有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10021SM
TCS株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所 有 株式数 (株) | |
取締役社長 (代表取締役) | ― | 吉 丸 弘二朗 | 1958年12月20日生 | 1981年4月 | 東京日産自動車販売株式会社入社 | (注)3 | 7,300 |
1999年1月 | 当社入社 | ||||||
2002年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
2004年6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
2005年6月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
2006年4月 | 株式会社キャリアセンター取締役就任(非常勤) | ||||||
2007年1月 | 営業部、ヒューマンキャピタル事業部、ソリューションサービス部担当 | ||||||
2007年4月 | 当社代表取締役専務就任 | ||||||
2009年6月 | 当社営業本部本部長就任 | ||||||
2011年6月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
2013年4月 | 当社専務取締役サービス本部長就任 | ||||||
2013年6月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
常務取締役 | 社長補佐 営業本部、 サービス本部担当 | 佐 藤 浩 之 | 1961年3月28日生 | 1984年4月 | 東京日産自動車販売株式会社入社 | (注)3 | 2,500 |
1999年1月 | 当社入社 | ||||||
2004年1月 | 当社営業部長就任 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
2009年4月 | 株式会社キャリアセンター取締役就任(非常勤) | ||||||
2009年6月 | 当社営業本部副本部長就任 | ||||||
2013年4月 | 当社営業本部長就任 | ||||||
2013年6月 | 当社営業本部長 兼サービス本部副本部長就任 | ||||||
2013年10月 | 株式会社グロスディー監査役(非常勤)(現任) | ||||||
2014年4月 | 当社社長補佐 営業本部、サービス本部担当就任(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社常務取締役就任(現任) | ||||||
取 締 役 | 管理本部長 経理部長兼 業務部長 | 赤 木 正 人 | 1957年2月11日生 | 1980年4月 | 東京日産自動車販売株式会社入社 | (注)3 | 5,400 |
1999年1月 | 当社入社 | ||||||
2005年1月 | 当社経理部長就任 | ||||||
2007年4月 | 当社経理部長 兼業務部長就任 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役就任(現任) 経理部、業務部、総務・IR部担当 | ||||||
2013年4月 | 当社管理本部長 経理部長兼業務部長就任(現任) | ||||||
取 締 役 (非常勤) | ― | 田 中 秀 和 | 1957年3月8日生 | 1980年4月 | 東京日産自動車販売株式会社入社 | (注)3 | 100 |
2003年7月 | 同社人事部長就任 | ||||||
2009年4月 | 同社執行役員就任 | ||||||
2012年2月 | 同社顧問就任 葵交通株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
2012年4月 | 東京日産自動車販売株式会社取締役就任(非常勤) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役就任(非常勤)(現任) | ||||||
2014年4月 | 日産プリンス東京販売株式会社常務取締役就任(現任) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所 有 株式数 (株) | |
取 締 役 (非常勤) | ― | 北 村 章 彦 | 1943年4月29日生 | 1962年4月 | 株式会社東京精密入社 | (注)3 | ― |
1971年10月 | 兼松エレクトロニクス株式会社入社 | ||||||
2001年6月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
2003年6月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
2013年1月 | スリープログループ株式会社社外取締役就任(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役就任(非常勤)(現任) | ||||||
常勤監査役 | ― | 小 倉 弘 行 | 1953年10月13日生 | 1977年4月 | 東京日産自動車販売株式会社入社 | (注)4 | 900 |
2000年6月 | 同社総務部長就任 | ||||||
2009年4月 | 株式会社東日カーライフグループ法務・広報部長 兼資産管理部長 兼総務部長就任 | ||||||
2011年4月 | 日産東京販売ホールディングス株式会社法務広報部長就任 | ||||||
2011年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) 株式会社キャリアセンター監査役就任(非常勤) 日産プリンス西東京販売株式会社監査役就任(非常勤)(現任) | ||||||
監 査 役 | ― | 松 尾 憲 治 | 1962年5月3日生 | 1993年4月 | 弁護士登録 渡部喬一法律事務所勤務 | (注)5 | ― |
2002年4月 | 岡田・松尾法律事務所設立(現任) | ||||||
2004年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監 査 役 | ― | 小 川 和 洋 | 1959年4月14日生 | 1988年3月 | 公認会計士登録 | (注)5 | ― |
2004年7月 | 小川和洋会計事務所開業(現任) | ||||||
2004年11月 | 税理士登録 | ||||||
2005年6月 | 日本金属株式会社監査役就任 | ||||||
2008年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
2009年6月 | 日本金属株式会社補欠監査役就任(現任) | ||||||
2010年5月 | 株式会社プロジェ・ホールディングス監査役就任 | ||||||
計 | 16,200 |
(注) 1 取締役北村章彦は、社外取締役であります。
2 常勤監査役小倉弘行、監査役松尾憲治及び小川和洋の3名は、社外監査役であります。
3 2014年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 2011年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 2012年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02966] S10021SM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。