有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002AQI
株式会社ヤマノホールディングス 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役会長 | 山野彰英 | 1939年9月8日生 | 1988年12月 | 株式会社ヤマノネットワーク代表取締役社長(現任) | (注)5 | 4,761 | |
2001年6月 | 堀田丸正株式会社代表取締役会長(現任) | ||||||
2001年10月 | 株式会社ヤマノリテーリングス代表取締役会長 | ||||||
2002年9月 | 株式会社ヤマノジュエリーシステムズ代表取締役会長 | ||||||
2004年6月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
2005年8月 | 株式会社マイスタイル代表取締役社長 | ||||||
2006年4月 | 丸福商事株式会社代表取締役会長(現任) | ||||||
2007年1月 | 株式会社ヤマノ1909セイビング代表取締役会長 | ||||||
2009年5月 | 株式会社マイスタイル取締役会長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役相談役 | ||||||
2010年12月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
2011年5月 | 株式会社マイスタイル代表取締役会長(現任) | ||||||
2012年3月 | HMリテーリングス株式会社代表取締役会長(現任) | ||||||
2012年10月 | 株式会社ヤマノセイビング代表取締役会長(現任) | ||||||
2013年4月 | 株式会社ら・たんす山野代表取締役会長 | ||||||
取締役社長 (代表取締役) | 山野義友 | 1970年2月17日生 | 2002年6月 | 株式会社ヤマノリテーリングス代表取締役社長 | (注)5 | 455 | |
2004年6月 | 当社取締役 | ||||||
2005年1月 | 株式会社アールエフシー取締役 | ||||||
2007年1月 | 株式会社ヤマノ1909セイビング取締役 | ||||||
2009年5月 | 株式会社マイスタイル代表取締役社長(現任) | ||||||
2009年6月 | 堀田丸正株式会社取締役(現任) | ||||||
2009年10月 | 当社取締役副社長兼営業本部長 | ||||||
2010年5月 | 株式会社アールエフシー代表取締役社長 | ||||||
2010年6月 | 株式会社ヤマノ1909セイビング代表取締役社長 | ||||||
2010年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
2012年3月 | HMリテーリングス株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
2012年10月 | 株式会社ヤマノセイビング代表取締役社長(現任) | ||||||
2013年4月 | 株式会社ら・たんす山野代表取締役社長 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 専務 執行役員 管理本部長 | 金木俊明 | 1950年4月5日生 | 1975年4月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | (注)5 | 14 |
2001年10月 | 当社入社財務部長 | ||||||
2002年6月 | 当社執行役員(CFO)財務部長 | ||||||
2003年6月 | 当社常務執行役員(CFO)財務本部長 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役常務執行役員(CFO)財務本部長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役執行役員財務本部長 | ||||||
2009年10月 | 当社取締役執行役員経営企画室長兼財務部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役執行役員管理本部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役常務執行役員管理本部長 | ||||||
2013年4月 | 株式会社ら・たんす山野取締役 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役専務執行役員管理本部長(現任) | ||||||
2014年4月 | HMリテーリングス株式会社取締役(現任) | ||||||
2014年6月 | 株式会社ヤマノセイビング取締役(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員DSM事業本部長 | 勝 田 清 一 | 1949年3月18日生 | 1970年4月 | ブラザー販売株式会社入社 | (注)5 | 0 |
1995年4月 | 同社東北担当部長兼東日本担当事業部長 | ||||||
2004年4月 | 同社本社DSM事業部本部長 | ||||||
2007年1月 | 株式会社ヤマノ1909プラザ代表取締役社長 | ||||||
2009年10月 | 合併により当社入社DSMカンパニープレジデント | ||||||
2010年6月 | 当社執行役員DSM事業本部長兼1909プラザ事業部長 | ||||||
2012年6月 | 当社常務執行役員DSM事業本部長兼1909プラザ事業部長 | ||||||
