有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001HSH
アサヒグループホールディングス株式会社 役員の状況 (2013年12月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 | 泉 谷 直 木 | 1948年8月9日生 | 1972年4月 | 当社入社 | (注)3 | 50,800 | |
1995年9月 | 広報部長 | ||||||
1996年9月 | 経営企画部長 | ||||||
1998年9月 | 経営戦略部長 | ||||||
1999年3月 | 理事 経営戦略部長 | ||||||
2000年3月 | 執行役員 グループ経営戦略本部長兼経営戦略部長 | ||||||
2000年10月 | 執行役員 戦略企画本部長 | ||||||
2001年9月 | 執行役員 首都圏本部副本部長兼東京支社長 | ||||||
2003年3月 | 取締役 | ||||||
2004年3月 | 常務取締役 | ||||||
2006年3月 | 常務取締役兼常務執行役員 酒類本部長 | ||||||
2009年3月 | 専務取締役兼専務執行役員 | ||||||
2010年3月 | 代表取締役社長(現在に至る) | ||||||
代表取締役 副社長 | 川 面 克 行 | 1950年10月1日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)3 | 11,100 | |
2002年3月 | 理事 酒類研究所長 | ||||||
2004年11月 | 理事 商品技術開発本部長兼酒類研究所長 | ||||||
2005年1月 | 理事 商品技術開発本部長 | ||||||
2005年3月 | 執行役員 商品技術開発本部長 | ||||||
2007年10月 | 執行役員 酒類研究開発本部長 | ||||||
2008年7月 | 執行役員 研究開発本部長兼酒類研究開発本部長 | ||||||
2008年9月 | 執行役員 研究開発本部長兼酒類研究開発本部長兼コーポレート研究開発本部長 | ||||||
2009年3月 | 常務執行役員 研究開発本部長兼コーポレート研究開発本部長 | ||||||
2010年3月 | 常務取締役兼常務執行役員 研究開発本部長 | ||||||
2011年3月 | 常務取締役兼常務執行役員 研究開発本部長兼生産本部長兼食品研究開発本部長 | ||||||
2011年7月 | 常務取締役兼常務執行役員 | ||||||
2013年3月 2014年3月 | 専務取締役兼専務執行役員 代表取締役副社長(現在に至る) | ||||||
常務取締役 兼 常務執行役員 | 池 田 史 郎 | 1956年11月25日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5,100 | |
2007年4月 | 理事 マーケティング本部副本部長兼商品開発第一部長 | ||||||
2009年3月 | 執行役員 マーケティング本部長兼商品開発第一部長 | ||||||
2010年9月 | 執行役員 マーケティング本部長 | ||||||
2011年7月 | アサヒビール株式会社取締役兼執行役員マーケティング本部長 | ||||||
2012年3月 2014年3月 | 当社 取締役兼執行役員 常務取締役兼常務執行役員(現在に至る) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 兼 執行役員 | 髙 橋 勝 俊 | 1954年9月24日生 | 1977年4月 1991年5月 2006年4月 2008年3月 2011年7月 2012年3月 2012年9月 2013年3月 | 吉田工業株式会社(現YKK株式会社)入社 当社入社 当社理事兼株式会社アサヒビールエンジニアリング(現アサヒグループエンジニアリング株式会社)代表取締役社長 当社執行役員生産本部副本部長兼生産技術部長 アサヒビール株式会社執行役員研究生産本部副本部長兼生産戦略部長 当社執行役員生産部門ゼネラルマネジャー兼アサヒビール株式会社執行役員研究生産本部副本部長兼生産戦略部長 当社執行役員生産部門ゼネラルマネジャー兼アサヒビール株式会社執行役員研究生産本部副本部長 取締役兼執行役員(現在に至る) | (注)3 | 6,000 | |
取締役 兼 執行役員 | 奥 田 好 秀 | 1956年1月3日生 | 1978年4月 1988年9月 2008年4月 2009年9月 2010年3月 2011年3月 2011年7月 2012年9月 2013年3月 | 小西六写真工業株式会社(現コニカミノルタホールディングス株式会社)入社 当社入社 当社理事財務部担当部長 当社理事財務部長 当社執行役員財務部長 当社執行役員財務部長兼アサヒマネジメントサービス株式会社(現アサヒプロマネジメント株式会社)専務取締役 当社執行役員財務部門ゼネラルマネジャー兼アサヒマネジメントサービス株式会社専務取締役 当社執行役員効率化推進担当(管理部門全般)兼アサヒプロマネジメント株式会社専務取締役 取締役兼執行役員(現在に至る) | (注)3 | 5,100 |
取締役 | 小 路 明 善 | 1951年11月8日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)3 | 14,400 | |
2000年3月 | 人事戦略部長 | ||||||
2001年9月 | 執行役員 経営戦略・人事戦略・事業計画推進担当 | ||||||
2002年3月 | 執行役員 経営戦略・人事戦略・事業計画推進・広報担当 | ||||||
2002年9月 | 執行役員 飲料事業担当 | ||||||
2003年3月 | アサヒ飲料株式会社常務取締役 企画本部長 | ||||||
2006年3月 2007年3月 2011年7月 | 同社 専務取締役 企画本部長 当社 常務取締役兼常務執行役員 取締役(現在に至る) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 坂 東 眞理子 | 1946年8月17日生 | 1969年7月 | 総理府入府 | (注)3 | - | |
1985年10月 | 内閣総理大臣官房参事官 | ||||||
