有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1003R3P
株式会社まんだらけ 役員の状況 (2014年9月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役社長 | 古 川 益 蔵 | 1950年10月21日生 | 1970年7月 | 水木プロダクションアシスタント | (注)2 | 384 | |
1980年5月 | まんだらけ創業 | ||||||
1987年2月 | 当社設立 取締役 | ||||||
1990年11月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 副社長 | 辻 中 雄二郎 | 1971年8月5日生 | 1998年7月 | 当社入社 | (注)2 | ― |
2001年3月 | 当社中野店長(現任) | ||||||
2002年12月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
2014年10月 | 当社副社長就任(現任) | ||||||
取締役 | 経理部長 | 川 代 浩 志 | 1961年6月25日生 | 1984年4月 | 株式会社千葉興業銀行入社 | (注)2 | 0 |
1989年6月 | 水上税務会計事務所 入社 | ||||||
2000年11月 | 当社入社 | ||||||
2001年7月 | 当社経理部長(現任) | ||||||
2002年3月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 管理部門 副統括 | 西 田 貴 美 | 1965年3月30日生 | 1983年4月 | 藤沢薬品工業株式会社 入社 | (注)2 | 18 |
1995年8月 | 当社入社 | ||||||
1996年3月 | 当社取締役 | ||||||
1996年4月 | 当社取締役(現任)大阪店 店長 | ||||||
2002年4月 | 当社管理部門 副統括(現任) | ||||||
取締役 | Web制作 部長 | 田 中 幹 教 | 1979年2月10日生 | 2001年3月 | 当社入社 | (注)2 | ― |
2003年10月 | 当社Web制作部長(現任) | ||||||
2010年12月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | コンプレックス店長 | 竹 下 典 宏 | 1977年7月15日 | 2001年3月 | 当社入社 | (注)2 | ― |
2008年3月 | コンプレックス店長(現任) | ||||||
2014年12月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 名古屋店長 | 安 永 誠 | 1981年12月11日 | 2003年10月 | 当社入社 | (注)2 | ― |
2007年2月 | 名古屋店長(現任) | ||||||
2014年12月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 渋谷店長 | 香 西 陽 | 1979年6月17日 | 2004年9月 | 当社入社 | (注)2 | ― |
2012年1月 | 渋谷店長(現任) | ||||||
2014年12月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
常勤監査役 | 雨 宮 正 文 | 1949年1月1日生 | 1973年3月 | 日本橋倉庫株式会社(現 アジア・アライアンス・ホールディングス株式会社)入社 | (注)4 | ― | |
2001年4月 | 同社総務部長兼不動産事業部長 | ||||||
2007年2月 | 株式会社コージツ総務部長 | ||||||
2010年3月 | 同社経理部長 | ||||||
2010年9月 | カーネル・キャピタル株式会社取締役 | ||||||
2011年2月 | 株式会社コージツ(現 株式会社好日山荘)監査役 | ||||||
2012年12月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 中 本 優 司 | 1953年7月1日生 | 1982年10月 | プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所(現 あらた監査法人)入所 | (注)5 | ― | |
1991年7月 | 公認会計士事務所開業 | ||||||
2003年12月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 中 村 尋 人 | 1963年5月19日生 | 1993年7月 | 公認会計士・税理士山田淳一郎会計事務所(現 税理士法人山田&パートナーズ)入所 | (注)3 | ― | |
1999年11月 | 会計事務所開業 | ||||||
2005年12月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 増 田 昌 徳 | 1965年1月14日生 | 1991年9月 | 中央新光監査法人(現解散 みすず監査法人)入所 | (注)3 | ― | |
2004年7月 | 会計事務所開業 | ||||||
2006年5月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
2007年10月 | 東陽コンサルティング株式会社(現 株式会社東朋FA)代表取締役就任(現任) | ||||||
計 | 403 |
(注) 1 監査役雨宮正文、監査役中本優司、監査役中村尋人、監査役増田昌徳は、社外監査役であります。
2 2014年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
3 2013年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
4 2012年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 2011年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03347] S1003R3P)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。