有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10029WS
株式会社ケーズホールディングス 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
代表取締役 会長 | CEO | 加藤 修一 | 1946年4月7日生 | 1969年4月 | 有限会社加藤電機商会(現株式会社ケーズホールディングス)入社 | (注)3 | 1,824 |
1971年12月 | 有限会社カトーデンキ取締役営業部長 | ||||||
1973年9月 | 株式会社カトーデンキ代表取締役専務 | ||||||
1980年9月 | 当社代表取締役専務 | ||||||
1982年3月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
1991年7月 | 株式会社よつば電機(株式会社東北ケーズデンキに社名変更。株式会社デンコードーと合併)代表取締役社長 | ||||||
2003年5月 | 株式会社デジックスケーズ代表取締役社長 | ||||||
2005年6月 | 八千代ムセン電機株式会社(現株式会社関西ケーズデンキ)取締役会長 | ||||||
2006年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
株式会社東北ケーズデンキ代表取締役会長 | |||||||
株式会社ビッグ・エス取締役 | |||||||
2007年1月 | 株式会社九州ケーズデンキ代表取締役社長 | ||||||
2007年4月 | 株式会社デンコードー取締役 | ||||||
2007年6月 | 株式会社北越ケーズ取締役 | ||||||
2009年6月 | 株式会社ビッグ・エス代表取締役会長 | ||||||
2011年6月 | 当社代表取締役会長CEO(現任) | ||||||
取締役 副会長 | 佐藤 健司 | 1953年9月11日生 | 1978年4月 | トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社 | (注)3 | 384 | |
1981年10月 | 関西電波工業株式会社(現株式会社ギガス)入社 | ||||||
同社取締役 | |||||||
1988年3月 | 同社常務取締役 | ||||||
1989年4月 | 同社専務取締役 | ||||||
1990年3月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
1993年6月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
2004年1月 | 当社取締役 | ||||||
2004年4月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
2004年6月 | 株式会社東北ケーズデンキ取締役 | ||||||
2007年1月 | 株式会社九州ケーズデンキ取締役 | ||||||
2008年6月 | 株式会社ケーズモバイルシステム取締役 | ||||||
2009年6月 | 株式会社デンコードー取締役 | ||||||
2010年6月 | 株式会社北越ケーズ取締役(現任) | ||||||
2011年6月 | 当社取締役副会長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
代表取締役 社長 | COO | 遠藤 裕之 | 1951年6月26日生 | 1973年10月 | 日本マクドナルド株式会社入社 | (注)3 | 122 |
1985年10月 | 当社入社 | ||||||
1995年2月 | 当社マルチメディア部長 | ||||||
1995年6月 | 当社取締役マルチメディア部長 | ||||||
1997年3月 | 当社取締役営業統括部長 | ||||||
1999年10月 | 当社取締役水戸本店長 | ||||||
2001年6月 | 株式会社東北ケーズデンキ取締役 | ||||||
2003年4月 | 当社取締役東京ベイサイド新浦安店長 | ||||||
2003年6月 | 当社常務取締役東京ベイサイド新浦安店長 | ||||||
2004年6月 | 株式会社ギガス取締役 | ||||||
2006年6月 | 当社専務取締役営業本部長 | ||||||
2006年9月 | 当社専務取締役営業本部長兼システム部長 | ||||||
2007年1月 | 株式会社九州ケーズデンキ取締役 | ||||||
2008年4月 | 当社専務取締役営業本部長兼システム室長 | ||||||
2008年4月 | 当社専務取締役営業本部長 | ||||||
2011年6月 | 当社代表取締役社長COO兼営業本部長 | ||||||
2011年6月 | 株式会社デジックスケーズ代表取締役社長(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社代表取締役社長COO (現任) | ||||||
代表取締役 副社長 | 商品本部管掌 | 山田 康史 | 1949年3月8日生 | 1971年4月 | 株式会社ダイエー入社 | (注)3 | 159 |
2002年8月 | 当社入社 | ||||||
2002年8月 | 当社商品部商品企画担当部長 | ||||||
2003年2月 | 当社商品企画部長 | ||||||
2003年6月 | 当社執行役員商品開発部長 | ||||||
2004年2月 | 株式会社マックスブロードバンド代表取締役社長 | ||||||
2004年5月 | 当社営業管理部長 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役営業管理部長 株式会社東北ケーズデンキ取締役 | ||||||
2005年7月 | 当社取締役商品部長 | ||||||
2006年6月 | 当社常務取締役商品本部副本部長 | ||||||
2008年4月 | 当社常務取締役商品本部長 | ||||||
2008年6月 | 当社専務取締役商品本部長 株式会社九州ケーズデンキ取締役 | ||||||
2011年6月 | 当社代表取締役副社長商品本部長 株式会社ケーズモバイルシステム代表取締役社長 | ||||||
