|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役頭取 代表取締役 | | 森下 勝彦 | 1954年2月5日生 |
|
| | 1977年4月 | 当行入行 | 1998年4月 | 審査部主任審査役 | 1999年9月 | 本店営業部貸付一課長 | 2001年4月 | 本店営業部貸付グループ長 | 2002年6月 | 今治支店長 | 2003年6月 | 経営統括部グループ長 | 2005年6月 | 経営統括部長 | 2006年6月 | 取締役経営統括部長 | 2007年11月 | 常務取締役 | 2008年4月 | 専務取締役 | 2012年4月 2014年6月 | 取締役頭取営業本部長 取締役頭取(現職) |
| 2013年6月から2年 | 41 |
常務取締役 | 営業本部長 | 岡林 豊 | 1955年7月15日生 |
|
| | 1978年4月 | 当行入行 | 2000年5月 | 御座支店長 | 2002年6月 | 一宮支店長 | 2004年4月 | 徳島支店長 | 2005年9月 | 大阪支店長 | 2007年4月 | 本店営業部長 | 2007年6月 | 取締役本店営業部長 | 2009年6月 | 取締役総務部長 | 2012年6月 | 常務取締役 | 2013年6月 2014年6月 | 常務取締役融資統括部長 常務取締役営業本部長(現職) |
| 2013年6月から2年 | 35 |
常務取締役 | | 和田 広男 (注) | 1958年2月16日生 |
|
| | 1980年4月 | 当行入行 | 2002年4月 | 経営統括部主任業務役 | 2005年6月 | 経営統括部グループ長 | 2008年4月 | 市場金融部グループ長 | 2009年4月 | 経営統括部付部長 | 2009年9月 | 経営統括部長 | 2011年6月 | 取締役経営統括部長 | 2012年4月
2013年6月
2014年6月 | 取締役経営統括部長兼営業副本部長 常務取締役経営統括部長兼営業副本部長 常務取締役(現職) |
| 2013年6月から2年 | 21 |
(注)和田広男の氏名に関しましては、「開示用電子情報処理組織等による流通開示手続ガイドライン」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上、使用できる文字で代用しております。
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常務取締役 | | 植田 茂 | 1955年2月18日生 |
|
| | 1977年4月 | 当行入行 | 2000年5月 | 大杉支店長 | 2002年4月 | 朝倉支店長 | 2003年7月 | 総務部グループ長 | 2006年7月 | コンプライアンス統括部グループ長 | 2007年6月 | コンプライアンス統括部長 | 2009年6月 | 人事部長 | 2012年6月 2014年6月 | 取締役人事部長 常務取締役(現職) |
| 2013年6月から2年 | 18 |
取締役 | 監査部長 | 岩﨑 文明 | 1954年11月4日生 |
|
| | 1977年4月 | 当行入行 | 2001年4月 | 資産査定統括部主任業務役 | 2001年6月 | 資産管理部主任業務役 | 2004年9月 | 資産管理部グループ長 | 2007年4月 | 与信管理部長 | 2009年6月 | 東京支店長 | 2011年4月 | 融資統括部長 | 2013年6月 | 取締役監査部長(現職) |
| 2013年6月から2年 | 19 |
取締役 | 本店営業部長 | 松岡 正憲 | 1956年11月5日生 |
|
| | 1979年4月 | 当行入行 | 2000年5月 | 大津支店長 | 2002年4月 | 後免支店長 | 2003年9月 | 南支店長 | 2006年4月 | 松山支店長 | 2009年6月 | 与信管理部長 | 2012年4月 | コンプライアンス統括部長 | 2013年6月 2014年6月 | 取締役総務部長 取締役本店営業部長(現職) |
| 2013年6月から2年 | 45 |
取締役 | 経営統括部長兼コンプライアンス統括部長 | 海治 勝彦 | 1960年7月24日 |
|
| | 1984年4月 | 当行入行 | 2004年4月 | 融資統括部主任業務役 | 2006年1月 | 経営統括部主任業務役 | 2007年4月 | 経営統括部グループ長 | 2011年4月 2013年5月 | 東京支店長 経営統括部部付部長 | 2014年4月
