有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001UJK
株式会社プレナス 役員の状況 (2014年2月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役会長 (代表取締役) | ― | 塩井末幸 | 1931年10月14日生 | 1955年4月 | 菊池事務機株式会社入社 | (注)4 | 8,393 |
1960年3月 | 有限会社太陽事務機設立 代表取締役社長 | ||||||
1976年11月 | 当社設立代表取締役社長 | ||||||
1980年4月 | 株式会社ほっかほっか亭九州地域本部設立代表取締役社長 | ||||||
1987年11月 | 有限会社塩井興産設立 取締役社長(現任) | ||||||
1998年5月 | 代表取締役会長(現任) | ||||||
取締役社長 (代表取締役) | ― | 塩井辰男 | 1964年1月21日生 | 1987年4月 | 三尾川商事株式会社入社 | (注)4 | 3,049 |
1988年1月 | 当社入社 | ||||||
1991年3月 | 商品部長 | ||||||
1991年5月 | 取締役商品部長 | ||||||
1993年12月 | 株式会社プレナス・エムケイ 代表取締役社長(現任) | ||||||
1994年11月 | 取締役店舗開発部長 | ||||||
1996年3月 | 取締役営業企画部長 | ||||||
1998年5月 | 常務取締役営業企画部長 | ||||||
1998年6月 | 株式会社プレナスフーズ 代表取締役社長 | ||||||
1999年4月 | 株式会社ほっかほっか亭取締役 | ||||||
1999年5月 | 常務取締役商品・企画担当 | ||||||
2000年5月 | 専務取締役商品・企画担当 | ||||||
2001年1月 | 株式会社九州トーヨー 代表取締役社長(現任) | ||||||
2002年3月 | 専務取締役営業担当 | ||||||
2003年5月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
2003年5月 | 株式会社ほっかほっか亭 代表取締役社長 | ||||||
2010年7月 | 北京好麦道餐飲管理有限公司 董事長(現任) | ||||||
取締役 副社長 (代表取締役) | ― | 本川嘉史 | 1948年2月3日生 | 1972年4月 | 株式会社一せい食品入社 | (注)4 | 53 |
1981年8月 | 株式会社ほっかほっか亭九州地域本部入社 | ||||||
1988年3月 | 当社取締役営業部長 | ||||||
1989年1月 | 取締役営業本部長 | ||||||
1990年2月 | 取締役経営企画室長 | ||||||
1990年9月 | 取締役管理本部長 | ||||||
1995年2月 | 取締役直営部長 | ||||||
1997年3月 | 取締役ほっかほっか亭営業部長 | ||||||
1997年4月 | 常務取締役 ほっかほっか亭営業部長 | ||||||
1998年5月 | 常務取締役管理担当 | ||||||
2000年5月 | 専務取締役管理担当 | ||||||
2003年5月 | 代表取締役副社長(現任) | ||||||
2007年7月 | 株式会社プレナス・トレーディング代表取締役会長 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
専務取締役 | 商品・営業企画・商品開発担当 | 塩 井 高 明 | 1966年12月15日生 | 1990年12月 | 当社入社 | (注)4 | 1,762 |
1993年3月 | ビジネスコスチューム部長 | ||||||
1995年3月 | CS営業部長 | ||||||
1998年5月 | 取締役CS営業部長 | ||||||
1999年5月 | 取締役営業企画部長 | ||||||
2000年3月 | 取締役営業企画部長 兼店舗設備部長 | ||||||
2002年3月 | 取締役商品・企画担当 営業企画部長兼店舗設備部長 | ||||||
2002年6月 | 常務取締役商品・企画担当 営業企画部長兼店舗設備部長 | ||||||
2003年3月 | 常務取締役商品・企画担当 営業企画部長兼店舗企画部長 | ||||||
2003年5月 | 専務取締役商品・企画担当 営業企画部長 | ||||||
2003年5月 | 株式会社プレナスフーズ 代表取締役社長 | ||||||
2003年10月 | 専務取締役商品・企画担当 | ||||||
2004年3月 | 専務取締役商品・企画担当 兼めしや丼営業担当 | ||||||
2006年3月 | 専務取締役商品・企画担当 兼やよい軒営業担当 | ||||||
2008年3月 | 専務取締役商品・物流担当 兼やよい軒営業担当 | ||||||
2008年4月 2009年3月 | 株式会社プレナスフーズ 取締役(現任) 専務取締役やよい軒営業 ・商品・情報システム担当 | ||||||
2010年3月 | 専務取締役やよい軒営業・商品 ・物流・情報システム担当 | ||||||
