有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10023P3
株式会社北洋銀行 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役会長 (代表取締役) | ― | 横 内 龍 三 | 1944年7月7日生 | 1967年4月 | 日本銀行入行 | 2014年 6月 から 1年 | 86,827 |
1994年12月 | 同 電算情報局長 | ||||||
1996年3月 | 同 人事局長 | ||||||
2000年10月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | ||||||
田辺総合法律事務所入所 | |||||||
2003年6月 | 株式会社札幌北洋ホールディングス(現当行)監査役 | ||||||
2004年10月 | 当行執行役員副頭取 | ||||||
2005年6月 | 同 代表取締役副頭取 | ||||||
2005年6月 | 株式会社札幌北洋ホールディングス代表取締役副社長 | ||||||
2006年6月 | 当行代表取締役頭取 | ||||||
2006年6月 | 株式会社札幌北洋ホールディングス代表取締役社長 | ||||||
2007年6月 | 北海道旅客鉄道株式会社監査役(現職) | ||||||
2012年4月 | 当行代表取締役会長(現職) | ||||||
2012年4月 | 株式会社札幌北洋ホールディングス代表取締役会長 | ||||||
取締役頭取 (代表取締役) | ― | 石 井 純 二 | 1951年5月25日生 | 1975年4月 | 株式会社北海道拓殖銀行入行 | 2014年 6月 から 1年 | 87,347 |
1998年11月 | 当行業務推進部管理役 | ||||||
1999年4月 | 同 経営管理部企画第二課長 | ||||||
2003年5月 | 同 法人推進部長 | ||||||
2004年4月 | 同 大通支店長 | ||||||
2004年6月 | 同 取締役大通支店長 | ||||||
2004年6月 | 株式会社札幌北洋ホールディングス(現当行)取締役 | ||||||
2005年4月 | 当行取締役業務企画部長 | ||||||
2006年4月 | 同 常務取締役業務企画部長 | ||||||
2006年6月 | 同 常務取締役 | ||||||
2009年6月 | 同 常務取締役営業推進統括本部長 | ||||||
2009年6月 | 北海道電力株式会社監査役(現職) | ||||||
2010年6月 | 当行取締役副頭取 | ||||||
2010年6月 | 株式会社札幌北洋ホールディングス代表取締役副社長 | ||||||
2011年6月 | 当行代表取締役副頭取 | ||||||
2012年4月 | 同 代表取締役頭取(現職) | ||||||
2012年4月 | 株式会社札幌北洋ホールディングス代表取締役社長 | ||||||
取締役副頭取 (代表取締役) | ― | 柴 田 龍 | 1957年1月25日生 | 1981年4月 | 株式会社北洋相互銀行(現当行)入行 | 2014年 6月 から 1年 | 76,078 |
1998年11月 | 同 融資第一部管理役 | ||||||
2000年6月 | 同 融資第一部審査課長 | ||||||
2002年7月 | 同 リスク管理室長 | ||||||
2004年4月 | 同 経営管理部長 | ||||||
2004年6月 | 同 取締役経営管理部長 | ||||||
2004年6月 | 株式会社札幌北洋ホールディングス(現当行)取締役 | ||||||
2006年4月 | 当行常務取締役経営管理部長 | ||||||
2009年6月 | 同 常務取締役 | ||||||
2010年6月 | 同 取締役副頭取 | ||||||
2010年6月 | 株式会社札幌北洋ホールディングス代表取締役副社長 | ||||||
2011年6月 | 当行代表取締役副頭取(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常務取締役 | ― | 関 川 峰 希 | 1958年7月27日生 | 1982年4月 | 株式会社北海道相互銀行(現当行)入行 | 2014年 6月 から 1年 | 27,796 |
2002年6月 | 同 企画部長 | ||||||
2003年1月 | 同 管理統括本部担当部長 | ||||||
2004年6月 | 同 取締役管理統括本部担当部長 | ||||||
2004年6月 | 株式会社札幌北洋ホールディングス(現当行)取締役 | ||||||
2005年6月 | 株式会社札幌銀行(現当行)取締役管理統括本部長 | ||||||
2006年6月 | 同 常務取締役管理統括本部長 | ||||||
2007年6月 | 同 代表取締役専務管理統括本部長 | ||||||
2008年10月 | 当行常務取締役(現職) | ||||||
