|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 社長 | - | 上江洲 智一 | 1949年12月27日生 |
|
| | 1981年4月 | 亀有信用金庫退職 | 1981年5月 | 当社入社 総務課長 | 1989年9月 | 総務部長 | 1990年9月 | 取締役総務部長 | 1992年8月 | 常務取締役 | 1994年9月 | 専務取締役 | 1998年7月 | 代表取締役就任(現) |
| (注)3 | 47 |
常務取締役 | - | 富村 盛男 | 1953年1月4日生 |
|
| | 1981年5月 | 当社入社 | 1992年10月 | 管理課長 | 2002年10月 | 管理部長 | 2004年9月 2006年9月 | 取締役管理部長 常務取締役就任(現) |
| (注)3 | 6 |
取締役 | - | 吉永 博之 | 1968年3月3日生 |
|
| | 1996年2月 | 当社入社 | 2006年6月 | 工務部製糖課長 | 2008年7月 | 管理部原料課長 | 2010年7月 | 管理部次長兼原料課長 | 2011年7月 2012年9月 | 管理部長兼原料課長 取締役就任(現) |
| (注)3 | 2 |
取締役 | - | 盛吉 秀雄 | 1934年12月20日生 |
|
| | 1961年9月 | 当社入社 | 1980年9月 | 取締役農務部長 | 1992年8月 | 常務取締役 | 1998年9月 | 取締役就任(現) |
| (注)3 | 9 |
取締役 | - | 葉山 彰 | 1950年9月3日生 |
|
| | 1973年4月 | 伊藤忠商事㈱入社 | 2001年10月 | 伊藤忠製糖㈱取締役(非常勤)就任 | 2003年4月 | 伊藤忠製糖㈱常務取締役就任 | 2004年6月 | 伊藤忠製糖㈱専務取締役就任 | 2006年8月 | 第一糖業㈱取締役副社長就任 | 2007年6月 | 伊藤忠製糖㈱取締役副社長就任 | 2007年8月 | 第一糖業㈱代表取締役社長就任 | 2010年6月 | 伊藤忠製糖㈱代表取締役社長就任(現) | 2010年8月 | 第一糖業㈱代表取締役会長就任(現) | 2010年9月 | 当社取締役就任(現) |
| (注)3 | - |
監査役 | - | 小橋川 共昌 | 1939年10月15日生 |
|
| | 1961年2月 | 当社入社 | 1990年9月 | 取締役工務部長 | 1998年9月 | 常務取締役事業所長 | 2002年9月 | 取締役就任 | 2003年9月 | 監査役就任(現) |
| (注)4 | 7 |
監査役 | - | 安田 幾夫 | 1952年9月23日生 |
|
| | 2004年6月 2005年6月 | ㈱琉球銀行法人融資部長 ㈱琉球銀行執行役員法人融資部長 | 2006年6月 | ㈱琉球銀行取締役就任 企業支援部長 | 2009年6月 2012年6月 | ㈱琉球銀行常務取締役就任 ㈱琉球銀行専務取締役(代表取締役)就任(現) | 2012年9月 | 当社監査役就任(現) |
| (注)5 | - |
| | | | 計 | | 73 |
(注)1.取締役葉山彰氏は、社外取締役であります。
2.監査役安田幾夫氏は、社外監査役であります。
3.2014年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2011年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2012年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間