2013年2月 2014年1月 | 専務取締役商品・営業企画・商品開発担当(現任) 臺灣富禮納思股份有限公司 董事長(現任) | ||||||
取締役 | 経理・経営 管理担当 | 鈴 木 博 | 1955年7月24日生 | 1979年4月 | 北海道ダイエー株式会社入社 | (注)4 | 3 |
1996年7月 | 株式会社ほっかほっか亭 営業企画部長 | ||||||
1998年4月 | 同社取締役営業企画部長 | ||||||
1999年5月 | 同社取締役販売企画部長 | ||||||
2002年3月 | 同社取締役商品部長 | ||||||
2003年5月 | 当社取締役 | ||||||
2003年5月 | 株式会社ほっかほっか亭 常務取締役 | ||||||
2004年1月 | 取締役経理担当兼経営管理室長 | ||||||
2004年10月 | 取締役経理・経営管理担当(現任) | ||||||
取締役 | 総務・法務 ・人事担当 | 大 楠 泰 弘 | 1961年6月10日生 | 1985年4月 | 株式会社ほっかほっか亭九州地域本部入社 | (注)4 | 7 |
2003年3月 | 当社経理部長 | ||||||
2004年3月 | 法務部長 | ||||||
2005年5月 | 取締役総務担当兼法務部長 | ||||||
2008年4月 | 取締役総務・人事担当兼法務部長 | ||||||
2009年3月 | 取締役総務・法務・人事担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | やよい軒営業・やよい軒FC開発・海外事業担当 | 田 渕 豪 | 1964年2月5日生 | 1991年4月 2000年6月 | 当社入社 株式会社ほっかほっか亭転籍 | (注)4 | 4 |
2003年10月 | 当社商品開発部長 | ||||||
2007年2月 | 営業企画部長 | ||||||
2008年5月 2009年3月 | 取締役営業企画部長 取締役営業企画・商品開発担当 | ||||||
2013年2月 2013年3月 2013年9月 | 取締役やよい軒営業・海外事業担当 PLENUS AusT PTY.LTD. CEO(現任) 取締役 やよい軒営業・やよい軒FC開発・海外事業担当(現任) | ||||||
取締役 | 営業統括本部長(RC・PC統括)・QC・物流・情報システム・店舗ソリューション企画担当 | 立 花 英 信 | 1960年2月6日生 | 1987年3月 | 当社入社 | (注)4 | 4 |
2004年3月 | 当社ほっかほっか亭第三営業部長 | ||||||
2008年3月 | QC部長 | ||||||
2008年5月 2009年3月 | 取締役QC部長 取締役QC・物流担当 | ||||||
2010年3月 2012年2月 | 取締役営業統括本部長(RC・PC統括)・QC担当 取締役営業統括本部長(RC・PC統括)・採用・QC担当 | ||||||
2012年11月 2013年2月 2013年12月 | 取締役営業統括本部長(RC・PC統括)・QC担当 取締役営業統括本部長(RC・PC統括)・QC・物流・情報システム担当 取締役営業統括本部長(RC・PC統括)・QC・物流・情報システム・店舗ソリューション企画担当(現任) | ||||||
取締役 | 営業統括本部長(FC開発統括)・立地開発・店舗設備担当 | 布 山 稔 | 1951年8月22日生 | 1992年12月 | 株式会社ほっかほっか亭入社 長野事業本部長 | (注)4 | 2 |
2001年5月 | 同社取締役店舗開発部長 | ||||||
2003年9月 | 当社入社 | ||||||
2003年9月 | 株式会社ほっかほっか亭に出向 店舗開発部長 | ||||||
2006年3月 | ほっかほっか亭営業統括本部 東日本第一営業部長 | ||||||
2010年3月 | 店舗開発・店舗設備担当取締役付 | ||||||
2010年5月 | 取締役店舗開発・店舗設備担当 | ||||||
2012年11月 | 取締役営業統括本部長(FC開発統括)・立地開発・店舗設備担当(現任) | ||||||
取締役 | 営業統括 本部長 (FC統括) | 金 子 史 朗 | 1960年1月19日生 | 1985年4月 | 株式会社ほっかほっか亭九州地域本部入社 | (注)4 | 10 |
2000年6月 | 株式会社ほっかほっか亭転籍 | ||||||
2004年3月 | 当社ほっかほっか亭東日本FC営業部長 | ||||||
2006年3月 | 業務部長 | ||||||
2009年3月 | 人事部長 | ||||||
2012年2月 | 営業統括本部長(FC統括)取締役付 | ||||||
2012年5月 | 取締役営業統括本部長(FC統括)(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | ― | 長 沼 孝 一 郎 | 1945年1月4日生 | 1981年8月 | 株式会社旭通信社(現 株式会社アサツーディ・ケイ)入社 | (注)4 | ― |
1998年3月 | 同社取締役 | ||||||
2000年3月 | 同社常務取締役 | ||||||
2001年9月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2010年3月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