常務取締役 | ― | 中 村 栄 作 | 1955年3月30日生 | 1977年4月 | 株式会社北海道拓殖銀行入行 | 2014年 6月 から 1年 | 20,230 |
1998年11月 | 当行道庁支店長兼道庁別館出張所長 | ||||||
2001年2月 | 同 人事部人事管理課長 | ||||||
2001年7月 | 同 人事部人事企画課長 | ||||||
2002年12月 | 同 融資第一部副部長 | ||||||
2004年1月 | 同 公金・情報部長 | ||||||
2005年4月 | 同 業務企画部担当部長 | ||||||
2006年6月 | 同 業務企画部長 | ||||||
2009年6月 | 同 執行役員法人部長 | ||||||
2010年6月 | 同 取締役法人部長 | ||||||
2012年6月 | 同 常務取締役(現職) | ||||||
常務取締役 | ― | 荒 井 覚 | 1958年1月23日生 | 1980年4月 | 株式会社北洋相互銀行(現当行)入行 | 2014年 6月 から 1年 | 14,625 |
2000年6月 | 同 経営管理部広報課長 | ||||||
2003年5月 | 同 経営管理部企画第一課長 | ||||||
2004年2月 | 同 経営管理部企画課長 | ||||||
2004年4月 | 同 リスク管理室長 | ||||||
2008年10月 | 同 資金証券部長 | ||||||
2011年6月 | 同 取締役経営管理部長 | ||||||
2012年10月 | 同 取締役リスク統括部長 | ||||||
2013年6月 | 同 常務取締役(現職) | ||||||
常務取締役 | ― | 藤 井 文 世 | 1954年8月20日生 | 1979年4月 | 株式会社北海道拓殖銀行入行 | 2014年 6月 から 1年 | 17,679 |
1998年11月 | 当行人事部管理役 | ||||||
1999年7月 | 同 人事部人事管理課長 | ||||||
2001年2月 | 同 東京支店副支店長 | ||||||
2003年5月 | 同 留萌支店長 | ||||||
2005年4月 | 同 融資第一部管理役 | ||||||
2006年9月 | 同 経営管理部担当部長 | ||||||
2009年6月 | 同 営業推進統括部担当部長 | ||||||
2010年6月 | 同 執行役員営業推進統括部長 | ||||||
2011年6月 | 同 取締役持株会社担当 | ||||||
2011年6月 | 株式会社札幌北洋ホールディングス(現当行)取締役事務局長 | ||||||
2012年10月 | 当行取締役経営企画部長 | ||||||
2014年6月 | 同 常務取締役(現職) | ||||||
取締役 | 事務サポート部長 | 豊 岡 孝 章 | 1956年9月26日生 | 1981年4月 | 株式会社北洋相互銀行(現当行)入行 | 2014年 6月 から 1年 | 12,548 |
2001年4月 | 同 鳥取支店長 | ||||||
2003年5月 | 同 釧路中央支店副支店長 | ||||||
2004年1月 | 同 公金・情報部公務金融課長 | ||||||
2005年4月 | 同 公務金融部調査役(北海道出向) | ||||||
2007年4月 | 同 業務推進部業務推進役 | ||||||
2007年5月 | 同 千歳中央支店長兼千歳空港出張所長 | ||||||
2010年10月 | 同 業務管理部担当部長 | ||||||
2011年6月 | 同 業務管理部長 | ||||||
2013年6月 | 同 取締役事務統括部長 | ||||||
2014年6月 | 同 取締役事務サポート部長(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 本店営業部 本店長 | 近 江 秀 彦 | 1958年4月2日生 | 1981年4月 | 株式会社北海道拓殖銀行入行 | 2014年 6月 から 1年 | 10,367 |
1998年11月 | 当行入行 | ||||||
2002年10月 | 同 札幌東支店長 | ||||||
2004年4月 | 同 経営管理部広報課長 | ||||||
2005年4月 | 同 人事部副部長 | ||||||
2007年7月 | 同 公務金融部調査役(北海道洞爺湖サミット道民会議出向) | ||||||
2008年8月 | 同 本店営業部融資部長 | ||||||
2008年11月 | 同 本店営業部法人部長 | ||||||
2011年6月 | 同 常務執行役員東京支店長 | ||||||
2013年6月 | 同 常務執行役員本店営業部本店長 | ||||||
2014年6月 | 同 取締役本店営業部本店長(現職) | ||||||
取締役 | 事業戦略 部長 | 東 原 幸 生 | 1959年3月12日生 | 1982年4月 | 株式会社北洋相互銀行(現当行)入行 | 2014年 6月 から 1年 | 10,882 |
2006年1月 | 同 西線支店長 | ||||||
