有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100251Y
株式会社いなげや 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役会長 | ― | 遠 藤 正 敏 | 1953年1月4日生 | 1975年3月 | 当社入社 | (注)1 | 16 |
1992年2月 | 加工食品部長 | ||||||
1994年6月 | 取締役 | ||||||
1999年6月 | 常務取締役 | ||||||
2001年2月 | 代表取締役社長 | ||||||
2009年6月 2009年10月 2013年2月 | 株式会社クックサン代表取締役会長 株式会社ウェルパーク代表取締役会長(現任) 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役社長 | ― | 成 瀬 直 人 | 1952年11月2日生 | 1976年3月 | 当社入社 | (注)1 | 16 |
1998年5月 | 人事部長 | ||||||
1999年6月 | 取締役 | ||||||
2005年6月 | 常務取締役 | ||||||
2008年6月 | 専務取締役 | ||||||
2009年6月 | 代表取締役専務取締役 | ||||||
2013年2月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
専務取締役 | 店舗開発担当兼 グループ管理本部担当兼 社長室担当 | 藤 本 勇 | 1951年7月14日生 | 1975年4月 | 株式会社協和銀行入行 | (注)1 | 5 |
2004年8月 | 当社入社 | ||||||
2004年12月 | 総務統括部長兼総務部長兼社長室長 | ||||||
2005年6月 | 取締役 | ||||||
2008年6月 | 常務取締役 | ||||||
2013年2月 2013年3月 2013年10月 | 専務取締役(現任) 店舗開発担当兼管理本部担当兼 社長室担当 店舗開発担当兼グループ管理本部担当兼社長室担当(現任) | ||||||
常務取締役 | グループ本部長 | 山 本 景 一 郎 | 1953年10月15日生 | 1976年3月 | 当社入社 | (注)1 | 10 |
2005年8月 | 顧問経営企画室付 | ||||||
2006年6月 | 取締役 | ||||||
2008年6月 | 常務取締役(現任) | ||||||
2013年3月 | グループ本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 営業統括 | 木 村 博 尚 | 1953年12月26日生 | 1976年3月 | 当社入社 | (注)1 | 11 |
2006年8月 | 株式会社クックサン代表取締役社長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役 | ||||||
2009年6月 | 常務取締役(現任) | ||||||
2010年7月 2013年3月 | 営業統括(現任) 株式会社クックサン代表取締役社長 | ||||||
取締役 | ― | 倉 橋 久 和 | 1958年12月9日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)1 | 6 |
2005年3月 | 店舗運営統括部長 | ||||||
2005年6月 | 取締役(現任) | ||||||
2012年10月 | 株式会社三浦屋代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 販売本部長 | 島 本 和 彦 | 1961年4月16日生 | 1981年7月 | 当社入社 | (注)1 | 6 |
2009年7月 | 執行役員FM本部長 | ||||||
2011年6月 | 取締役(現任) | ||||||
2013年8月 | 販売本部長(現任) | ||||||
取締役 | 経営企画室長 | 八 丸 良 久 | 1959年9月20日生 | 1983年3月 | 当社入社 | (注)1 | 3 |
2009年7月 | 執行役員商品本部長 | ||||||
2011年6月 2012年10月 | 取締役(現任) 経営企画室長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 事業開発部長兼 在宅食生活サポート事業部担当 | 井 原 良 幸 | 1966年4月12日生 | 1989年4月 | 当社入社 | (注)1 | 6 |
2010年7月 | 執行役員新規事業開発プロジェクトサブリーダー | ||||||
2011年6月 | 取締役(現任) | ||||||
2011年7月 2013年2月 2014年4月 | 事業開発部長(現任) 株式会社いなげやドリームファーム代表取締役社長(現任) 在宅食生活サポート事業部担当(現任) | ||||||
取締役 | ロジスティクス本部長兼 製造部長 | 水 口 嘉 德 | 1961年9月17日生 | 1984年3月 | 当社入社 | (注)1 | 7 |
2009年7月 | 執行役員物流本部長 | ||||||
2012年6月 2013年8月 | 取締役(現任) ロジスティクス本部長兼製造部長(現任) | ||||||
取締役 | 商品本部長 | 宮 島 智 美 | 1955年5月28日生 | 1984年3月 | 当社入社 | (注)1 | 3 |
2008年7月 | 一般食品部長 | ||||||
2011年6月 | 執行役員 | ||||||