2012年10月 | 株式会社ヤマノセイビング取締役(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役常務執行役員DSM事業本部長兼1909プラザ事業部長(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員管理副本部長 | 岡 田 充 弘 | 1959年2月3日生 | 1983年7月 | 当社入社 | (注)5 | 13 |
2003年4月 | 当社連結管理部長 | ||||||
2011年6月 | 当社執行役員管理副本部長兼連結管理部長 | ||||||
2012年4月 | 当社執行役員管理副本部長兼財務経理部長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役常務執行役員管理副本部長兼財務経理部長(現任) | ||||||
2014年4月 | HMリテーリングス株式会社取締役(現任) | ||||||
2014年6月 | 株式会社ヤマノセイビング取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 井上 徹 | 1951年7月17日生 | 1974年4月 | 蝶理株式会社入社 | (注)5 | 10 | |
2005年4月 | 堀田産業株式会社入社 | ||||||
2005年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
2005年6月 | タケオニシダ・ジャパン株式会社取締役 | ||||||
2007年4月 | 合併により堀田丸正株式会社入社 | ||||||
2007年4月 | 同社取締役執行役員ファンシーヤーン事業部長 | ||||||
2009年1月 | 堀田(上海)貿易有限公司董事長(現任) | ||||||
2012年3月 | HMリテーリングス株式会社取締役 | ||||||
2012年6月 | 堀田丸正株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
2012年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 中 谷 博 俊 | 1947年4月9日生 | 1970年4月 | 山野美容商事株式会社入社 | (注)5 | ― | |
1979年10月 | 同社の商事部門を分社し株式会社ヤマノを設立され取締役就任 | ||||||
1988年3月 | 同社取締役副社長 | ||||||
2013年4月 | 同社取締役副会長(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 新 居 靖 之 | 1940年1月24日生 | 1975年6月 | 税理士登録 | (注)5 | ― | |
1975年7月 | 新居靖之税理士事務所開設(現在に至る) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 冨田港児 | 1948年8月21日生 | 2004年6月 | 当社監査役(現任) | (注)6 | 10 | |
2005年1月 | 株式会社アールエフシー監査役 | ||||||
2005年9月 | 株式会社マイスタイル監査役(現任) | ||||||
2007年1月 | 株式会社ヤマノ1909セイビング監査役 | ||||||
2012年10月 | 株式会社ヤマノセイビング監査役(現任) | ||||||
2013年4月 | 株式会社ら・たんす山野監査役 | ||||||
2014年4月 | HMリテーリングス株式会社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 福原弘 | 1946年1月1日生 | 1975年4月 | 弁護士登録 | (注)6 | ― | |
1978年4月 | 宮良・福原・井上法律事務所創設 | ||||||
2004年5月 | 東京カレッジ法律事務所創設 | ||||||
2005年6月 | 株式会社丸正監査役(現堀田丸正株式会社)(現任) | ||||||
2007年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2008年1月 | 虎ノ門カレッジ法律事務所代表(現任) | ||||||
監査役 | 灰原芳夫 | 1955年12月14日生 | 1982年2月 | 公認会計士第三次試験合格 | (注)6 | ― | |
1993年1月 | 灰原公認会計士事務所開設(現在に至る) | ||||||
2007年10月 | 郵便事業株式会社監査役(現日本郵便株式会社)(現任) | ||||||
2008年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2014年6月 | 株式会社アミューズ監査役(現任) | ||||||
計 | 5,265 |
(注) 1 取締役中谷博俊及び新居靖之は、社外取締役であります。
2 監査役福原弘及び灰原芳夫は、社外監査役であります。
3 代表取締役社長山野義友は、取締役会長山野彰英の次男であります。
4 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役専務執行役員管理本部長 金木俊明のほか常務執行役員は4名、DSM事業本部長 勝田清一、スポーツ事業本部長 森吉一郎、和装宝飾事業本部長 文字孝一、管理副本部長 岡田充弘、執行役員は2名、スポーツ事業本部営業部長 高木啓司、DSM事業副本部長 田中博明で構成されております。
5 2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6 2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03299] S1002AQI)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。