2014年6月 | コンプライアンス統括部長兼経営統括部部付部長 取締役経営統括部長兼コンプライアンス統括部長(現職) |
| 2014年6月から1年 | 46 |
取締役 | | 島田 京子 | 1946年12月16日生 |
|
| | 1965年4月 | 高知県庁入庁 | 1997年4月 | 高知県文化環境部国際交流課長 | 2000年4月 | 高知県総務部文書学事課長 | 2001年4月 | 高知県総務部県政情報課長 | 2003年4月 | 高知県文化環境部副部長 | 2005年4月 | 高知県文化環境部長 | 2007年4月 | 財団法人高知県文化財団専務理事 | 2007年11月 | 財団法人高知県文化財団理事長 | 2008年1月 | 高知市特別職報酬等審議会委員(現職) | 2011年4月 | 高知県農業会議常任会議員 | 2011年8月 | 高知家庭裁判所委員会委員(現職) | 2012年3月 | 高知県公安委員会委員 | 2012年6月 2014年3月 | 当行取締役(現職) 高知県公安委員会委員長(現職) |
| 2013年6月から2年 | 8 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | | 立岩 幸二 | 1949年12月13日生 |
|
| | 1968年4月 | 大蔵省(現 財務省)四国財務局入局 | 1992年7月 | 四国財務局高知財務事務所理財課長 | 1994年7月 | 四国財務局総務部総務課課長補佐 | 1996年7月 | 四国財務局総務部財務広報官 | 1997年7月 | 四国財務局管財部直轄財産課長 | 1998年6月 | 四国財務局財務局監察官 | 2000年7月 | 四国財務局管財部管財総轄課長 | 2002年7月 | 北陸財務局理財部検査監理官 | 2004年6月 | 財務省辞職 | 2004年6月 | 当行常勤監査役(現職) |
| 2012年6月から4年 | 61 |
常勤監査役 | | 近森 豊明 | 1953年9月6日生 |
|
| | 1979年4月 | 当行入行 | 2001年4月 | 人事部主任業務役 | 2003年9月 | 伊野支店長 | 2005年9月 | 徳島支店長 | 2007年1月 | 監査部グループ長 | 2009年4月 | 監査部長 | 2011年6月 | 常勤監査役(現職) |
| 2011年6月から4年 | 25 |
監査役 | | 中澤 雅昭 | 1939年9月21日生 |
|
| | 1958年6月 | 高知県警察官任官 | 1987年3月 | 高知県警察本部警務部監察課次長 | 1992年3月 | 土佐警察署長 | 1993年3月 | 四国管区警察局高速道路管理官 | 1995年3月 | 高知県警察本部警備部参事官兼警備第二課長 | 1996年3月 | 中村警察署長 | 1998年3月 | 高知県警察本部総務部参事官 | 1999年3月 | 高知県警察本部警備部長 | 2000年3月 | 高知県警察本部退職 | 2000年4月 | 財団法人暴力追放高知県民センター専務理事兼事務局長 | 2004年6月 | 当行監査役(現職) | 2005年3月 | 財団法人暴力追放高知県民センター専務理事兼事務局長退任 |
| 2012年6月から4年 | 27 |
監査役 | | 椎橋 敏 | 1949年1月9日生 |
|
| | 1971年4月 | 日本銀行入行 | 1992年5月 | 日本銀行電算情報局総務課長 | 1993年10月 | 日本銀行高知支店長 | 1996年5月 | 日本銀行文書局次長 | 1997年9月 | 日本銀行検査役 | 1999年11月 | 日本銀行文書局長 | 2001年3月 | 社団法人大阪銀行協会専務理事 | 2005年6月 | 株式会社東京証券取引所常勤監査役 | 2007年8月 | 株式会社東京証券取引所グループ取締役監査委員会委員長 | 2012年3月 | 公益財団法人原田積善会専務理事(現職) | 2012年6月 | 当行監査役(現職) |
| 2012年6月から4年 | 1 |
| | | | 計 | | 347 |
(注)1.取締役島田京子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役立岩幸二、中澤雅昭及び椎橋敏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.所有株式数は、すべて普通株式であり、第1種優先株式は所有しておりません。