有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002EFI
株式会社伊予銀行 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(千株) | |
(代表取締役) 取締役会長 | 森 田 浩 治 | 1943年4月2日生 | 1967年3月 1967年4月 1990年8月 1993年2月 1995年6月 1995年7月 1997年7月 1999年6月 2000年7月 2002年6月 2005年6月 2012年6月 | 早稲田大学政治経済学部卒業 当行に入行 松山駅前支店長 大分支店長 取締役大分支店長 取締役人事部長 取締役総合企画部長 常務取締役本店営業部長 常務取締役営業本部長 専務取締役 取締役頭取 取締役会長(現職) | 2013年6月から2年 | 54 | |
(代表取締役) 取締役頭取 | 大 塚 岩 男 | 1952年4月7日生 | 1976年3月 1976年4月 2003年6月 2006年8月 2007年6月 2008年6月 2010年6月 2011年6月 2012年6月 | 大阪大学法学部卒業 当行に入行 大分支店長 人事部長 取締役人事部長 取締役本店営業部長 常務取締役営業本部長 専務取締役 取締役頭取(現職) | 2013年6月から2年 | 15 | |
(代表取締役) 専務取締役 | 永 井 一 平 | 1953年4月27日生 | 1977年3月 1977年4月 2004年4月 2007年6月 2008年6月 2011年6月 2012年6月 | 東京大学経済学部卒業 当行に入行 岡山支店長 審査第1部長 取締役新居浜支店長 常務取締役営業本部長 専務取締役(現職) | 2013年6月から2年 | 20 | |
常務取締役 | 営業本部長兼営業統括部長兼営業統括部ビジネスサポートセンター長 | 宮 﨑 修 一 | 1955年3月4日生 | 1977年3月 1977年4月 2005年7月 2008年8月 2009年6月 2012年6月 2014年6月 | 関西大学商学部卒業 当行に入行 営業統括部長 広島支店長 取締役広島支店長 常務取締役営業本部長 常務取締役営業本部長兼営業統括部長兼営業統括部ビジネスサポートセンター長(現職) | 2013年6月から2年 | 11 |
常務取締役 | 資金証券部長 | 髙 岡 弘 之 | 1955年3月25日生 | 1977年3月 1977年4月 2005年6月 2008年8月 2009年6月 2010年6月 2012年6月 2014年6月 | 同志社大学商学部卒業 当行に入行 広島支店長 人事部長 取締役人事部長 取締役本店営業部長 常務取締役 常務取締役資金証券部長(現職) | 2013年6月から2年 | 4 |
常務取締役 | 髙 田 健 司 | 1955年11月15日生 | 1978年3月 1978年4月 2006年8月 2008年8月 2010年6月 2012年6月 2014年6月 | 関西学院大学商学部卒業 当行に入行 大分支店長 営業統括部長 取締役営業統括部長 取締役本店営業部長 常務取締役(現職) | 2013年6月から2年 | 14 | |
常務取締役 | 藤 堂 宗 昭 | 1955年12月7日生 | 1978年3月 1978年4月 2006年8月 2008年8月 2010年6月 2014年6月 | 香川大学経済学部卒業 当行に入行 高松支店長 審査第1部長 取締役今治支店長 常務取締役(現職) | 2013年6月から2年 | 7 | |
取締役 | 安 永 義 昭 | 1954年10月7日生 | 1977年3月 1977年4月 2006年2月 2007年6月 2010年6月 2010年8月 2011年6月 2014年6月 2014年6月 | 法政大学経営学部卒業 当行に入行 融資管理部長 審査第2部長 取締役審査第2部長 取締役審査第1部長 取締役新居浜支店長 取締役(現職) いよぎんリース株式会社代表取締役社長(現職) | 2013年6月から2年 | 4 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(千株) | |
取締役 | 原 川 浩 一 | 1955年7月3日生 | 1978年3月 1978年4月 2005年2月 2008年8月 2011年6月 2012年6月 2014年6月 2014年6月 | 広島大学政経学部卒業 当行に入行 波止浜支店長 資金証券部長 取締役資金証券部長 取締役広島支店長 取締役(現職) いよぎん証券株式会社代表取締役社長(現職) | 2013年6月から2年 | 22 | |
取締役 | 本店営業部長 | 飯 尾 隆 哉 | 1955年9月16日生 | 1978年3月 1978年4月 2007年8月 2008年8月 2011年6月 2014年4月 2014年6月 | 岡山大学法文学部卒業 当行に入行 融資管理部長 高松支店長 取締役東京支店長 取締役東京支店長兼市場営業室長 取締役本店営業部長(現職) | 2013年6月から2年 | 36 |
取締役 | システム部長 | 竹 内 哲 夫 | 1957年7月18日生 | 1980年3月 1980年4月 2008年2月 2009年8月 2011年6月 | 横浜国立大学経営学部卒業 当行に入行 システム部部付部長 システム部長 取締役システム部長(現職) | 2013年6月から2年 | 10 |
取締役 | 東京支店長兼市場営業室長 | 平 野 志 郎 | 1958年5月15日生 | 1981年3月 1981年4月 2008年8月 2010年6月 2012年6月 2013年8月 2014年6月 | 早稲田大学商学部卒業 当行に入行 総合企画部部付部長 総合企画部長兼総合企画部関連事業室長 取締役総合企画部長兼総合企画部関連事業室長 取締役総合企画部長兼総合企画部関連事業室長兼総合企画部ICT戦略室長 取締役東京支店長兼市場営業室長(現職) | 2013年6月から2年 | 9 |
