|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 会長 | - | 紺谷 健治 | 1945年1月3日生 |
|
| | 1967年3月 | 当社入社 | 1991年9月 | 当社取締役 | 1995年3月 | 当社常務取締役 | 1998年3月 | 当社専務取締役 | 1999年1月 | 当社管理本部長・社長室長 | 2001年3月 | 当社代表取締役社長 | 2011年3月 | 当社代表取締役会長(現任) | (他の主要な会社の代表状況) ダイトロンテクノロジー株式会社代表取締役会長 ダイトデンソー株式会社代表取締役会長 ダイトロン,INC.Director,Chairman ダイトロン株式会社代表取締役会長 |
| 2013年3月の定時株主総会から2年 | 143 |
代表取締役社長 | 社長執行役員 | 前 績行 | 1953年8月1日生 |
|
| | 1978年4月 | 当社入社 | 2000年1月 | 当社国際部門 国際電子営業部長 | 2001年3月 | 当社取締役 | 2002年1月 | 当社国際部門長 | 2003年4月 | 当社上席執行役員 | 2004年12月 | 当社電子副部門長 当社経営戦略室長 | 2007年4月 | 当社営業副本部長 | 2009年1月 | 当社グループ経営戦略本部長 当社経営企画部長 | 2009年4月 | 当社常務取締役 | 2010年1月 | 当社グループ経営戦略室長 | 2011年3月 2013年3月 | 当社代表取締役社長(現任) 当社社長執行役員(現任) |
| 2013年3月の定時株主総会から2年 | 81 |
取締役 | - | 髙本 敬 | 1947年2月23日生 |
|
| | 1970年4月 1986年7月 | 当社入社 アンフェノールジャパン株式会社転籍 | 1998年1月 | ダイトデンソー株式会社多摩工場長 | 2000年3月 | 同社取締役 | 2002年3月 | 同社常務取締役 | 2009年3月 2013年3月 | 同社代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任) |
| 2013年3月の定時株主総会から2年 | 160 |
取締役 | - | 野中 昇 | 1952年9月25日生 |
|
| | 1975年4月 | 当社入社 | 1988年1月 | ダイトロンテクノロジー株式会社工場長 | 2009年4月 | 当社EM事業部町田工場長 | 2012年1月 | 当社執行役員 | 2013年1月
2013年3月 | ダイトロンテクノロジー株式会社執行役員EM事業部長 同社代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任) |
| 2013年3月の定時株主総会から2年 | 77 |
取締役 | - | 木村 安寿 | 1949年4月3日生 |
|
| | 1973年11月 | 等松・青木監査法人 (現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | 1977年9月 | 公認会計士登録(現) | 1991年7月 | トーマツコンサルティング株式会社代表取締役社長 | 1995年8月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員就任 | 1999年9月 | 木村公認会計士事務所設立 所長就任(現) | 2000年3月 | 当社監査役 | 2000年4月 | 不二電機工業株式会社 監査役就任(現) | 2007年3月 | 当社監査役退任 | | 当社取締役(現任) |
| 2013年3月の定時株主総会から2年 | 6 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | - | 横山 広男 | 1948年7月23日生 |
|
| | 1971年4月 | 当社入社 | 1990年3月 | 当社電子部門 商品仕入部長 | 2000年1月 | 当社執行役員 | 2009年3月 | 当社監査役(現任) |
| 2011年3月の定時株主総会から4年 | 23 |
監査役 | - | 和田 徹 | 1955年3月23日生 |
|
| | 1982年10月 | 司法試験合格 | 1985年4月 | 弁護士登録(現) | 1989年3月 | 和田徹法律事務所開設 所長就任 | 2003年2月 | フェニックス法律事務所開設 共同代表就任(現) | 2003年3月 | 当社監査役(現任) |
| 2011年3月の定時株主総会から4年 | - |
監査役 | - | 八木 春作 | 1945年3月8日生 |
|
| | 1971年10月 | 税理士登録(現) | 1972年10月 | 等松・青木監査法人 (現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | 1978年9月 | 公認会計士登録(現) | 1983年8月 | 公認会計士・税理士八木春作 事務所設立 所長就任(現) | 2007年3月 | 当社監査役(現任) |
| 2011年3月の定時株主総会から4年 | - |
| | | | 計 | | 492 |
(注)1.取締役木村安寿は、社外取締役であります。
2.監査役和田徹及び八木春作は、社外監査役であります。
3.法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
| | | |
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
番野 雅行 | 1949年3月13日生 |
|
| | 1977年4月 | 大都電子工業株式会社(現ダイトロンテクノロジー株式会社)入社 | 2003年3月 | ダイトロンテクノロジー株式会社監査役 ダイトデンソー株式会社監査役 | 2007年3月 | ダイトロンテクノロジー株式会社執行役員管理部長 | 2009年3月 | 同社取締役管理部長 | 2013年3月 | 同社監査役(現任) ダイトデンソー株式会社監査役(現任) 当社顧問(現任) |
| 9 |
北嶋 紀子 | 1974年10月25日生 |
|
| | 2000年10月 | 弁護士登録(現) 井上隆彦法律事務所入所 | 2003年2月 | フェニックス法律事務所入所 | 2012年1月 | 同法律事務所共同代表就任(現) |
| - |
4.当社では、意思決定・監督機能と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の7名で構成されております。
|
| | |
職名 | 氏名 | 担当 |
社長執行役員 | 前 績行 | 最高執行責任者 |
上席執行役員 | 福嶋 圭一 | 管理本部長 |
上席執行役員 | 幾谷 慎司 | 営業本部長 |
上席執行役員 | 片山 博文 | グループ経営戦略室長・新規事業開発部長 |
執行役員 | 木村 謙太 | 営業本部 商品仕入部長 |
執行役員 | 土屋 伸介 | 営業副本部長 機械部門長 |
執行役員 | 毛利 肇 | 管理副本部長 財務部長 |