部酪農食品ユニットチーズチーム総括マネージャー | 2008年4月 | 三菱商事株式会社食品本部酪農食品ユニットチーズチームリーダー | 2009年3月 | 株式会社ジェー・シー・シー代表取締役社長就任 | 2011年3月 | 当社取締役就任(現) | 2011年4月 | 三菱商事株式会社食品本部酪農食品ユニットマネージャー | 2013年4月 | 三菱商事株式会社農水産本部酪農食品部長(現) |
| (注)4 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 (常勤監査役) | | 阿部 茂樹 | 1944年10月3日生 |
|
| | 1967年4月 | 当社入社 | 1989年7月 | 当社経理部長 | 1995年3月 | 当社取締役就任 | 2003年3月 | 当社常務取締役就任 当社管理本部長 | 2009年3月 | 当社専務取締役就任 | 2011年3月 | 当社常勤顧問就任 | 2012年3月 | 当社常勤監査役就任(現) |
| (注)5 | 55 |
監査役 | | 奥村 昭男 | 1942年8月25日生 |
|
| | 1967年4月 | 当社入社 | 1993年4月 | 当社営業企画室長兼営業管理室長 | 1995年3月 | 当社取締役就任 | 1997年3月 | 当社業務用事業部長 | 2001年3月 | 当社常勤監査役就任 | 2012年3月 | 当社監査役就任(現) |
| (注)5 | 41 |
監査役 | | 今津 龍三 | 1954年10月22日生 |
|
| | 1997年1月 | 今津株式会社代表取締役社長就任(現) | 1998年3月 | 当社監査役就任(現) |
| (注)5 | 368 |
監査役 | | 佐藤 容子 | 1952年7月27日生 |
|
| | 1991年4月 | 第二東京弁護士会登録 | 1997年4月 | 神戸弁護士会登録 | 1997年4月 | 佐藤法律事務所所属(現) | 2004年3月 | 当社監査役就任(現) |
| (注)5 | - |
| | | | 計 | | 1,096 |
(注)1.取締役藤本吉孝は、社外取締役であります。
2.監査役今津龍三及び佐藤容子は、社外監査役であります。
3.取締役塚本浩康は、取締役社長塚本哲夫の長男であります。
4.2013年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2012年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間