有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100231H
株式会社アイティフォー 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | 東川 清 | 1950年11月26日 | 1973年7月 | 当社入社 | (注)3 | 328.0 | |
1998年6月 | 当社取締役ソリューションシステム事業部長 | ||||||
2003年6月 | 当社取締役常務執行役員ソリューションシステム事業部長 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役専務執行役員営業本部長 | ||||||
2006年4月 | 当社取締役専務執行役員事業本部長 | ||||||
2008年7月 | 当社代表取締役副社長事業本部長 | ||||||
2009年6月 | 当社代表取締役社長事業本部長 | ||||||
2009年10月 | 当社代表取締役社長 (現任) | ||||||
取締役 常務執行役員 | 事業本部長 | 大枝 博隆 | 1957年7月23日 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 163.7 |
2004年6月 | 当社執行役員西日本事業所長 | ||||||
2005年4月 | 当社執行役員ソリューションシステム事業部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役執行役員ソリューションシステム事業部長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役常務執行役員ソリューションシステム事業部長 | ||||||
2009年10月 | 当社取締役常務執行役員事業本部長 | ||||||
2010年10月 | 当社取締役常務執行役員事業本部長兼CTIシステム事業部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役常務執行役員事業本部長(現任) | ||||||
取締役 常務執行役員 | 技術開発本部長兼テクニカルサポート事業部長 | 坂田 幸司 | 1966年1月26日 | 1987年4月 | 当社入社 | (注)3 | 77.8 |
2008年6月 | 当社執行役員ソフトウェア第一事業部長 | ||||||
2008年10月 | 当社執行役員ソフトウェア開発本部長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役執行役員テクニカルサポート事業部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役常務執行役員技術開発本部長兼テクニカルサポート事業部長(現任) | ||||||
取締役 執行役員 | 事業開発部長 | 本山 昌人 | 1958年2月24日 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 77.0 |
2008年6月 | 当社執行役員事業本部副本部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役執行役員事業本部副本部長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役執行役員事業開発部長 (現任) | ||||||
取締役 執行役員 | フィナンシャルシステム第一事業部長 | 佐藤 恒徳 | 1964年12月14日 | 1998年3月 | 当社入社 | (注)3 | 46.5 |
2008年6月 | 当社執行役員ソリューションシステム事業部副事業部長 | ||||||
2009年10月 | 当社執行役員ソリューションシステム事業部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役執行役員ソリューションシステム事業部長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役執行役員フィナンシャルシステム第一事業部長 (現任) | ||||||
取締役 執行役員 | 流通・eコマースシステム事業部長 | 小玉 敏明 | 1952年3月14日 | 2009年10月 | 当社入社 流通・eコマースシステム事業部副事業部長 | (注)3 | 17.8 |
2010年4月 | 当社執行役員流通・eコマースシステム事業部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役執行役員流通・eコマースシステム事業部長 (現任) | ||||||
取締役 執行役員 | 管理本部長 | 中山 かつお | 1965年5月9日 | 2003年6月 | 当社非常勤監査役 | (注)3 | 40.9 |
2010年6月 | 当社取締役執行役員管理本部長 (現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 原 晃一 | 1951年8月21日 | 1974年4月 | 当社入社 | 2014年6月の定時株主総会から4年間 | 54.5 | |
2004年6月 | 当社執行役員管理本部副本部長 | ||||||
2006年8月 | 当社執行役員ソフトウェア第二事業部長 | ||||||
2008年4月 | 当社執行役員管理本部副本部長 | ||||||
2012年4月 | 当社内部監査室長 | ||||||
2014年6月 | 当社常勤監査役 (現任) | ||||||
常勤監査役 | 新美 收 | 1946年2月25日 | 1975年4月 | 当社入社 | 2011年6月の定時株主総会から4年間 | 321.6 | |
1989年6月 | 当社取締役 | ||||||
1996年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
2003年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
2008年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2011年6月 | 当社常勤監査役 (現任) | ||||||
監査役 | 佐藤 誠 | 1964年7月4日 | 1987年4月 | 安田信託銀行株式会社 (現みずほ 信託銀行株式会社) 入社 | 2014年6月定時株主総会から4年間 | 6.9 | |
1996年1月 | 経営コンサルタント業開業 | ||||||
2000年10月 | 監査法人太田昭和センチュリー (現新日本有限責任監査法人) 入社 | ||||||
2005年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
2005年4月 | 佐藤誠公認会計士事務所開設 (現任) | ||||||
2006年2月 | 税理士登録 | ||||||
2006年2月 | 佐藤誠税理士事務所開設 (現任) | ||||||
2007年8月 | あすなろ監査法人代表社員 (現任) | ||||||
2010年6月 | 当社非常勤監査役 (現任) | ||||||
監査役 | 小泉 大輔 | 1970年9月5日 | 1995年10月 | 朝日監査法人 (現有限責任あずさ 監査法人) 入社 | 2014年6月定時株主総会から4年間 | 4.1 | |
1999年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
2002年1月 | 新日本監査法人 (現新日本有限責任監査法人) 入社 | ||||||
2003年1月 | 株式会社KIAプロフェッショナル (現株式会社オーナーズブレイ ン) 取締役 | ||||||
2003年7月 | 株式会社KIAプロフェッショナル (現株式会社オーナーズブレイ ン) 代表取締役 (現任) | ||||||
2004年9月 | 税理士登録 | ||||||
2005年6月 | 株式会社アールシーコア非常勤監 査役 (現任) | ||||||
2009年10月 | 株式会社地域新聞社非常勤監査役 (現任) | ||||||
2010年6月 | 当社非常勤監査役 (現任) | ||||||
計 | 1,138.8 |
(注)1.監査役佐藤誠氏、小泉大輔氏は、社外監査役であります。
2.当社では経営環境の変化に迅速に対応するため執行役員制度を導入しております。執行役員は10名(内、取締役の兼務者が6名)であります。
3.取締役の任期は、2014年6月の定時株主総会から1年間であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02909] S100231H)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。