1989年7月 | 総務庁統計局消費統計課長 | ||||||
1995年4月 | 埼玉県副知事 | ||||||
1998年6月 | 在オーストラリア連邦ブリスベーン総領事 | ||||||
2001年1月 | 内閣府男女共同参画局長 | ||||||
2003年10月 | 学校法人昭和女子大学理事(現在に至る) | ||||||
2004年4月 | 昭和女子大学女性文化研究所所長 (現在に至る) | ||||||
2004年4月 | 昭和女子大学大学院生活機構研究 科教授 | ||||||
2005年4月 | 昭和女子大学副学長 | ||||||
2007年4月 | 昭和女子大学学長(現在に至る) | ||||||
2008年3月 | 当社 取締役(現在に至る) | ||||||
取締役 | 田 中 直 毅 | 1945年9月1日生 | 1971年1月 | 財団法人国民経済研究協会主任研究員 | (注)3 | - | |
1997年4月 | 21世紀政策研究所 理事長 | ||||||
1998年7月 | 金融庁「金融審議会」委員 | ||||||
2001年1月 | 財務省「財政制度等審議会」 委員・会長代理 | ||||||
2007年4月 | 国際公共政策研究センター 理事長(現在に至る) | ||||||
2008年12月 | 内閣府「高度人材受入推進会議」議長 | ||||||
2009年3月 | 当社 取締役(現在に至る) | ||||||
取締役 | 伊 藤 一 郎 | 1942年7月6日生 | 1966年4月 | 旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社 | (注)3 | 1,000 | |
2001年6月 | 同社 取締役 | ||||||
2003年2月 | 同社 常務取締役 | ||||||
2003年6月 | 同社 取締役兼専務執行役員 | ||||||
2006年4月 | 同社 取締役兼副社長執行役員 | ||||||
2010年4月 | 同社 代表取締役会長(現在に至る) | ||||||
2011年3月 | 当社 取締役(現在に至る) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常勤監査役 | 殿 塚 宜 弘 | 1951年6月5日生 | 1975年4月 2002年3月 2002年9月 2005年10月 2010年3月 2012年3月 | 当社入社 理事 岡山支店長 理事 千葉支社長 理事 株式会社エルビー(東京) 代表取締役社長 当社 取締役兼執行役員 常勤監査役(現在に至る) | (注)4 | 6,400 | |
常勤監査役 | 掛 貝 幸 男 | 1954年6月27日生 | 1987年12月 2008年9月 2010年3月 2011年3月 | 当社入社 理事 監査部長 執行役員 監査部長 常勤監査役(現在に至る) | (注)5 | 1,000 | |
監査役 | 中 村 直 人 | 1960年1月25日生 | 1985年4月 | 司法研修所卒業 第二東京弁護士会登録、森綜合法律事務所所属 | (注)5 | 20,000 | |
1998年4月 | 日比谷パーク法律事務所開設、パートナー | ||||||
2003年2月 | 中村直人法律事務所(現中村・角田・松本法律事務所開設、パートナー(現在に至る) | ||||||
2003年3月 | 当社 監査役(現在に至る) | ||||||
監査役 | 石 崎 忠 司 | 1941年6月2日生 | 1970年4月 | 中央大学商学部助手 | (注)6 | ― | |
1972年4月 | 同 専任講師 | ||||||
1973年4月 | 同 助教授 | ||||||
1982年4月 | 同 教授 | ||||||
1986年4月 | 中央大学大学院商学研究科担当 | ||||||
2000年4月 | 中央大学企業研究所長 | ||||||
2005年3月 2012年4月 | 当社 監査役(現在に至る) 松蔭大学経営文化学部教授(現在に至る) | ||||||
監査役 | 斎 藤 勝 利 | 1943年12月6日生 | 1967年4月 1994年7月 1997年4月 2001年4月 2003年4月 2004年7月 2010年7月 2011年6月 2014年3月 | 第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社 同社 取締役 同社 常務取締役 同社 専務取締役 同社 代表取締役専務 同社 代表取締役社長 同社 代表取締役副会長 同社 代表取締役会長 当社 監査役(現在に至る) | (注)7 | ― | |
計 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 120,900 |
(注) 1 取締役坂東眞理子、田中直毅及び伊藤一郎の3氏は、社外取締役であります。
2 監査役中村直人、石崎忠司及び斎藤勝利の3氏は、社外監査役であります。
3 2014年3月26日選任後、1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
4 2012年3月27日選任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
5 2011年3月25日選任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
6 2013年3月26日選任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
7 2014年3月26日選任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
8 当社は、経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の4名であります(取締役兼務者を除く)。
執行役員 | 杉 浦 康 誉 | 執行役員 | 大 竹 康 之 | ||
執行役員 | 濱 田 賢 司 | 執行役員 | 北 川 亮 一 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00394] S1001HSH)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。