2011年1月 | 同社取締役会長 | ||||||
2011年3月 | 同社取締役・取締役会議長 | ||||||
2012年3月 | 同社代表取締役・取締役会議長 | ||||||
2013年3月 | 同社取締役・取締役会議長 | ||||||
2014年4月 | 同社代表取締役・取締役会議長(現任) | ||||||
2014年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 松 永 宏 昭 | 1938年2月8日生 | 1961年4月 | 株式会社西日本銀行入行 | (注)5 | 22 |
1990年8月 | 同行野方支店長 | ||||||
1992年9月 | 当社入社内部監査室長 | ||||||
1993年8月 | FC部長代理 | ||||||
1996年3月 | FC部長 | ||||||
1997年5月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 高 橋 勉 | 1954年7月20日生 | 1978年4月 1997年10月 2001年10月 2003年7月 2006年4月 2007年4月 2009年3月 2010年3月 2012年5月 | 株式会社福岡銀行入行 同行月隈支店長 同行粕屋支店長 同行人事総務部長代理 同行人事部主任調査役 当社に出向 当社入社内部監査室長 法務部長 総務部長 常勤監査役(現任) | (注)5 | 1 |
監査役 | ― | 村 田 純 一 | 1936年4月3日生 | 1965年3月 | 税理士開業登録 | (注)5 | 3 |
1987年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 礒 山 誠 二 | 1951年6月22日生 | 1975年4月 | 株式会社西日本銀行入行 | (注)5 | 1 |
1992年7月 | 同行秘書室長 | ||||||
1995年1月 | 同行博多駅前支店長 | ||||||
1997年6月 | 同行地域開発室長 | ||||||
2000年4月 | 同行広報室長 | ||||||
2003年6月 | 同行理事博多支店長 | ||||||
2004年6月 | 同行取締役 | ||||||
2004年10月 | 株式会社西日本シティ銀行取締役 | ||||||
2007年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2007年6月 | 株式会社西日本シティ銀行 常務取締役 | ||||||
2009年6月 | 同行専務取締役 | ||||||
2010年6月 2011年6月 2013年6月 | 同行代表専務取締役 同行代表取締役専務執行役員 同社代表取締役副頭取地区本部統括、総務部・グループ統括部担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | ― | 吉 戒 孝 | 1953年12月14日生 | 1977年4月 2005年6月 2006年6月 2006年11月 2006年12月 2007年4月 2009年4月 2010年4月 2011年4月 | 株式会社福岡銀行入行 同行取締役総合企画部長 同行執行役員総合企画部長 同行常務執行役員 同行取締役常務執行役員 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ取締役 同社取締役執行役員 株式会社福岡銀行取締役 専務執行役員 同行代表取締役副頭取(現任) | (注)5 | 0 |
2011年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2012年4月 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長(現任) | ||||||
計 | 13,322 |
(注) 1 当社役員のうち二親等以内の親族関係にあるものは以下のとおりであります。
代表取締役社長塩井辰男は代表取締役会長塩井末幸の次男であります。
専務取締役塩井高明は代表取締役会長塩井末幸の三男であります。
2 取締役長沼孝一郎は、社外取締役であります。
3 監査役村田純一、礒山誠二及び吉戒孝は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2014年2月期に係る定時株主総会終結の時から2015年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役松永宏昭、村田純一、礒山誠二及び吉戒孝の任期は、2011年2月期に係る定時株主総会終結の時から2015年2月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役高橋勉の任期は、2012年2月期に係る定時株主総会終結の時から2016年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03200] S1001UJK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。