2013年6月 | 当社代表取締役副社長商品本部管掌(現任) | ||||||
2014年6月 | 株式会社ケーズモバイルシステム代表取締役会長(現任) 株式会社マックスブロードバンド代表取締役会長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
専務取締役 | 企画・開発本部長 | 平本 忠 | 1958年11月6日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)3 | 112 |
1995年4月 | 当社総合企画部長 | ||||||
1995年6月 | 当社取締役総合企画部長 | ||||||
1997年3月 | 当社取締役企画室長 | ||||||
1997年6月 | 株式会社よつば電機(株式会社東北ケーズデンキに社名変更。株式会社デンコードーと合併)取締役 | ||||||
1998年5月 | 当社取締役販促部長 | ||||||
1999年10月 | 当社取締役営業企画部長 | ||||||
2003年6月 | 当社常務取締役営業企画部長 | ||||||
2003年7月 | 当社常務取締役企画部長 | ||||||
2005年6月 | 株式会社ビッグ・エス取締役 | ||||||
2006年6月 | 当社専務取締役企画・開発本部長(現任) | ||||||
2007年1月 | 株式会社九州ケーズデンキ取締役 | ||||||
2011年6月 | 株式会社デジックスケーズ取締役(現任) | ||||||
専務取締役 | 管理本部長 | 岡野 勇次 | 1951年10月5日生 | 1974年4月 | 株式会社丸井入社 | (注)3 | 61 |
1985年8月 | 当社入社 | ||||||
1995年4月 | 当社人事部長 | ||||||
2000年6月 | 当社取締役人事部長 | ||||||
2001年6月 | 株式会社東北ケーズデンキ取締役 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役人事部長兼総務部長 | ||||||
2004年10月 | 当社取締役人事部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役管理本部人事部長 | ||||||
2008年6月 | 当社常務取締役管理本部長兼人事部長 株式会社九州ケーズデンキ取締役 株式会社ケーズモバイルシステム取締役 | ||||||
2009年4月 | 当社常務取締役管理本部長 | ||||||
2011年4月 | 当社専務取締役管理本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 井上 惠右 | 1952年4月18日生 | 1979年4月 | 株式会社電巧堂(現株式会社デンコードー)入社 同社取締役 | (注)3 | 442 | |
1988年4月 | 同社取締役管理部長 | ||||||
2005年6月 | 同社上席執行役員経理グループマネージャー | ||||||
2008年6月 | 同社取締役経理・業務企画統括 | ||||||
2009年4月 | 同社取締役 当社執行役員管理本部経理部長 | ||||||
2009年7月 | 当社執行役員管理副本部長兼経理部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役管理副本部長兼経理部長 株式会社デンコードー常務取締役管理副本部長 | ||||||
2010年10月 | 当社取締役社長室長 | ||||||
2011年6月 | 当社常務取締役社長室長 株式会社デンコードー専務取締役管理副本部長 株式会社デジックスケーズ取締役(現任) | ||||||
2013年6月 | 株式会社デンコードー代表取締役社長兼管理本部長(現任) 当社常務取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
取締役 | 坂下 陽一 | 1960年1月27日生 | 1980年4月 | 南九州NEC商品販売株式会社入社 | (注)3 | 14 | |
1982年3月 | 株式会社正一電気入社 | ||||||
2007年1月 | 株式会社九州ケーズデンキ入社 同社常務取締役 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2010年6月 | 株式会社九州ケーズデンキ専務取締役 | ||||||
2011年6月 | 株式会社九州ケーズデンキ代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 大坂 尚登 | 1973年1月30日生 | 1994年4月 | カトーデンキ販売株式会社(現株式会社ケーズホールディングス)入社 | (注)3 | 55 | |
1999年8月 | 株式会社ビッグ・エス入社 | ||||||
2004年6月 | 同社取締役 | ||||||
2005年4月 | 同社専務取締役 | ||||||
2008年6月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
2009年6月 | 株式会社関西ケーズデンキ取締役 株式会社ケーズモバイルシステム取締役 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 水戸本店長 | 川澄 真一 | 1954年11月8日生 | 1971年4月 | 有限会社加藤電機商会(現株式会社ケーズホールディングス)入社 | (注)3 | 192 |
1982年6月 | 当社赤塚店長 | ||||||
2006年7月 | 当社執行役員川越本店長 | ||||||
2007年2月 | 当社執行役員水戸本店長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役水戸本店長(現任) | ||||||
取締役 | 管理本部 総務部長 | 長尾 則広 | 1955年11月28日生 | 1979年4月 | 野村證券株式会社入社 | (注)3 | 60 |
2011年4月 | 当社入社 | ||||||
当社管理本部総務部顧問 | |||||||
