有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10025OH
石光商事株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | 執行役員 | 森 本 茂 | 1953年8月17日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)2 | 108 |
1993年9月 | シーカフェー㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
1999年6月 | 取締役東京営業部長 | ||||||
2000年6月 | 取締役食品部門長兼東京営業部長 | ||||||
2002年4月 | 取締役食品副部門長兼東京営業部長 | ||||||
2003年6月 | 取締役東京支店長 | ||||||
2004年6月 | 常務取締役東京支店長 | ||||||
2005年6月 2009年6月 | 代表取締役社長 関西アライドコーヒーロースターズ㈱代表取締役社長 | ||||||
2010年6月 | 代表取締役社長執行役員 | ||||||
2011年4月 | 代表取締役社長執行役員海外事業部門長 | ||||||
2012年2月 | 石光商貿(上海)有限公司董事長(現任) | ||||||
2013年4月 | 代表取締役社長執行役員(現任) | ||||||
専務取締役 | 執行役員 コーヒー・飲料部門長 | 草 場 鉄 郎 | 1950年12月11日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)2 | 64 |
1990年12月 | 取締役東京営業部長 | ||||||
1992年12月 | 取締役東京支店長兼東京営業部長 | ||||||
1996年12月 | 取締役総務部長 | ||||||
1998年7月 | 取締役総務部長兼営業本部長補佐 | ||||||
2000年10月 | 取締役経営企画室長 | ||||||
2004年6月 | 常務取締役経営企画室長 | ||||||
2005年4月 | 常務取締役コーヒー・飲料部門長 | ||||||
2005年6月 | 専務取締役コーヒー・飲料部門長 | ||||||
2008年6月 | 常務取締役コーヒー・飲料部門長 | ||||||
2009年6月 | 常務取締役執行役員コーヒー・飲料部門長 | ||||||
2010年6月 | 専務取締役執行役員コーヒー・飲料部門長(現任) | ||||||
常務取締役 | 執行役員 管理部門長 | 山 根 清 文 | 1955年12月10日生 | 1978年4月 | ㈱太陽神戸銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 | (注)2 | 2 |
2008年5月 | 当社出向 | ||||||
2008年10月 | 管理部門長 | ||||||
2009年5月 | 当社入社管理部門長 | ||||||
2009年6月 | 取締役執行役員管理部門長 | ||||||
2010年6月 | 常務取締役執行役員管理部門長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 食品部門長 | 上 野 知 成 | 1954年7月22日生 | 1979年4月 | 日魯ハインツ㈱(現 ハインツ日本㈱)入社 | (注)2 | 2 |
2006年3月 | 当社入社 | ||||||
2008年4月 | 食品部門長補佐 | ||||||
2009年4月 | 食品部門長 | ||||||
2009年6月 | 執行役員食品部門長 | ||||||
2010年6月 | 取締役執行役員食品部門長 | ||||||
2014年4月 | 取締役執行役員食品部門長兼調理冷食カテゴリーマネージャー(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 執行役員 経営企画室長兼海外子会社担当 | 中 埜 晶 夫 | 1953年9月4日 | 1976年4月 | ㈱日本長期信用銀行(現 ㈱新生銀行)入行 | (注)2 | 2 |
2000年3月 | 同行経営委員会室長 | ||||||
2004年11月 | イーグル工業㈱入社 | ||||||
2008年7月 | 同社財経本部 副本部長 | ||||||
2010年7月 | ㈱雪国まいたけ入社 | ||||||
2010年8月 | 同社海外事業部長 | ||||||
2011年9月 | 当社入社 | ||||||
2012年4月 | 海外事業部門副部門長 | ||||||
2012年6月 | 執行役員海外事業部門副部門長事業開拓担当 | ||||||
2013年4月 | 執行役員経営企画室長兼海外子会社担当 | ||||||
2013年6月 | 取締役執行役員経営企画室長兼海外子会社担当(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 研究開発室長 | 石 脇 智 広 | 1969年12月23日 | 1999年4月 | 関西アライドコーヒーロースターズ㈱入社 | (注)2 | ― |
2001年3月 | 当社入社研究開発室長 | ||||||
2012年6月 | 執行役員研究開発室長 | ||||||
2014年6月 | 取締役執行役員研究開発室長(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | 山 岸 公 夫 | 1943年6月11日生 | 1969年7月 | ㈱神戸製鋼所入社 | (注)3 | 10 | |
1999年6月 | コベルコシステム㈱監査役 | ||||||
2000年6月 | 神鋼パンテック㈱(現 ㈱神鋼環境ソリューション)監査役 | ||||||
2006年6月 | 関西アライドコーヒーロースターズ㈱監査役(現任) | ||||||
2007年5月 | ユーエスフーズ㈱監査役(現任) | ||||||
2007年6月 | シーカフェー㈱監査役(現任) | ||||||
2007年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2008年3月 | 東京アライドコーヒーロースターズ㈱監査役(現任) | ||||||
2012年2月 | 石光商貿(上海)有限公司監事(現任) | ||||||
監査役 | 樋 口 進 二 | 1941年2月9日生 | 1963年3月 1991年5月 1995年5月 2002年6月 | ㈱ダイエー入社 同社監査役 ㈱ダイエーオーエムシー(現 ㈱セディナ)監査役 当社監査役(現任) | (注)4 | ― | |
監査役 | 北 川 誠 | 1953年1月4日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10 | |
2001年12月 | 名古屋支店長 | ||||||
2004年6月 | 取締役名古屋支店長 | ||||||
2008年4月 | 取締役食品副部門長 | ||||||
2009年4月 | 取締役食品部門長補佐兼福岡支店長 | ||||||
2009年6月 | 執行役員食品部門九州担当兼福岡支店長 | ||||||
2011年4月 2011年6月 | 執行役員 監査役(現任) | ||||||
計 | 199 |
(注) 1.監査役山岸公夫氏および樋口進二氏は、社外監査役であります。
2.取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役山岸公夫氏および北川誠氏の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役樋口進二氏の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
河 野 安 善 | 1952年12月15日 | 1976年7月 足立公認会計士事務所入社 1981年2月 税理士登録 1990年10月 河野安善税理士事務所開設 | ― |
6.当社は、取締役会の監視・監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行機能の充実と効率化を図り、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は以下のとおりであります。
役職名 | 氏名 |
代表取締役社長 執行役員 | 森 本 茂 |
専務取締役 執行役員 コーヒー・飲料部門長 | 草 場 鉄 郎 |
常務取締役 執行役員 管理部門長 | 山 根 清 文 |
取締役 執行役員 食品部門長 兼調理冷食カテゴリーマネージャー | 上 野 知 成 |
取締役 執行役員 経営企画室長 兼海外子会社担当 | 中 埜 晶 夫 |
取締役 執行役員 研究開発室長 | 石 脇 智 広 |
執行役員 福岡支店長 兼福岡加工食品チームリーダー | 太 田 幸 二 |
執行役員 食品部門 加工食品カテゴリーマネージャー 兼東京加工食品チームリーダー | 野 口 良 昭 |
執行役員 海外事業部門長 | ソニアタカコ 楠本 |
執行役員 コーヒー・飲料部門 コーヒー生豆カテゴリーマネージャー 兼東京支店長 兼東京コーヒーチームリーダー | 小 野 智 昭 |
執行役員 コーヒー・飲料部門 コーヒー加工品カテゴリーマネージャー 兼コーヒー加工品チームリーダー | 内 村 康 徳 |
執行役員 管理部門副部門長 | 吉 川 宗 利 |
執行役員 品質保証室長 | 久 保 博 嗣 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02952] S10025OH)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。