2008年10月 | 同 札幌南支店長 | ||||||
2010年6月 | 同 システム部担当部長 | ||||||
2011年6月 | 同 システム部長 | ||||||
2012年6月 | 同 執行役員函館中央支店長 | ||||||
2014年6月 | 同 取締役事業戦略部長(現職) | ||||||
取締役 | 旭川中央 支店長 | 長 野 実 | 1959年11月16日生 | 1982年4月 | 株式会社北海道拓殖銀行入行 | 2014年 6月 から 1年 | 6,249 |
1998年11月 | 当行入行 | ||||||
2005年6月 | 同 経営管理部企画課長 | ||||||
2009年4月 | 同 経営管理部副部長兼企画第一課長 | ||||||
2009年6月 | 同 経営管理部長 | ||||||
2011年1月 | 同 経営管理部長兼企画第二課長 | ||||||
2011年6月 | 同 執行役員営業推進統括部長 | ||||||
2012年6月 | 同 執行役員旭川中央支店長 | ||||||
2014年6月 | 同 取締役旭川中央支店長(現職) | ||||||
取締役 | 経営企画 部長 | 安 田 光 春 | 1959年10月5日生 | 1983年4月 | 株式会社北洋相互銀行(現当行)入行 | 2014年 6月 から 1年 | 10,791 |
2004年4月 | 同 経営管理部企画課長 | ||||||
2005年4月 | 同 宮の沢支店長 | ||||||
2007年8月 | 同 人事部調査役(石屋製菓株式会社出向) | ||||||
2009年4月 | 同 融資第一部副部長 | ||||||
2011年6月 | 同 融資第一部担当部長兼与信企画室長 | ||||||
2013年6月 | 同 執行役員融資第一部長 | ||||||
2014年6月 | 同 取締役経営企画部長(現職) | ||||||
取締役 | ― | 馬 杉 榮 一 | 1946年2月23日生 | 1972年4月 | 弁護士登録・開業 | 2014年 6月 から 1年 | ― |
1981年4月 | 札幌弁護士会副会長 | ||||||
1991年4月 | 札幌弁護士会民事介入暴力対策委員会委員長 | ||||||
1992年4月 | 札幌簡易裁判所民事調停委員 | ||||||
2006年11月 | 全国倒産処理弁護士ネットワーク理事長 | ||||||
2009年4月 | 北海道大学法科大学院非常勤講師 | ||||||
2009年7月 | 北海道知的財産戦略本部幹事(現職) | ||||||
2010年6月 | 株式会社札幌北洋ホールディングス(現当行)取締役 | ||||||
2012年10月 | 当行取締役(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | ― | 山 崎 駿 | 1946年10月5日生 | 1975年10月 | 公認会計士登録 | 2014年 6月 から 1年 | ― |
1975年11月 | 公認会計士山崎駿事務所開業 | ||||||
1998年6月 | 日本公認会計士協会北海道会会長 | ||||||
1998年7月 | 日本公認会計士協会常務理事 | ||||||
2001年4月 | 政策評価委員会委員(北海道) | ||||||
2002年6月 | 日本公認会計士協会北海道会相談役(現職) | ||||||
2005年6月 | 北海道警察財務アドバイザー | ||||||
2006年6月 | 北海道マザーランドキャピタル株式会社代表取締役社長 | ||||||
2010年6月 | 株式会社札幌北洋ホールディングス(現当行)取締役 | ||||||
2012年10月 | 当行取締役(現職) | ||||||
常勤監査役 | ― | 嵐 田 昇 | 1948年2月20日生 | 1972年12月 | 北海道庁入庁 | 2013年 6月 から 4年 | 19,448 |
1997年6月 | 同 苫東開発課長 | ||||||
2002年4月 | 同 東京事務所長 | ||||||
2004年4月 | 同 知事政策部長 | ||||||
2006年4月 | 同 副知事 | ||||||
2008年5月 | 社団法人北海道産炭地域振興センター会長 | ||||||
2009年6月 | 当行常勤監査役(現職) | ||||||
常勤監査役 | ― | 下 村 幸 弘 | 1957年6月8日生 | 1980年4月 | 株式会社北海道拓殖銀行入行 | 2013年 6月 から 4年 | 10,448 |
1998年11月 | 当行入行 | ||||||
1999年7月 | 同 本店営業部部長 | ||||||
2001年7月 | 同 花川北支店長 | ||||||
2003年4月 | 同 帯広中央支店副支店長 | ||||||
2007年3月 | 同 札幌南支店長 | ||||||
2008年10月 | 同 融資第一部長兼融資第二部長 | ||||||
2009年4月 | 同 融資第一部長 | ||||||