2011年6月 | 当社取締役管理本部総務部長(現任) | ||||||
2012年5月 | 株式会社ワンダーコーポレーション社外取締役(現任) | ||||||
2012年6月 | 株式会社九州ケーズデンキ取締役(現任) 株式会社ビッグ・エス取締役(現任) 株式会社北越ケーズ取締役(現任) 株式会社ギガス取締役(現任) 株式会社関西ケーズデンキ取締役(現任) 株式会社デンコードー取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
取締役 | 商品本部長 家電・季節商品部長 | 遠藤 義行 | 1958年5月15日生 | 1984年2月 | 株式会社電巧堂(現株式会社デンコードー)入社 | (注)3 | 4 |
1997年10月 | 同社情報通信商品グループマネージャー | ||||||
2006年11月 | 同社執行役員マーチャンダイジング統括マネージャー | ||||||
2007年7月 | 当社執行役員商品本部家電商品部長 | ||||||
2008年4月 | 当社執行役員商品本部PC担当部長 | ||||||
2010年4月 | 当社執行役員商品本部PC商品部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役商品本部PC商品部長 株式会社デンコードー取締役 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役商品副本部長兼家電・季節商品部長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役商品本部長兼家電・季節商品部長(現任) | ||||||
2014年6月 | 株式会社マックスブロードバンド代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 営業本部長 営業企画部長 | 鈴木 一義 | 1961年4月19日生 | 1984年4月 | カトーデンキ販売株式会社(現株式会社ケーズホールディングス)入社 | (注)3 | 19 |
2001年10月 | 当社市原パワフル館店長 | ||||||
2008年4月 | 当社営業本部営業企画部長 | ||||||
2009年7月 | 当社執行役員営業本部営業企画部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役営業本部営業企画部長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役営業副本部長兼営業企画部長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役営業本部長兼営業企画部長(現任) | ||||||
取締役 | 野村 弘 | 1961年6月23日生 | 1980年4月 | 日本コロムビア株式会社入社 | (注)3 | 16 | |
1997年10月 | 株式会社北越ケーズ入社 | ||||||
2001年6月 | 同社取締役企画部長 | ||||||
2004年10月 | 同社取締役営業部長兼企画部長 | ||||||
2006年6月 | 同社常務取締役営業部長兼企画部長 | ||||||
2009年6月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
2011年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 商品本部 情報・通信商品部長 | 高塚 貴史 | 1961年11月11日生 | 1987年6月 | 当社入社 | (注)3 | 4 |
1989年9月 | 当社岩井店長 | ||||||
2000年7月 | 株式会社ケーズモバイルシステム取締役統括部長 | ||||||
2003年4月 | 同社常務取締役統括部長 | ||||||
2006年5月 | 同社取締役常務執行役員管理統括部長 | ||||||
2008年3月 | 同社取締役常務執行役員統括部長 | ||||||
2009年6月 | 同社常務取締役統括部長 | ||||||
2010年4月 | 当社商品本部モバイル商品部長 | ||||||
2010年7月 | 当社執行役員商品本部モバイル商品部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役商品本部モバイル商品部長 | ||||||
2013年9月 | 当社取締役商品本部情報・通信商品部長(現任) | ||||||
2014年6月 | 株式会社ケーズモバイルシステム代表取締役社長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
取締役 | 企画・開発本部開発部長 | 水野 恵一 | 1963年3月19日生 | 1981年3月 | ユニー株式会社入社 | (注)3 | 6 |
2004年2月 | 当社入社 | ||||||
2008年4月 | 当社企画・開発本部開発部部長 | ||||||
2009年7月 | 当社執行役員企画・開発本部開発部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役企画・開発本部開発部長(現任) | ||||||
取締役 | 管理本部 経理部長 | 鈴 木 大 | 1958年3月22日生 | 1985年6月 | 株式会社よつば電機(株式会社東北ケーズデンキに社名変更。株式会社デンコードーと合併)入社 | (注)3 | 4 |
1997年4月 | 当社入社 | ||||||
2009年4月 | 当社管理本部経理部長 | ||||||
2011年6月 | 当社執行役員管理本部経理部長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役管理本部経理部長(現任) | ||||||
取締役 | 杉本 正彦 | 1968年9月17日生 | 1987年4月 | 近畿システムサービス株式会社(現近畿フィールドエンジニアリング株式会社)入社 | (注)3 | 2 | |
1989年1月 | 八千代ムセン電機株式会社(現株式会社関西ケーズデンキ)入社 | ||||||
2007年7月 | 同社執行役員営業部管理担当部長 | ||||||
