|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役会長 | | 杉田 直良 | 1948年6月7日生 |
|
| | 1971年4月 | 中山福株式会社入社 | 1973年3月 | 株式会社杉田金属(現杉田エース株式会社)入社 | 1979年3月 | 当社取締役貿易部長 | 1984年4月 | 当社常務取締役営業本部長 | 1984年9月 | 当社取締役副社長 | 1987年9月 2012年4月 | 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長(現任) |
| (注)3 | 946 |
代表取締役社長 | | 杉田 裕介 | 1974年5月19日生 |
|
| | 1998年4月 | 株式会社キョーワナスタ入社 | 2000年6月 | 杉田エース株式会社入社 | 2004年6月 | 当社取締役開発部長兼西日本営業本部副本部長 | 2007年4月 | 当社常務取締役営業統括本部副本部長 | 2010年4月 | 当社取締役副社長 | 2011年4月 2012年4月 2012年8月 | 当社代表取締役副社長 当社代表取締役社長(現任) トクダエース株式会社(現トクダマシモエース株式会社)取締役(現任) |
| (注)3 | 120 |
専務取締役 | 営業本部長 | 中尾 純 | 1949年4月28日生 |
|
| | 1972年3月 | 株式会社杉田金属(現杉田エース株式会社)入社 | 1991年4月 | 当社取締役西日本営業本部長兼西日本営業部長兼大阪支店長 | 2001年4月 | 当社取締役商品本部長 | 2004年4月 | 当社常務取締役商品本部長 | 2008年4月 | 当社常務取締役東日本営業本部長 | 2010年4月 2012年4月 | 当社常務取締役営業本部長 当社専務取締役営業本部長(現任) |
| (注)3 | 34 |
常務取締役 | コーポレートスタッフ部門長 | 横井 雅彦 | 1947年10月4日生 |
|
| | 1966年4月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | 2000年11月 | 当社営業統括本部付部長 | 2001年6月 | 当社取締役東日本営業本部副本部長兼関東第三営業部長兼埼玉支店長 | 2003年4月 | 当社取締役西日本営業本部長兼西日本営業部長 | 2009年4月 | 当社取締役経理部長 | 2010年4月 | 当社常務取締役管理本部長兼経理部長 | 2011年4月 | 当社常務取締役コーポレートスタッフ部門長(現任) |
| (注)3 | 5 |
取締役 | グループ事業担当 | 髙橋 芳郎 | 1956年6月4日生 |
|
| | 1980年3月 | 株式会社杉田金属(現杉田エース株式会社)入社 | 2001年6月 | 当社取締役東日本営業本部副本部長兼関東第一営業部長兼東京支店長 | 2003年4月 | 当社取締役東日本営業本部長兼関東第一営業部長兼東京支店長 | 2008年4月 | 当社取締役商品本部長兼購買部長 | 2011年4月 2013年4月 | 当社取締役物流部門長 当社取締役グループ事業担当(現任) マシモエース株式会社(現トクダマシモエース株式会社)取締役(現任) |
| (注)3 | 20 |
取締役 | 東日本地区営業担当 兼直需営業部長 | 我謝 宗厚 | 1957年10月1日生 |
|
| | 1979年1月 | 我喜屋金物入社 | 1999年1月 | 杉田エース株式会社入社 当社沖縄営業所副所長 | 2002年4月 | 当社沖縄営業所長 | 2008年4月 | 当社九州ブロック長兼沖縄支店長 | 2010年4月 | 当社執行役員西日本営業統括部長 | 2012年4月
2012年6月 2014年4月 | 当社執行役員営業本部副本部長兼西日本営業統括部長 当社取締役営業本部副本部長 当社取締役東日本地区営業担当兼直需営業部長(現任) |
| (注)3 | 2 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 西日本地区 営業担当 兼西日本営業統括部長 | 佐藤 正 | 1958年1月3日生 |
|
| | 1976年3月 | 株式会社杉田金属(現杉田エース株式会社)入社 | 1991年10月 | 当社横浜営業所長 | 2001年4月 | 当社開発部長 | 2004年4月 | 当社東日本営業本部営業企画担当部長 | 2005年4月 | 当社リフォーム営業部長 | 2010年4月
2013年4月 2014年4月
2014年6月 | 当社執行役員建材営業統括部長兼リニューアル営業部長 当社執行役員南日本営業統括部長 当社執行役員西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長 当社取締役西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長(現任) |
| (注)3 | - |
常勤監査役 | | 阿部 一雄 | 1950年8月8日生 |
|
| | 1975年4月 | 日恵機材株式会社(現ニッケイ株式会社)入社 | 1981年4月 | 株式会社杉田金属(現杉田エース株式会社)入社 | 1992年4月 | 当社販売推進部次長 | 1994年11月 | 当社総務部長 | 1998年6月 | 当社取締役総務部長 | 2011年4月 2012年6月 | 当社取締役法務担当 当社常勤監査役(現任) |
| (注)4 | 6 |
監査役 | | 白土 種治 | 1940年11月29日生 |
|
| | 1964年4月 | 日産自動車株式会社入社 | 1971年11月 | ピート・マーウィック・ミッチェル公認会計士事務所入所 | 1980年4月 | 白土外国公認会計士事務所設立 | 2004年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)5 | - |
監査役 | | 田中 康一 | 1948年6月15日生 |
|
| | 1972年4月 | 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 | 2000年4月 | 共立管財株式会社出向 同社専務取締役 | 2008年6月 | 同社取締役副社長 | 2010年6月 | 同社顧問(現任) | 2011年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)5 | 1 |
| | | | 計 | | 1,134 |
(注)1.代表取締役社長杉田裕介は、代表取締役会長杉田直良の実子であります。
2.監査役白土種治及び監査役田中康一は、社外監査役であります。
3.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2011年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条2項に定める補欠監査役1名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議の効力は、2014年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
| | | |
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
内山 芳男 | 1949年11月18日生 |
|
| | 1972年4月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | 1988年7月 | 同行事務管理部(東京)次長 | 1989年1月 | 同行青山支店副支店長 | 1993年10月 | 同行新潟支店支店長 | 1999年4月 | 同行浅草法人部長 | 2000年6月 2010年6月 | ネポン株式会社常務取締役 同社顧問(現任) |
| - |