有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002AUN
株式会社ピーシーデポコーポレーション 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(株) | |
代表取締役 社長 | 野島 隆久 | 1959年8月20日生 | 1982年4月 | 有限会社野島電気商会(現株式会社ノジマ)入社 | (注)4 | 9,459,400 | |
1992年4月 | 株式会社ノジマ常務取締役販売 推進部担当 | ||||||
1994年8月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
2000年4月 | イージェーワークス・ドットコム株式会社(現株式会社イージェーワークス)代表取締役 | ||||||
2000年10月 | 株式会社ピーシーデポマックス代表取締役副会長 | ||||||
2001年12月 | 株式会社インターネット・サービスパートナーズ代表取締役 | ||||||
2002年6月 | 株式会社ビー・ビー・マーケティング代表取締役 | ||||||
2005年6月 | 株式会社ビー・ビー・マーケティング取締役 | ||||||
2007年6月 | 株式会社キタムラピーシーデポ取締役 | ||||||
2009年7月 | 株式会社ピーシーデポストアーズ代表取締役(現任) | ||||||
2012年6月 2014年6月 | 株式会社イージェーワークス取締役 株式会社イージェーワークス取締役会長(現任) | ||||||
常務取締役 | 経理・財務 本部長 | 羽江 三世士 | 1952年1月27日生 | 1970年3月 | 松下電器産業株式会社入社 (現パナソニック株式会社) | (注)4 | 30,000 |
2005年7月 | 当社入社経理部長代理 | ||||||
2006年3月 | 当社執行役員経理部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役経理・財務本部長 | ||||||
2010年5月 | 当社取締役経理・財務担当 | ||||||
2011年2月 | 当社取締役経理・財務本部長 | ||||||
2012年6月 | 株式会社ピーシーデポストアーズ取締役 | ||||||
2012年6月 | 当社常務取締役経理・財務本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 営業統括 本部長 | 齋藤 秀樹 | 1973年4月12日生 | 1999年3月 2007年6月 | 当社入社 当社商品本部マーチャンダイジング部長 | (注)4 | 27,300 |
2007年10月 | 当社商品営業部長 | ||||||
2008年4月 | 当社執行役員商品営業部長 | ||||||
2009年4月 | 当社執行役員商品営業本部長 | ||||||
2010年6月 | 株式会社キタムラピーシーデポ取締役 | ||||||
2011年1月 | 当社執行役員第二営業部長 | ||||||
2011年5月 | 当社上級執行役員営業統括副本部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役PCD営業本部長兼商品部長 | ||||||
2012年6月 2013年8月 2014年6月 | 株式会社ピーシーデポストアーズ取締役(現任) 当社取締役営業統括本部長 当社常務営業統括本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(株) | |
取締役 | 総務・総合 管理副本部長 | 濵松 謙至 | 1963年4月18日生 | 1985年4月 | 株式会社野島電気商会 (現株式会社ノジマ)入社 | (注)4 | 21,300 |
1994年10月 | 当社入社営業部マネージャー | ||||||
1997年7月 | 当社取締役営業部 セールスセクション担当 | ||||||
1998年4月 | 当社取締役営業部長 | ||||||
2000年3月 | 当社取締役Web営業開発部長 | ||||||
2002年10月 | 当社取締役法人営業部長 | ||||||
2003年6月 | 当社執行役員パートナー営業部長 | ||||||
2006年3月 | 当社執行役員パートナー営業部長兼CLIP事業部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役パートナー営業部長兼CLIP事業部長 | ||||||
2007年2月 | 当社取締役渉外・パートナーアライアンス本部長 | ||||||
2007年6月 | 株式会社ピーシーデポマックス 取締役 | ||||||
2007年7月 | 株式会社キタムラピーシーデポ 取締役 | ||||||
2007年10月 | 当社取締役店舗運営部長 | ||||||
2010年5月 | 当社取締役店舗運営本部長 | ||||||
2011年2月 | 当社取締役カスタマーサービス部長 | ||||||
2012年2月 | 当社取締役運営管理部長 | ||||||
2012年11月 2014年5月 | 当社取締役特命担当 当社取締役総務・総合管理副本部長(現任) | ||||||
取締役 | 業態推進 本部長 | 島野 孝之 | 1972年11月26日生 | 1991年4月 | 株式会社ノジマ入社 | (注)4 | 114,500 |
1995年5月 | 当社入社 | ||||||
2006年3月 | 当社執行役員商品部長 | ||||||
2007年5月 | 当社上級執行役員商品本部長 | ||||||
2007年10月 | 当社上級執行役員販売推進本部長 | ||||||
2008年4月 | 当社上級執行役員BBS営業本部長 | ||||||
2009年1月 | 当社上級執行役員ソリューション営業本部長兼BBS営業本部長 | ||||||
2009年4月 | 当社上級執行役員狭山本店上級店長 | ||||||
2010年5月 | 当社上級執行役員埼玉リージョン営業部長 | ||||||
2011年2月 | 当社上級執行役員営業統括本部長 | ||||||
2011年6月 2013年8月 2014年6月 | 当社取締役営業統括本部長 当社取締役業態推進本部長(現任) 株式会社キタムラピーシーデポ取締役(現任) | ||||||
取締役 | ソリューションサービス 本部長 | 田中 伸幸 | 1971年5月1日生 | 1997年4月 | 当社入社 | (注)4 | 38,000 |
2008年4月 | 当社内部統制部長 | ||||||
2008年8月 | 当社経理部長 | ||||||
2010年5月 | 当社経理・流通部長 | ||||||
2010年6月 | 当社執行役員経理・流通部長 | ||||||
2011年1月 | 当社執行役員プレミアムサービス部長 | ||||||
2012年5月 2014年6月 | 当社上級執行役員ソリューションサービス本部長 当社取締役ソリューションサービス本部長(現任) 株式会社キタムラピーシーデポ取締役(現任) | ||||||
取締役 | 高山 秀廣 | 1947年1月20日生 | 1970年4月 | 監査法人太田哲三事務所 (現新日本有限責任監査法人)入所 | (注)4 | - | |