2011年6月 | 同社取締役管理部長 | ||||||
2012年4月 | 同社取締役営業部長 | ||||||
2013年6月 | 同社常務取締役営業部長 | ||||||
2014年6月 | 同社代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 澤田 貴司 | 1957年7月12日生 | 1981年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)3 | - | |
1997年5月 | 株式会社ファーストリテイリング入社 | ||||||
1997年11月 | 同社常務取締役 | ||||||
1998年11月 | 同社取締役副社長 | ||||||
2003年1月 | 株式会社KIACON代表取締役社長 | ||||||
2005年10月 | 株式会社リヴァンプ代表取締役 | ||||||
2011年2月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 橋本 順四郎 | 1946年9月13日生 | 1969年4月 | 第百生命保険相互会社(現マニュライフ生命保険株式会社)入社 | (注)4 | 1 | |
1999年12月 | 当社入社 | ||||||
2001年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
2003年6月 | 株式会社東北ケーズデンキ監査役(非常勤) | ||||||
2003年7月 | 当社執行役員秘書室長 | ||||||
2005年6月 | 当社常務執行役員秘書室長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役秘書室長 | ||||||
2007年6月 | 株式会社東北ケーズデンキ監査役 | ||||||
当社常勤監査役(現任) | |||||||
2008年6月 | 株式会社ビッグ・エス監査役(現任) | ||||||
株式会社北越ケーズ監査役(現任) | |||||||
株式会社ケーズモバイルシステム監査役(現任) | |||||||
株式会社デジックスケーズ監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
常勤監査役 | 石川 二朗 | 1947年3月5日生 | 1965年3月 | 協和ナショナル製品販売株式会社入社 | (注)4 | 3 | |
2006年4月 | パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社CE社アカウントマネージャー | ||||||
2007年3月 | パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社定年退職 | ||||||
2007年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
2008年6月 | 株式会社ギガス監査役(現任) | ||||||
株式会社デンコードー監査役(現任) | |||||||
株式会社マックスブロードバンド監査役(現任) | |||||||
2009年6月 | 株式会社関西ケーズデンキ監査役(非常勤)(現任) | ||||||
監査役 | 田山 美明 | 1942年8月26日生 | 1962年4月 | 日本ビクター株式会社入社 | (注)4 | 41 | |
1976年4月 | 同社営業本部営業所長 | ||||||
1991年4月 | 同社営業本部量販営業部担当部長 | ||||||
2003年6月 | 株式会社東北ケーズデンキ監査役(非常勤) 当社監査役(非常勤) | ||||||
2003年7月 | 当社常勤監査役 | ||||||
2005年6月 | 八千代ムセン電機株式会社(現株式会社関西ケーズデンキ)監査役(非常勤) | ||||||
2007年1月 | 株式会社九州ケーズデンキ監査役(非常勤)(現任) | ||||||
2007年6月 | 当社監査役(非常勤)(現任) | ||||||
監査役 | 齋藤 豊房 | 1949年10月21日生 | 1998年4月 | 東芝東北LE株式会社商品戦略部量販部長 | (注)5 | 3 | |
2002年4月 | 東芝ライフエレクトロニクス株式会社東北本部副本部長 | ||||||
2008年9月 | 株式会社デンコードー常勤監査役(現任) | ||||||
2010年6月 | 当社監査役(非常勤)(現任) | ||||||
計 | 3,539 |
2 監査役の石川二朗、田山美明及び齋藤豊房の3氏は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の橋本順四郎、石川二朗及び田山美明の3氏の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の齋藤豊房氏の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、監査室長 松本次郎、社長室長 髙塚祐二、システム室長 中島和雄、営業本部営業推進部長 清水潔、営業本部店舗企画部長 中軍勝、営業本部お客様相談室長 橋本武治、営業本部販促部長 北田道晴、営業本部サービス部長 岡部誠司、営業本部物流部長 小川喜賢、企画・開発本部建築部長 赤澤保夫、管理本部人事部長 吉原祐二、管理本部CSR推進室長 高橋修、管理本部総務部部長 坂本和俊、府中本店長 谷田部祐二、インターパーク宇都宮店長 北村廣一、足立店長 新城晃、川越店長 木村彰彦、ひたち野うしく店長 勝又浩一、東京ベイサイド新浦安店長 遠藤照幸、湘南平塚本店長 北澤真一郎、市原五井店長 小泉真幸、ピオニウォーク東松山店長 根本浩二、千葉ニュータウン店長 鈴木賢、つくば研究学園店長 宇津野均、たまプラーザ店長 高萩治郎、前橋本店長 矢ノ倉夏二、小山配送センター長 生沢勝で構成されております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03128] S10029WS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。