2012年10月 2013年6月 2014年4月 | 商品本部長兼グロサリー商品部長 取締役(現任) 商品本部長(現任) | ||||||
取締役 | IR担当兼 グループ管理本部長 | 大 庭 寿 一 | 1961年12月6日生 | 1984年4月 | 株式会社協和銀行入行 | (注)1 | 2 |
2011年10月 | 当社入社 | ||||||
2011年10月 | 店舗開発副本部長 | ||||||
2012年6月 | 執行役員 | ||||||
2013年3月 2013年6月 2013年10月 | IR担当兼管理本部長兼財務グループマネジャー 取締役(現任) IR担当兼グループ管理本部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 内 山 一 美 | 1948年4月9日生 | 1972年3月 | 株式会社八百半デパート(現マックスバリュ東海株式会社)入社 | (注)1 (注)2 | ― |
2012年4月 2012年5月 | マックスバリュ中部株式会社社外取締役(現任) 株式会社マルエツ社外取締役(現任) | ||||||
2013年3月 | イオン株式会社専務執行役SM事業最高経営責任者 | ||||||
2013年4月 | 株式会社ピーコックストア(現イオンマーケット株式会社)代表取締役会長(現任) | ||||||
2013年5月 2013年5月 2013年6月 | イオントップバリュ株式会社社外取締役(現任) マックスバリュ北海道株式会社社外取締役(現任) 当社取締役(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 猿 渡 繁 和 | 1947年1月12日生 | 1971年7月 | 亜細亜インキ株式会社入社 | (注)3 | 568 |
1975年5月 | 当社入社 | ||||||
1985年2月 | 経営企画室長 | ||||||
1985年6月 | 取締役 | ||||||
1990年6月 | 常務取締役 | ||||||
2000年6月 | 監査役(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 山 下 尚 宏 | 1952年8月2日生 | 1976年4月 | 株式会社日本興業銀行入行 | (注)4 | 5 |
2003年4月 | 当社入社 | ||||||
2003年4月 | 顧問経営企画担当 | ||||||
2003年6月 | 取締役 | ||||||
2012年6月 | 監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
監査役 | ― | 篠 崎 正 巳 | 1953年9月29日生 | 1987年4月 2004年1月 2005年2月 2008年4月 2009年6月 | 弁護士登録 柴田・篠崎法律事務所(現篠崎綜合法律事務所)所長(現任) 税理士登録 第一東京弁護士会副会長 当社監査役(現任) | (注)5 (注)6 | 1 |
監査役 | ― | 牧 野 宏 司 | 1966年10月7日生 | 1988年10月 | KPMG港監査法人(現有限責任あずさ監査法人)東京事務所入所 | (注)5 (注)6 | 0 |
1992年8月 2001年10月 | 公認会計士登録 税理士登録 | ||||||
2006年1月 | 牧野宏司公認会計事務所代表(現任) | ||||||
2009年2月 2012年9月 2013年6月 | 株式会社BE1総合会計事務所代表(現任) 株式会社デジタルガレージ社外監査役(現任) 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 665 |
2.取締役内山一美は、社外取締役であります。
3.常勤監査役猿渡繁和の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常勤監査役山下尚宏の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役篠崎正巳及び監査役牧野宏司2氏の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役篠崎正巳及び監査役牧野宏司の2氏は、社外監査役であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴等は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(千株) | |
武 田 恒 男 | 1952年9月27日生 | 1971年4月 | 東京国税局入局 | ─ |
1993年7月 | 日本橋税務署 法人課税第8部門統括国税調査官 | |||
2003年7月 | 国税庁 長官官房税務相談官 | |||
2005年7月 2006年7月 2007年7月 2008年7月 2009年7月 2010年7月 2011年7月 2012年7月 2013年8月 2013年8月 2014年2月 | 東京国税局 調査第一部特別国税調査官 東京国税局 調査第四部調査第45部門統括調査官 大月税務署長 東京国税局 調査第一部調査開発課長 東京国税局 課税第二部資料調査第一課長 沖縄税務署長 東京国税局 課税第二部次長 新宿税務署長 株式会社ジラ―フ社外監査役(現任) 武田恒男税理士事務所所長(現任) 一般社団法人租税調査研究会理事(現任) |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03064] S100251Y)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。