取締役 | 新居浜支店長 | 河 野 治 広 | 1958年10月26日生 | 1981年3月 1981年4月 2007年8月 2009年8月 2012年6月 2013年8月 2014年6月 | 中央大学経済学部卒業 当行に入行 三津浜支店長 岡山支店長 取締役営業統括部長 取締役営業統括部長兼営業統括部ビジネスサポートセンター長 取締役新居浜支店長(現職) | 2013年6月から2年 | 10 |
取締役 | 大阪支店長 | 別 府 孝 也 | 1959年3月16日生 | 1981年3月 1981年4月 2008年8月 2010年8月 2012年6月 2013年6月 | 松山商科大学経済学部卒業 当行に入行 大分支店長 人事部長 取締役人事部長 取締役大阪支店長(現職) | 2013年6月から2年 | 7 |
取締役 | 宇和島支店長 | 重 松 栄 治 | 1958年10月10日生 | 1981年3月 1981年4月 2010年8月 2012年6月 2013年6月 | 中央大学経済学部卒業 当行に入行 大分支店長 宇和島支店長 取締役宇和島支店長(現職) | 2013年6月から2年 | 3 |
取締役 | 髙 津 和 敬 | 1959年6月3日生 | 1982年3月 1982年4月 2010年8月 2011年8月 2013年6月 2014年6月 | 立命館大学経済学部卒業 当行に入行 審査第2部長兼審査第2部シップファイナンス室長 審査部長兼審査部シップファイナンス室長 取締役審査部長兼審査部シップファイナンス室長 取締役(現職) | 2013年6月から2年 | 4 | |
常勤監査役 | 石 田 愼 二 | 1950年9月18日生 | 1973年3月 1973年4月 2001年8月 2004年4月 2007年6月 2009年8月 2010年6月 2011年3月2011年6月 | 慶應義塾大学法学部卒業 当行に入行 岡山支店長 審査第1部長 取締役宇和島支店長 取締役総合企画部長兼総合企画部関連事業室長 常務取締役証券・国際本部長 常務取締役 常勤監査役(現職) | 2011年6月から4年 | 12 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(千株) | |
常勤監査役 | 窪 田 浩 二 | 1954年5月5日生 | 1978年3月 1978年4月 2006年8月 2008年8月 2010年6月 2011年6月 2013年6月 | 慶應義塾大学経済学部卒業 当行に入行 事務管理部長 監査部長 取締役監査部長 取締役大阪支店長 常勤監査役(現職) | 2013年6月から3年 | 31 | |
監査役 | 若 原 隆 | 1948年2月22日生 | 1970年3月 1970年4月 2006年4月 2007年4月 2008年4月 2008年6月 2011年6月 | 松山商科大学経済学部卒業 愛媛県に入庁 愛媛県保健福祉部生きがい推進局長 愛媛県宇和島地方局長 財団法人えひめ産業振興財団専務理事・総務企画部長 株式会社愛媛CATV取締役(非常勤) 当行監査役(現職) | 2011年6月から4年 | 0 | |
監査役 | 佐 伯 要 | 1944年10月29日生 | 1968年3月 1968年4月 1975年3月 1995年6月 1997年6月 1998年5月 1999年6月 2001年6月 2005年6月 2006年4月 2012年6月 | 愛媛大学工学部卒業 帝都高速度交通営団に入団 伊予鉄道株式会社に入社 同社技術部長 同社取締役技術部長 同社取締役鉄道部長 同社取締役鉄道・自動車部長 同社常務取締役 同社専務取締役 同社代表取締役社長(現職) 当行監査役(現職) (重要な兼職の状況) 株式会社伊予鉄髙島屋代表取締役会長 松山総合開発株式会社代表取締役会長 松山空港ビル株式会社代表取締役社長 松山市駅前地下街株式会社代表取締役社長 松山観光ゴルフ株式会社代表取締役社長 | 2012年6月から4年 | 7 | |
監査役 | 市 川 武 志 | 1950年4月3日生 | 1973年3月 1988年4月 1988年4月 2008年4月 2013年4月 2014年4月 2014年6月 | 中央大学法学部卒業 弁護士登録 米田功法律事務所(現弁護士法人松山中央法律事務所)に入所 愛媛弁護士会会長 弁護士法人松山中央法律事務所所長(現職) 日本司法支援センター愛媛地方事務所所長(現職) 当行監査役(現職) | 2014年6月から4年 | - | |
計 | 288 |
(注) 1 監査役若原隆、佐伯要及び市川武志は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
2 当行は2014年6月27日より執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。
執行役員 | 今治支店長 | 森 岡 研 二 |
執行役員 | 総合企画部長兼総合企画部関連事業室長兼総合企画部ICT戦略室長 | 三 好 賢 治 |
執行役員 | 審査部長兼審査部シップファイナンス室長 | 西 本 英 世 |
執行役員 | 人事部長 | 松 浦 祐 一 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03589] S1002EFI)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。