有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10029AM
日本アジア投資株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役社長 | - | 細窪 政 | 1961年2月3日生 | 1983年4月 | 日本信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入社 | 2014年6月の定時株主総会から2年間 | 43 |
1989年7月 | 当社入社 | ||||||
1991年3月 | 同 マニラ駐在員事務所長 | ||||||
1998年4月 | 同 シンガポール駐在員事務所長 | ||||||
2001年4月 | 同 名古屋支店長 | ||||||
2005年4月 | 同 執行役員 | ||||||
2007年6月 | 同 取締役営業企画業務管掌兼海外業務副管掌 | ||||||
2008年6月 | 同 取締役コーポレートオフィスグループ管掌 | ||||||
2009年6月 | 同 取締役コーポレートオフィス/グローバル投資グループ管掌 | ||||||
2009年7月 | 日亜投資諮詢(上海)有限公司(JAPAN ASIA INVESTMENT (CHINA) CO., LTD.)董事長 | ||||||
2011年2月 | 当社 取締役中国総支配人 | ||||||
2012年2月 | 同 取締役投資統括部管掌 | ||||||
2012年6月 | 同 代表取締役投資統括部管掌 | ||||||
2013年4月 | 同 代表取締役投資グループ担当(現) | ||||||
常務取締役 | - | 下村 哲朗 | 1955年5月26日生 | 1978年4月 | ㈱東京銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行) 入行 | 2014年6月の定時株主総会から2年間 | 9 |
2004年4月 | 同行 横浜駅前支社長 | ||||||
2006年1月 | 同行 アジア本部中国部長 | ||||||
2008年2月 | 当社入社 | ||||||
2008年7月 | 同 執行役員 海外業務中華圏担当兼財務担当 | ||||||
2009年4月 | 同 執行役員財務グループ担当 | ||||||
2009年6月 | 同 取締役財務/ポートフォリオ管理/RM(リレーションマネジメント)グループ管掌 | ||||||
2011年10月 | 同 常務取締役経営管理本部長 | ||||||
2012年2月 | 同 常務取締役経営管理部、人事部管掌 | ||||||
2012年6月 | 同 常務取締役経営企画管理部、人事部 管掌 投資統括部副管掌 | ||||||
2013年4月 | 同 常務取締役管理グループ担当、企画グループ担当(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | - | 永島 一広 | 1962年3月14日生 | 1984年4月 | 日揮㈱入社 | 2014年6月の定時株主総会から2年間 | 24 |
2051年8月 | 当社入社 | ||||||
1992年3月 | 同 名古屋支店長 | ||||||
1996年4月 | 同 バンコク駐在員事務所長 | ||||||
2001年11月 | JAIC Korea Co., Ltd.社長 | ||||||
2008年8月 | JAIC-TAIB Capital Management Pte.Ltd.(シンガポール)CIO | ||||||
2010年10月 | 日亜投資諮詢(上海)有限公司(JAPAN ASIA INVESTMENT (CHINA) CO., LTD.)総経理 | ||||||
2012年2月 | 当社 中国事業部長 | ||||||
2012年6月 | 同 取締役中国総支配人、中国事業部管掌 日亜投資諮詢(上海)有限公司(JAPAN ASIA INVESTMENT (CHINA) CO., LTD.)董事長(現) | ||||||
2012年9月 2012年11月 2013年4月 2013年11月 | 政投銀日亜投資諮詢(北京)有限公司 董事長(現) 瀋陽日亜創業投資管理有限公司 董事長(現) 当社 取締役中国総支配人 蘇州日亜創業投資管理有限公司 董事長(現) 当社 取締役投資グループ副担当、リレーションシップ・マネジメント担当(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
監査役 | 常勤 | 金屋 憲二郎 | 1947年2月25日生 | 1970年4月 | ㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | 2011年6月の定時株主総会から4年間 | 52 |
1989年5月 | 同 東松山支店長 | ||||||
1990年12月 | 同 浜松町支店長 | ||||||
1993年4月 | 同 深川支店長 | ||||||
1996年5月 | 同 横浜支店長 | ||||||
1999年6月 | 東洋不動産販売㈱ (合併後、現東洋プロパティ㈱)代表取締役社長 | ||||||
2001年6月 | 殖産住宅相互㈱ (現殖産住宅㈱)取締役 | ||||||
2002年7月 | 当社 第3ファンドマネージャー | ||||||
2003年6月 | 同 常務取締役融資業務管掌 | ||||||
2003年6月 | ジャイク・ファイナンス㈱代表取締役社長 | ||||||
2007年6月 | 当社 監査役(現) | ||||||
監査役 | ― | 工藤 研 | 1965年4月23日生 | 1996年4月 | 江守・川森・渥美法律事務所 入所 | 2011年6月の定時株主総会から4年間 | - |
2000年12月 | 東京グリーン法律事務所開設 ジュニアパートナー(現) | ||||||
2006年4月 | 当社 監査役(現) | ||||||
監査役 | ― | 安川 均 | 1939年8月29日生 | 1963年4月 | 日立化成工業㈱ 入社 | 2011年6月の定時株主総会から4年間 | - |
1995年4月 | 同 常務取締役経営企画室長 | ||||||
1999年6月 | 日本電解㈱ 代表取締役社長 | ||||||
2006年10月 | 同社退職 | ||||||
2007年6月 | 当社 監査役(現) | ||||||
計 | 128 |
(注)1 監査役の工藤研及び安川均の2名は社外監査役であります。
2 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||||||
古川 史高 | 1950年7月2日生 |
| - |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03695] S10029AM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。