2011年6月 | 同 常務執行役員 | ||||||
2013年6月 | 同 常勤監査役(現職) | ||||||
常勤監査役 | ― | 曽 我 浩 司 | 1955年12月7日生 | 1980年4月 | 株式会社北洋相互銀行(現当行)入行 | 2014年 6月 から 4年 | 13,450 |
2000年6月 | 同 永山支店長 | ||||||
2002年7月 | 同 融資第一部審査役 | ||||||
2003年7月 | 同 公金・情報部調査役(北海道出向) | ||||||
2005年4月 | 同 札幌市役所支店長 | ||||||
2007年5月 | 同 本店営業部営業部長 | ||||||
2008年10月 | 同 苫小牧中央支店長 | ||||||
2012年6月 | 同 監査部長 | ||||||
2014年6月 | 同 常勤監査役(現職) | ||||||
監査役 | ― | 武 藤 仁 一 | 1947年1月4日生 | 1971年7月 | 日本国有鉄道入社 | 2012年 10月 から 2016年 6月 | 13,234 |
1997年6月 | 北海道旅客鉄道株式会社取締役 | ||||||
1999年6月 | 同 取締役総合企画本部副本部長兼開発事業本部副本部長 | ||||||
2000年6月 | 同 取締役財務部長 | ||||||
2003年6月 | 同 常務取締役財務部長 | ||||||
2007年6月 | 同 常勤監査役 | ||||||
2007年6月 | 株式会社札幌北洋ホールディングス(現当行)監査役 | ||||||
2012年10月 | 当行監査役(現職) | ||||||
2014年6月 | 北海道旅客鉄道株式会社顧問(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | ― | 山 田 範 保 | 1948年6月12日生 | 1973年4月 | 通商産業省入省 | 2012年 10月 から 2016年 6月 | 7,894 |
1996年6月 | 同 生活産業局総務課長 | ||||||
1997年6月 | 環境庁長官官房会計課長 | ||||||
1998年6月 | 日本貿易振興会ニューヨーク・センター所長 | ||||||
2000年6月 | 通商産業省通商政策局経済協力部長 | ||||||
2001年1月 | 環境省大臣官房審議官 | ||||||
2003年7月 | 財団法人製品輸入促進協会(現財団法人対日貿易投資交流促進協会)理事長 | ||||||
2005年7月 | 北海道電力株式会社理事企画部長 | ||||||
2006年3月 | 同 理事事業推進部長 | ||||||
2007年4月 | 同 理事旭川支店長 | ||||||
2008年6月 | 同 常務取締役札幌支店長 | ||||||
2011年6月 | 株式会社札幌北洋ホールディングス(現当行)監査役 | ||||||
2011年6月 | 北海道電力株式会社顧問 | ||||||
2012年10月 | 当行監査役(現職) | ||||||
2013年6月 | 北海道電力株式会社嘱託(現職) | ||||||
計 | 445,893 |
(注)1.取締役馬杉榮一及び山崎駿は、社外取締役であります。
2.監査役嵐田昇、武藤仁一及び山田範保は、社外監査役であります。
3.当行は執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。
役名 | 担当業務等 | 氏名 |
常務執行役員 | 法人推進本部 副本部長委嘱 公務金融部長委嘱 | 小林 良輔 |
常務執行役員 | 法人推進本部 副本部長委嘱 法人部長委嘱 中小企業取引推進特命担当 | 水口 千秋 |
常務執行役員 | 法人推進本部 副本部長委嘱 国際部長委嘱 | 迫田 敏高 |
常務執行役員 | 法人推進本部 副本部長委嘱 地域産業支援部長委嘱 | 塚見 孝成 |
常務執行役員 | 帯広中央支店長委嘱 | 高桑 裕次 |
常務執行役員 | 融資第一部経営改善支援室 | 竹内 巌 |
常務執行役員 | 函館中央支店長委嘱 | 森田 浩明 |
執行役員 | 事務サポート部審議役委嘱 | 原田 孝志 |
執行役員 | リスク管理部長委嘱 | 辰野 靖 |
執行役員 | 東京支店長委嘱 | 藤池 英樹 |
執行役員 | 釧路中央支店長委嘱 | 澤井 育雄 |
執行役員 | 小樽中央支店長委嘱 | 山根 正人 |
執行役員 | 苫小牧中央支店長委嘱 | 神野 秀俊 |
執行役員 | ローン推進部長委嘱 | 飯田 祐司 |
執行役員 | 本店営業部副本店長委嘱 | 松下 克則 |
執行役員 | 本店営業部副本店長委嘱 | 石黒 茂 |
執行役員 | 人事部長委嘱 | 深瀬 聡 |
執行役員 | 融資第一部長委嘱 | 伊藤 博公 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03632] S10023P3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。