1974年9月 | 公認会計士登録 | ||||||
1992年5月 | 監査法人太田昭和監査法人 (現新日本有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
2008年8月 | 高山秀広公認会計士事務所所長(現任) | ||||||
2008年9月 | 桐蔭横浜大学大学院 法務研究科講師 | ||||||
2008年12月 | 株式会社コナカ監査役(現任) | ||||||
2009年6月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(株) | |
取締役 | 井澤 秀昭 | 1964年1月18日生 | 2000年10月 | 司法試験合格 | (注)4 | - | |
2002年10月 | 弁護士登録 | ||||||
日本大通り法律事務所入所(現任) | |||||||
2009年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2012年11月 | 日弁連中小企業法律支援センター幹事(現任) | ||||||
2013年5月 | 横浜弁護士会中小企業の海外業務支援に関するワーキンググループ座長(現任) | ||||||
取締役 | 大林 厚臣 | 1961年2月26日生 | 1983年4月 | 日本郵船株式会社入社 | (注)4 | - | |
1996年4月 | 慶應義塾大学大学院経営管理研究科専任講師 | ||||||
1998年4月 | 慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教授 | ||||||
2006年4月 | 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授(現任) | ||||||
2007年6月 | 情報セキュリティ政策会議重要インフラ専門委員会委員(現任) | ||||||
2008年12月 | 内閣府事業継続計画策定推進方策に関する検討会座長(現任) | ||||||
2009年7月 | 内閣官房情報セキュリティセンター共通脅威分析及び分野横断的演習検討会座長(現任) | ||||||
2010年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 石井 雅之 | 1959年7月2日生 | 1994年8月 | 当社監査役 | (注)7 | 121,000 | |
1997年7月 | 当社取締役管理担当 | ||||||
2002年10月 | 当社取締役財務担当 | ||||||
2003年5月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
2004年1月 | 当社取締役管理本部長 | ||||||
2006年6月 | 当社執行役員法務・監査部長 | ||||||
2012年6月 | 当社経理財務本部 経理課長 | ||||||
2012年6月 | 株式会社イージェーワークス監査役(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
2013年6月 | 株式会社ピーシーデポストアーズ監査役(現任) | ||||||
監査役 | 明石 榮三 | 1944年8月16日生 | 1968年4月 | 野村證券株式会社入社 | (注)5 | 10,000 | |
1997年4月 | 日本アジア投資株式会社常務取締役 | ||||||
2001年4月 | 信金キャピタル株式会社代表取締役社長 | ||||||
2007年6月 | 当社監査役 | ||||||
2007年6月 | 株式会社イージェーワークス 監査役 | ||||||
2008年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
2009年7月 2014年6月 | 株式会社ピーシーデポストアーズ監査役 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 山本 邦彦 | 1943年10月22日生 | 1965年4月 | 北越電機商会入社 | (注)5 | 6,000 | |
1974年4月 | 株式会社北越電機(現株式会社北越ケーズ)専務取締役 | ||||||
1988年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2000年7月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2007年2月 | 株式会社ケーズホールディングス取締役 | ||||||
2009年6月 | 株式会社北越ケーズ 代表取締役会長 | ||||||
監査役 | 山本 和夫 | 1948年3月11日生 | 1971年4月 | 監査法人池田昇一事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 | (注)6 | - | |
1975年11月 | 公認会計士登録 | ||||||
1976年3月 | 税理士登録 | ||||||
1990年10月 | センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
2009年6月 | 株式会社森傅監査役(現任) | ||||||
2010年7月 | 公認会計士・税理士山本会計事務所所長(現任) | ||||||
2011年9月 | 日本リファイン株式会社監査役 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2012年12月 | 台湾瑞環股份有限公司監査役(現任) | ||||||
計 |
(注)1. 取締役高山秀廣、井澤秀昭及び大林厚臣は、社外取締役であります。
2. 監査役明石榮三、山本邦彦及び山本和夫は、社外監査役であります。
3. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は次の10名で構成されております。
上級執行役員 営業統括本部 PCD営業本部本部長兼第一営業部部長 | 石原 潤一 |
上級執行役員 経理・財務本部 財務部部長 | 篠崎 和也 |
上級執行役員 社長室室長 | 松尾 裕子 |
執行役員 業態推進本部 人材開発部部長 | 木村 真二 |
執行役員 業態推進本部 店舗開発部部長 | 小林 和博 |
執行役員 営業統括本部 PCD営業本部第二営業部部長 | 佐々木 謙一 |
執行役員 総合監査・内部統制室長 | 高瀬 巨 |
執行役員 営業管理部部長 | 奈良 一弘 |
執行役員 営業統括本部 MD本部SLPMD部部長 | 松浦 達也 |
執行役員 ソリューションサービス本部 スマートマーケティング&オペレーション部長 | 宮本 大輔 |
5. 2011年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 2012年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7. 2013年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03323] S1002AUN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。